EP3336487 - PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT D'UN DISPOSITIF DE MESURE DE DISTANCE LASER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 13.03.2020 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.01.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 18.05.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.12.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2020/18] |
Précédent [2018/25] | Pour tous les Etats désignés Robert Bosch GmbH P.O. Box 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | Inventeur(s) | 01 /
Noe, Stefan Honigwiesenstr. 58 70563 Stuttgart / DE | 02 /
Wieland, Christoph Kaltentaler Str. 22 70563 Stuttgart / DE | [2018/25] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17201607.3 | 14.11.2017 | [2018/25] | Numéro de priorité, date | DE201610225275 | 16.12.2016 Format original publié: DE102016225275 | [2018/25] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3336487 | Date: | 20.06.2018 | Langue: | DE | [2018/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.05.2018 | Classification | IPC: | G01C15/00, G01S17/02, G01S17/08, G01B11/02 | [2018/25] | CPC: |
G01C15/008 (EP);
G01S17/86 (EP,CN);
G01C3/08 (CN);
G01S17/08 (EP,CN);
G01S7/51 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/06] |
Précédent [2018/25] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM BETRIEB EINES LASERENTFERNUNGSMESSGERÄTS | [2018/25] | Anglais: | METHOD FOR OPERATING A LASER RANGE-FINDER | [2018/25] | Français: | PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT D'UN DISPOSITIF DE MESURE DE DISTANCE LASER | [2018/25] | Procédure dexamen | 14.12.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.12.2018 | Requête en examen déposée [2019/06] | 20.12.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.03.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.07.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.11.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 31.05.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE102006013707 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1-9 * paragraph [0033] - paragraph [0036] * * paragraph [0052] - paragraph [0055]; figure 5 *; | [I]EP2051102 (LEICA GEOSYSTEMS AG [CH]) [I] 1-9 * paragraph [0019] - paragraph [0034]; figures 1,2 *; | [XI]DE102011003495 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1,2,4,6,8,9 * paragraph [0020] - paragraph [0028]; figures 1,2 * * paragraph [0011] - paragraph [0012] * [I] 3,5,7; | [A]EP2918972 (LEICA GEOSYSTEMS AG [CH]) [A] 1-9* paragraph [0062] - paragraph [0067]; figures 1,2 *; | [X]US2016069678 (GRACE MICHAEL [IR], et al) [X] 1,8 * paragraph [0058] - paragraph [0080]; figures 1-4 * | par le demandeur | DE102012214880 | EP2669707 |