EP3397594 - ADSORBANTS ZÉOLITIQUES SANS LIANT ET PROCÉDÉS DE PRODUCTION D'ADSORBANTS ZÉOLITIQUES SANS LIANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.06.2021 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.10.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 07.07.2017 | Dernier événement Tooltip | 26.08.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés UOP LLC 25 East Algonquin Road P.O. Box 5017 Des Plaines, Illinois 60017-5017 / US | [2018/45] | Inventeur(s) | 01 /
CHENG, Linda S. UOP LLC 25 East Algonquin Road P.O. Box 5017 Des Plaines Illinois 60017-5017 / US | 02 /
LESCH, David A. UOP LLC 25 East Algonquin Road P. O. Box 5017 Des Plaines Illinois 60017-5017 / US | [2018/45] | Mandataire(s) | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Précédent [2018/45] | Boult Wade Tennant LLP Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 16882221.1 | 18.08.2016 | [2018/45] | WO2016US47477 | Numéro de priorité, date | US201562272531P | 29.12.2015 Format original publié: US 201562272531 P | [2018/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017116511 | Date: | 06.07.2017 | Langue: | EN | [2017/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3397594 | Date: | 07.11.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 06.07.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | RU | 06.07.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.07.2019 | Classification | IPC: | C01B39/20, C01B39/22, C01B39/18, B01J20/18, B01J20/30, C07C7/13 | [2019/35] | CPC: |
B01J20/186 (EP,US);
B01J20/18 (KR);
B01J20/183 (EP,US);
B01J20/3028 (EP,US);
B01J20/3042 (EP,US);
B01J20/3064 (EP,US);
B01J20/3078 (EP,KR,US);
B01J20/3085 (EP,US);
C01B39/20 (EP,US);
| C-Set: |
C07C7/13, C07C15/08 (EP,US)
|
Précédent IPC [2018/45] | C01B39/20, C01B39/22, C01B39/18 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/45] | Titre | Allemand: | BINDEMITTELFREIE ZEOLITHISCHE ADSORBENTIEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON BINDEMITTELFREIEN ZEOLITHISCHEN ADSORBENTIEN | [2018/45] | Anglais: | BINDERLESS ZEOLITIC ADSORBENTS AND METHODS FOR PRODUCING BINDERLESS ZEOLITIC ADSORBENTS | [2018/45] | Français: | ADSORBANTS ZÉOLITIQUES SANS LIANT ET PROCÉDÉS DE PRODUCTION D'ADSORBANTS ZÉOLITIQUES SANS LIANT | [2018/45] | Entrée dans la phase régionale | 22.06.2018 | Taxe nationale de base payée | 22.06.2018 | Taxe de recherche payée | 22.06.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.06.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | supprimé | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 22.06.2018 | Requête en examen déposée [2018/45] | 13.02.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.06.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.12.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.01.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.05.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.08.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 26.08.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2009326309 (PRIEGNITZ JIM [US], et al) [X] 1-10 * claims 1,5-7,9,19 * * paragraph [0013] - paragraph [0014] *; | [X]WO2010033277 (UOP LLC [US], et al) [X] 1-10 * claims 1,3,5,8,10 * * paragraphs [0008] , [0010] , [0011] , [0013] , [0014] , [0039] *; | [X]US2012264993 (HURST JACK E [US], et al) [X] 1-10 * claims 1,2,8 ** paragraphs [0040] , [0042] - [0048] * | Recherche internationale | [X]RU2404122 (SALAVATNEFTEORGSINTEZ AOOT [RU]) [X] 1-7 * , abstract, tables, examples 3, 6, 7, 9-14, claims *; | [A]US8557028 (HURST JACK E [US], et al) [A] 1-10* , claims *; | [X]US8859448 (CHENG LINDA SHI [US], et al) [X] 8-10 * , claims 1-6, abstract * |