EP3473458 - TENSEUR POUR SYSTÈME TENSION D'UNE BÂCHE LATÉTRALE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.08.2020 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 30.08.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.06.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.03.2019 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Franz Miederhoff oHG Röhre 50 59846 Sundern / DE | [2019/17] | Inventeur(s) | 01 /
Papenheim, Josef Am Waldbach 16 59846 Sundern / DE | [2019/17] | Mandataire(s) | Patentanwälte Dörner & Kötter PartG mbB Körnerstrasse 27 58095 Hagen / DE | [2019/17] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17196907.4 | 17.10.2017 | [2019/17] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3473458 | Date: | 24.04.2019 | Langue: | DE | [2019/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3473458 | Date: | 02.10.2019 | Langue: | DE | [2019/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.03.2018 | Classification | IPC: | B60J5/06 | [2019/17] | CPC: |
B60J5/065 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/17] | Titre | Allemand: | HORIZONTALSPANNER FÜR SEITENSPANNPLANENSYSTEME | [2019/17] | Anglais: | HORIZONTAL TENSIONER FOR TENSIONINGSYSTEM OF TARPAULIN | [2019/17] | Français: | TENSEUR POUR SYSTÈME TENSION D'UNE BÂCHE LATÉTRALE | [2019/17] | Procédure d'examen | 14.05.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.05.2018 | Requête en examen déposée [2019/17] | 14.05.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 05.06.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.08.2019 | Taxe de délivrance payée | 21.08.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 21.08.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 03.07.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/37] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 17.10.2017 | AL | 02.10.2019 | CY | 02.10.2019 | DK | 02.10.2019 | EE | 02.10.2019 | ES | 02.10.2019 | FI | 02.10.2019 | HR | 02.10.2019 | LT | 02.10.2019 | LV | 02.10.2019 | MC | 02.10.2019 | MK | 02.10.2019 | MT | 02.10.2019 | RO | 02.10.2019 | RS | 02.10.2019 | SE | 02.10.2019 | SI | 02.10.2019 | SK | 02.10.2019 | SM | 02.10.2019 | TR | 02.10.2019 | IE | 17.10.2019 | LU | 17.10.2019 | BE | 31.10.2019 | BG | 02.01.2020 | NO | 02.01.2020 | GR | 03.01.2020 | IS | 02.02.2020 | PT | 03.02.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 17.10.2017 | |
AL | 02.10.2019 | ||
CY | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
MT | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SI | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
TR | 02.10.2019 | ||
IE | 17.10.2019 | ||
LU | 17.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Précédent [2021/34] | HU | 17.10.2017 | |
AL | 02.10.2019 | ||
CY | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
MT | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SI | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
IE | 17.10.2019 | ||
LU | 17.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 17.10.2017 | |
AL | 02.10.2019 | ||
CY | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SI | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
IE | 17.10.2019 | ||
LU | 17.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 02.10.2019 | |
CY | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SI | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
IE | 17.10.2019 | ||
LU | 17.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Précédent [2021/13] | AL | 02.10.2019 | |
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SI | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
IE | 17.10.2019 | ||
LU | 17.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Précédent [2020/46] | AL | 02.10.2019 | |
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
IE | 17.10.2019 | ||
LU | 17.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 02.10.2019 | |
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
LU | 17.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 02.10.2019 | |
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
LU | 17.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 02.10.2019 | |
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
LU | 17.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 02.10.2019 | |
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/26] | ES | 02.10.2019 | |
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | ES | 02.10.2019 | |
FI | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | ES | 02.10.2019 | |
FI | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 02.10.2019 | |
LT | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NO | 02.01.2020 | Citations: | Recherche | [A]GB2258805 (SEAKA PROD LTD [NZ]) [A] 1-11 * figures 1,3 *; | [A]EP1642683 (PWP SA [CH]) [A] 1-11 * figures 1-3 *; | [A]EP2551152 (THIRIET [FR]) [A] 1-11 * figures 3,11,12 *; | [A]EP2860062 (PWP SA [CH]) [A] 1-11* figures 1,3 *; | [A]DE202016101450U (MECADETOL SA [ES]) [A] 1-11 * figure 1 * | par le demandeur | DE29808736U |