EP3428524 - DISPOTIF POUR FIXATION MOBILE D'UN CORPS D'ÉCLAIRAGE À UN MÂT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.11.2019 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 14.12.2018 | Dernier événement Tooltip | 15.11.2019 | Demande réputée retirée | publié le 18.12.2019 [2019/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés REEL TECH Handelsges.m.b.H. Percostraße 31/B1 1220 Wien / AT | [2019/03] | Inventeur(s) | 01 /
Dietrich, Erwin Algenweg 38A/1 1220 Wien / AT | 02 /
Horky, Daniel Deinhardsteingasse 29/28 1160 Wien / AT | 03 /
Kazbour, Raffik Reklewskigasse 2 1230 Wien / AT | [2019/03] | Mandataire(s) | Margotti, Herwig Franz Schwarz & Partner Patentanwälte Wipplingerstrasse 30 1010 Wien / AT | [2019/03] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17181297.7 | 13.07.2017 | [2019/03] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3428524 | Date: | 16.01.2019 | Langue: | DE | [2019/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.08.2017 | Classification | IPC: | F21V21/38, F21S8/08, // F21W131/10 | [2019/03] | CPC: |
F21S8/086 (EP);
F21V21/38 (EP);
F21W2131/10 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/03] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR BEWEGLICHEN BEFESTIGUNG EINES BELEUCHTUNGSKÖRPERS AN EINEM MAST | [2019/03] | Anglais: | APPARATUS FOR MOVABLE ATTACHMENT OF A LIGHTING BODY TO A MAST | [2019/03] | Français: | DISPOTIF POUR FIXATION MOBILE D'UN CORPS D'ÉCLAIRAGE À UN MÂT | [2019/03] | Procédure dexamen | 17.07.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/51] | 01.08.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/51] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2019 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]KR20090131996 (DASEUNG INNAVATION SYSTEM [KR]) [X] 1-4,10,12,13 * figures 1-5 * [I] 5-9,11,14; | [XI]KR20090131999 (DASEUNG INNAVATION SYSTEM [KR]) [X] 1-4,10,12,13 * figures 3-5 * [I] 5-9,11,14; | [XI]CN104176635 (SAN EI SEIKI SEISAKUSHO CO LTD) [X] 1,2,5,8 * figures 2-4 * [I] 6,7,9-14; | [XI]CN202609842U (NINGBO LURUN COOLER MFG CO LTD) [X] 1 * figure 1 * [I] 12,13; | [XI]KR20100004532 (DASEUNG INNAVATION SYSTEM [KR]) [X] 1-5,10,12,13 * figures 1-7 * [I] 6-9,11,14; | [XI]KR20100084767 (SHIN JEONG HOON [KR]) [X] 1,2,5 * figures 1-3 * [I] 3,4,6-11,14; | [A]JP2006261016 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD, et al) [A] 1 * figures 9-10 * | par le demandeur | AT506355B |