EP3241971 - DISPOSITIF DE FENÊTRE COULISSANTE DE BÂTIMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.04.2021 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 08.05.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.01.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.12.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.05.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 06.10.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Perak, Jovo Pantucekgasse 20/3/10 1110 Wien / AT | Pour tous les Etats désignés Jordan, Günther Braunhanslweg 20 3812 Groß Siegharts / AT | [2017/45] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2017/45] | Mandataire(s) | Gibler & Poth Patentanwälte KG Dorotheergasse 7/14 1010 Wien / AT | [2017/45] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17168360.0 | 27.04.2017 | [2017/45] | Numéro de priorité, date | AT20160050398 | 02.05.2016 Format original publié: AT 503982016 | [2017/45] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3241971 | Date: | 08.11.2017 | Langue: | DE | [2017/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3241971 | Date: | 10.06.2020 | Langue: | DE | [2020/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.09.2017 | Classification | IPC: | E06B3/44, E05D15/16, E05F15/665 | [2017/45] | CPC: |
E06B3/4407 (EP);
E06B3/4423 (EP,AT);
E05D13/003 (EP);
E05F15/665 (EP);
E05Y2201/724 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/25] |
Précédent [2017/45] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | 08.05.2018 | ME | 08.05.2018 | État(s) autorisant la validation | MA | 08.05.2018 | MD | 08.05.2018 | Titre | Allemand: | GEBÄUDESCHIEBEFENSTERVORRICHTUNG | [2017/45] | Anglais: | SLIDING WINDOW DEVICE FOR BUILDING | [2017/45] | Français: | DISPOSITIF DE FENÊTRE COULISSANTE DE BÂTIMENT | [2017/45] | Procédure d'examen | 27.04.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 07.05.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.05.2018 | Requête en examen déposée [2018/25] | 10.12.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.01.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.04.2020 | Taxe de délivrance payée | 14.04.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 14.04.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 11.03.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.04.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 27.04.2017 | AL | 10.06.2020 | CY | 10.06.2020 | CZ | 10.06.2020 | DK | 10.06.2020 | EE | 10.06.2020 | ES | 10.06.2020 | FI | 10.06.2020 | HR | 10.06.2020 | IT | 10.06.2020 | LT | 10.06.2020 | LV | 10.06.2020 | MC | 10.06.2020 | MK | 10.06.2020 | MT | 10.06.2020 | NL | 10.06.2020 | PL | 10.06.2020 | RO | 10.06.2020 | RS | 10.06.2020 | SE | 10.06.2020 | SI | 10.06.2020 | SK | 10.06.2020 | SM | 10.06.2020 | TR | 10.06.2020 | BG | 10.09.2020 | NO | 10.09.2020 | GR | 11.09.2020 | IS | 10.10.2020 | PT | 12.10.2020 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 27.04.2017 | |
AL | 10.06.2020 | ||
CY | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
IT | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
MC | 10.06.2020 | ||
MK | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SE | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
TR | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 27.04.2017 | |
AL | 10.06.2020 | ||
CY | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
IT | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
MC | 10.06.2020 | ||
MK | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SE | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 27.04.2017 | |
AL | 10.06.2020 | ||
CY | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
IT | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
MC | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SE | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 27.04.2017 | |
AL | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
IT | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
MC | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SE | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 10.06.2020 | |
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
IT | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
MC | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SE | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 10.06.2020 | |
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
IT | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
MC | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SE | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
Précédent [2021/50] | AL | 10.06.2020 | |
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
IT | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
MC | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SE | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AL | 10.06.2020 | |
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
IT | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SE | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
Précédent [2021/21] | AL | 10.06.2020 | |
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
IT | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SE | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 10.06.2020 | |
CZ | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
IT | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SE | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 10.06.2020 | |
CZ | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
IT | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SE | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 10.06.2020 | |
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SE | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 10.06.2020 | |
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SE | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 10.06.2020 | |
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SE | 10.06.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 10.06.2020 | |
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
SE | 10.06.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 10.06.2020 | |
LT | 10.06.2020 | ||
SE | 10.06.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 10.06.2020 | |
NO | 10.09.2020 | Citations: | Recherche | [XYI]US1935559 (ALEXANDER HERMAN) [X] 1,2,6,7,11 * page 1, lines 45-80; figures 1,4 * [Y] 9 [I] 3-5,8; | [Y]GB726734 (NILS FOLKE RAGNAR HEDERUS) [Y] 9* page 2, lines 95-119; figures 7-10 *; | [XI]DE2059505 (KRUPP GMBH) [X] 1-4,6-8,10,11 * page 4, lines 11-23 * * page 3, paragraphs 5-6 * * figures 1,2 * [I] 5 |