EP3228435 - VIS POUR APPAREIL DE PLASTIFICATION CONTENANT DES RAINURES TRANSVERSALES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2017/41] | VIS POUR APPAREIL DE PLASTIFICATION POURVUE DE RAINURES AYANT DES PROFONDEURS ET DES ANGLES VARIABLES | ||
[2019/15] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.07.2020 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.08.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 27.03.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 31.08.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.04.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 08.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 17.08.2022 [2022/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Davis-Standard, LLC One Extrusion Drive Pawcatuck CT 06379 / US | [2017/41] | Inventeur(s) | 01 /
Christiano, John P. 7-1 Matson Ridge Old Lyme, CT Connecticut 06371 / US | [2017/41] | Mandataire(s) | AWA Denmark A/S Strandgade 56 1401 Copenhagen K / DK | [2019/38] |
Précédent [2017/41] | Awapatent A/S Strandgade 56 1401 Copenhagen K / DK | Numéro de la demande, date de dépôt | 17165071.6 | 05.04.2017 | [2017/41] | Numéro de priorité, date | US201615091802 | 06.04.2016 Format original publié: US201615091802 | [2017/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3228435 | Date: | 11.10.2017 | Langue: | EN | [2017/41] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP3228435 | Date: | 25.10.2017 | Langue: | EN | [2017/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3228435 | Date: | 18.09.2019 | Langue: | EN | [2019/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.09.2017 | Classification | IPC: | B29C48/56, B29B7/42, // B29C48/39, B29C48/03, B29C48/67 | [2019/15] | CPC: |
B29B7/429 (EP,KR,US);
B29C48/535 (EP,KR,US);
B29C48/53 (CN,US);
B29B7/826 (EP);
B29C48/03 (EP,KR,US);
B29C48/397 (EP,KR,US);
B29C48/505 (CN);
B29C48/54 (KR);
B29C48/56 (EP,CN,KR,US);
B29C48/59 (KR);
B29C48/60 (EP,US);
B29C48/605 (EP,US);
B29C48/615 (EP,US);
B29C48/655 (EP,KR,US);
B29C48/67 (EP,KR,US);
|
Précédent IPC [2017/43] | B29C47/60, B29C47/62, B29B7/42 | ||
Précédent IPC [2017/41] | B29C47/60 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/22] |
Précédent [2017/41] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | SCHNECKE FÜR PLASTIFIZIERUNGSVORRICHTUNG AUFWEISEND QUERRILLEN | [2019/15] | Anglais: | SCREW FOR PLASTICATING APPARATUS COMPRISING CROSS-CUT GROOVES | [2019/15] | Français: | VIS POUR APPAREIL DE PLASTIFICATION CONTENANT DES RAINURES TRANSVERSALES | [2019/15] |
Précédent [2017/41] | SCHNECKE FÜR PLASTIFIZIERUNGSVORRICHTUNG MIT RILLEN AUFWEISEND UNTERSCHIEDLICHE WINKEL UND TIEFEN | ||
Précédent [2017/41] | PLASTICATING APPARATUS SCREW HAVING GROOVES OF VARYING ANGELS AND DEPTHS | ||
Précédent [2017/41] | VIS POUR APPAREIL DE PLASTIFICATION POURVUE DE RAINURES AYANT DES PROFONDEURS ET DES ANGLES VARIABLES | Procédure d'examen | 05.04.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 23.04.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.04.2018 | Requête en examen déposée [2018/22] | 04.09.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.01.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.03.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.08.2019 | Taxe de délivrance payée | 06.08.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.08.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP19196515.1 / EP3597386 | EP20204525.8 / EP3789171 | EP20204529.0 / EP3789172 | Opposition(s) | 19.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 05.04.2017 | AL | 18.09.2019 | CY | 18.09.2019 | CZ | 18.09.2019 | DK | 18.09.2019 | EE | 18.09.2019 | ES | 18.09.2019 | FI | 18.09.2019 | HR | 18.09.2019 | LT | 18.09.2019 | LV | 18.09.2019 | MC | 18.09.2019 | MK | 18.09.2019 | MT | 18.09.2019 | NL | 18.09.2019 | PL | 18.09.2019 | RO | 18.09.2019 | RS | 18.09.2019 | SE | 18.09.2019 | SI | 18.09.2019 | SK | 18.09.2019 | SM | 18.09.2019 | TR | 18.09.2019 | BG | 18.12.2019 | NO | 18.12.2019 | GR | 19.12.2019 | IS | 19.01.2020 | PT | 20.01.2020 | IE | 05.04.2020 | LU | 05.04.2020 | BE | 30.04.2020 | FR | 30.04.2020 | [2022/33] |
Précédent [2022/27] | HU | 05.04.2017 | |
AL | 18.09.2019 | ||
CY | 18.09.2019 | ||
CZ | 18.09.2019 | ||
DK | 18.09.2019 | ||
EE | 18.09.2019 | ||
ES | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
MC | 18.09.2019 | ||
MT | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
PL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SE | 18.09.2019 | ||
SI | 18.09.2019 | ||
SK | 18.09.2019 | ||
SM | 18.09.2019 | ||
TR | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
IS | 19.01.2020 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
IE | 05.04.2020 | ||
LU | 05.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
FR | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 18.09.2019 | |
CZ | 18.09.2019 | ||
DK | 18.09.2019 | ||
EE | 18.09.2019 | ||
ES | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
MC | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
PL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SE | 18.09.2019 | ||
SI | 18.09.2019 | ||
SK | 18.09.2019 | ||
SM | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
