EP3236017 - SYSTÊME DES AUBES VARIABLE D'UNE TURBINE À GAZ AVEC ENGRENAGES À ONDE DE DÉFORMATION ACTIONÉES PAR DES ACTUATEURS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2017/43] | ARBRES CONCENTRIQUES POUR ACTIONNER UNE AUBE VARIABLE À DISTANCE DE MANIÈRE INDÉPENDANTE | ||
[2020/50] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.04.2022 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 30.04.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.12.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 19.10.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.05.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 22.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Raytheon Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | [2021/12] |
Précédent [2017/43] | Pour tous les Etats désignés United Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | Inventeur(s) | 01 /
SUCIU, Gabriel L. 27 Tanglewood Drive Glastonbury, CT 06033 / US | 02 /
ZIMMITTI, Jonathan F. 72 Line Street Glastonbury, CT 06033 / US | 03 /
CHANDLER, Jesse M. 90 Overlook Road South Windsor, CT 06074 / US | [2017/43] | Mandataire(s) | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2021/22] |
Précédent [2017/43] | Hull, James Edward Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 17162867.0 | 24.03.2017 | [2017/43] | Numéro de priorité, date | US201615079417 | 24.03.2016 Format original publié: US201615079417 | [2017/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3236017 | Date: | 25.10.2017 | Langue: | EN | [2017/43] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP3236017 | Date: | 15.11.2017 | Langue: | EN | [2017/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3236017 | Date: | 02.06.2021 | Langue: | EN | [2021/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.10.2017 | Classification | IPC: | F01D9/04, F01D17/12, F01D17/14, F01D17/16, F04D29/56 | [2020/50] | CPC: |
F01D17/162 (EP,US);
F04D29/563 (EP,US);
F16H19/001 (US);
F16H49/001 (US);
F05D2220/32 (US);
F05D2240/12 (US);
|
Précédent IPC [2017/43] | F01D9/04, F01D17/12, F01D17/14, F01D17/16 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/25] |
Précédent [2017/43] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERSTELLBARES SCHAUFELSYSTEM EINER GASTURBINE MIT SPANNUNGSWELLENGETRIEBEN, DIE ÜBER STELLMOTOREN ANGETRIEBEN WERDEN | [2020/50] | Anglais: | GAS TURBINE VARIABLE VANE SYSTEM COMPRISING HARMONIC DRIVES DRIVEN BY ACTUATORS | [2020/50] | Français: | SYSTÊME DES AUBES VARIABLE D'UNE TURBINE À GAZ AVEC ENGRENAGES À ONDE DE DÉFORMATION ACTIONÉES PAR DES ACTUATEURS | [2020/50] |
Précédent [2017/43] | KONZENTRISCHE WELLEN FÜR ENTFERNTEN UNABHÄNGIGEN AKTUATOR EINER VERSTELLBAREN SCHAUFEL | ||
Précédent [2017/43] | CONCENTRIC SHAFTS FOR REMOTE INDEPENDENT VARIABLE VANE ACTUATION | ||
Précédent [2017/43] | ARBRES CONCENTRIQUES POUR ACTIONNER UNE AUBE VARIABLE À DISTANCE DE MANIÈRE INDÉPENDANTE | Procédure d'examen | 24.03.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.05.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.05.2018 | Requête en examen déposée [2018/25] | 19.10.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.04.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.01.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 30.07.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.12.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.04.2021 | Taxe de délivrance payée | 21.04.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 21.04.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 03.03.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 24.03.2017 | AL | 02.06.2021 | AT | 02.06.2021 | CY | 02.06.2021 | CZ | 02.06.2021 | DK | 02.06.2021 | EE | 02.06.2021 | ES | 02.06.2021 | FI | 02.06.2021 | HR | 02.06.2021 | IT | 02.06.2021 | LT | 02.06.2021 | LV | 02.06.2021 | MC | 02.06.2021 | MK | 02.06.2021 | MT | 02.06.2021 | NL | 02.06.2021 | PL | 02.06.2021 | RO | 02.06.2021 | RS | 02.06.2021 | SE | 02.06.2021 | SI | 02.06.2021 | SK | 02.06.2021 | SM | 02.06.2021 | TR | 02.06.2021 | BG | 02.09.2021 | NO | 02.09.2021 | GR | 03.09.2021 | IS | 02.10.2021 | PT | 04.10.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/29] | HU | 24.03.2017 | |
AL | 02.06.2021 | ||
AT | 02.06.2021 | ||
CY | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
IT | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
MK | 02.06.2021 | ||
NL | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SI | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
TR | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 24.03.2017 | |
AL | 02.06.2021 | ||
AT | 02.06.2021 | ||
CY | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
IT | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
MK | 02.06.2021 | ||
NL | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SI | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2024/20] | HU | 24.03.2017 | |
AL | 02.06.2021 | ||
AT | 02.06.2021 | ||
CY | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
IT | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
NL | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SI | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 24.03.2017 | |
AL | 02.06.2021 | ||
AT | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
IT | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
NL | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SI | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2022/47] | AL | 02.06.2021 | |
AT | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
IT | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
NL | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SI | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 02.06.2021 | |
AT | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
IT | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
NL | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SI | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 02.06.2021 | |
AT | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
NL | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SI | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 02.06.2021 | |
AT | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
NL | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 02.06.2021 | |
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
NL | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AT | 02.06.2021 | |
CZ | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
NL | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2022/09] | AT | 02.06.2021 | |
CZ | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
NL | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AT | 02.06.2021 | |
CZ | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
NL | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AT | 02.06.2021 | |
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
NL | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
Précédent [2021/52] | FI | 02.06.2021 | |
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
Précédent [2021/51] | FI | 02.06.2021 | |
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
Précédent [2021/49] | FI | 02.06.2021 | |
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
Précédent [2021/47] | FI | 02.06.2021 | |
LT | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
Précédent [2021/46] | FI | 02.06.2021 | |
LT | 02.06.2021 | Citations: | Recherche | [A]WO2014189568 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [A] 1-11 * paragraphs [0013] , [0014] * * paragraphs [0057] , [0058]; figures 2-7b *; | [A]EP1961919 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [A] 1-11 * paragraph [0007]; figure 2 *; | [A]US2015362056 (TSAI YI-HUNG [TW], et al) [A] 1-11 * abstract * |