IS | 19.01.2020 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
IE | 05.04.2020 | ||
LU | 05.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
FR | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/12] | AL | 18.09.2019 | |
CZ | 18.09.2019 | ||
DK | 18.09.2019 | ||
EE | 18.09.2019 | ||
ES | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
MC | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
PL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SE | 18.09.2019 | ||
SI | 18.09.2019 | ||
SK | 18.09.2019 | ||
SM | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
IS | 19.01.2020 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
LU | 05.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
FR | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 18.09.2019 | |
CZ | 18.09.2019 | ||
DK | 18.09.2019 | ||
EE | 18.09.2019 | ||
ES | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
MC | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
PL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SE | 18.09.2019 | ||
SI | 18.09.2019 | ||
SK | 18.09.2019 | ||
SM | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
IS | 19.01.2020 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
LU | 05.04.2020 | ||
Précédent [2020/52] | AL | 18.09.2019 | |
CZ | 18.09.2019 | ||
DK | 18.09.2019 | ||
EE | 18.09.2019 | ||
ES | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
MC | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
PL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SE | 18.09.2019 | ||
SI | 18.09.2019 | ||
SK | 18.09.2019 | ||
SM | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
IS | 19.01.2020 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 18.09.2019 | |
CZ | 18.09.2019 | ||
DK | 18.09.2019 | ||
EE | 18.09.2019 | ||
ES | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
PL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SE | 18.09.2019 | ||
SI | 18.09.2019 | ||
SK | 18.09.2019 | ||
SM | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
IS | 19.01.2020 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 18.09.2019 | |
CZ | 18.09.2019 | ||
DK | 18.09.2019 | ||
EE | 18.09.2019 | ||
ES | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
PL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SE | 18.09.2019 | ||
SK | 18.09.2019 | ||
SM | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
IS | 19.01.2020 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
Précédent [2020/27] | AL | 18.09.2019 | |
CZ | 18.09.2019 | ||
EE | 18.09.2019 | ||
ES | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
PL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SE | 18.09.2019 | ||
SK | 18.09.2019 | ||
SM | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 18.09.2019 | |
CZ | 18.09.2019 | ||
EE | 18.09.2019 | ||
ES | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
PL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SE | 18.09.2019 | ||
SK | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 18.09.2019 | |
EE | 18.09.2019 | ||
ES | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
PL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SE | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | AL | 18.09.2019 | |
EE | 18.09.2019 | ||
ES | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
PL | 18.09.2019 | ||
RO | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SE | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 18.09.2019 | |
EE | 18.09.2019 | ||
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SE | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
PT | 20.01.2020 | ||
Précédent [2020/20] | AL | 18.09.2019 | |
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
NL | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SE | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
Précédent [2020/15] | AL | 18.09.2019 | |
FI | 18.09.2019 | ||
HR | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SE | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
Précédent [2020/12] | FI | 18.09.2019 | |
HR | 18.09.2019 | ||
LT | 18.09.2019 | ||
LV | 18.09.2019 | ||
RS | 18.09.2019 | ||
SE | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
GR | 19.12.2019 | ||
Précédent [2020/10] | FI | 18.09.2019 | |
LT | 18.09.2019 | ||
SE | 18.09.2019 | ||
BG | 18.12.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
Précédent [2020/09] | FI | 18.09.2019 | |
LT | 18.09.2019 | ||
NO | 18.12.2019 | ||
Précédent [2020/08] | LT | 18.09.2019 | |
NO | 18.12.2019 | Citations: | Recherche | [A]FR2483319 (EL PASO POLYOLEFINS [US]) [A] 1-3 * abstract *; | [A]US4639143 (FRANKLAND JR JAMES D [US]) [A] 1-3 * abstract *; | [X]US5816698 (DURINA MICHAEL F [US], et al) [X] 1-3 * column 1, lines 6-11 * * column 3, line 33 - column 5, line 29 * * abstract *; | [X]US6488399 (WOMER TIMOTHY W [US], et al) [X] 1-3 * column 1, lines 6-10 * * column 3, line 55 - column 5, line 67 * * abstract *; | [X]US6497508 (WOMER TIMOTHY W [US], et al) [X] 1-3 * column 1, lines 6-12 * * column 3, line 57 - column 6, line 8 * * abstract *; | [L]US6498399 (CHUNG HENRY [US], et al); | [X]US2007104022 (KUHMAN JON L [US]) [X] 1-3 * paragraphs [0001] , [0015] - [0020] * * abstract * | par le demandeur | US6498399 |