EP3436738 - PROCÉDÉ ET SYSTÈME AMÉLIORÉS POUR OPTIMISER LE REMPLISSAGE, LE STOCKAGE ET LA DISTRIBUTION DE DIOXYDE DE CARBONE ISSU DE MULTIPLES CONTENANTS SANS SURPRESSURISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.11.2023 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 15.05.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 05.11.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.10.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.09.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.01.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 07.10.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 19.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PL, PT, SK | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Praxair Technology, Inc. 10 Riverview Drive Danbury, CT 06810 / US | [2023/49] |
Précédent [2019/30] | Pour tous les Etats désignés Praxair Technology, Inc. 10 Riverview Drive Danbury, CT 06810 / US | ||
Précédent [2019/06] | Pour tous les Etats désignés Praxair Technology, Inc. 10 Riverview Drive Danbury, CT 06473 / US | Inventeur(s) | 01 /
SONG, Xuemei 39 Wyndrock Lane East Amherst, NY 14051 / US | 02 /
CECULA, Shawn, M. 5898 Garlow Road Niagara Falls, NY 14304 / US | 03 /
GERRISTEAD, William, R. 262 Laurie Lane Grand Island, NY 14072 / US | [2019/06] | Mandataire(s) | Novagraaf Group Chemin de l'Echo 3 1213 Onex / Geneva / CH | [2023/49] |
Précédent [2019/06] | Schwan Schorer & Partner mbB Patentanwälte Bauerstrasse 22 80796 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 17716412.6 | 30.03.2017 | [2019/06] | WO2017US24884 | Numéro de priorité, date | US201662315434P | 30.03.2016 Format original publié: US 201662315434 P | US201662438746P | 23.12.2016 Format original publié: US 201662438746 P | US201715472997 | 29.03.2017 Format original publié: US201715472997 | US201715472928 | 29.03.2017 Format original publié: US201715472928 | [2019/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017173011 | Date: | 05.10.2017 | Langue: | EN | [2017/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3436738 | Date: | 06.02.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.10.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3436738 | Date: | 06.12.2023 | Langue: | EN | [2023/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.10.2017 | Classification | IPC: | F17C5/00 | [2019/06] | CPC: |
F17C5/005 (EP,US);
F17C5/06 (US);
F17C1/00 (US);
F17C1/005 (US);
F17C13/002 (US);
F17C7/00 (US);
F17C7/04 (US);
B67D1/04 (US);
F17C2203/0639 (EP,US);
F17C2203/0646 (EP,US);
F17C2203/0648 (EP,US);
F17C2205/0138 (US);
F17C2205/0323 (US);
F17C2205/0338 (US);
F17C2205/0382 (EP,US);
F17C2221/013 (EP,US);
F17C2223/0153 (US);
F17C2223/035 (US);
F17C2225/0123 (US);
F17C2227/043 (US);
F17C2260/021 (US);
F17C2260/022 (US);
F17C2260/042 (US);
F17C2270/0171 (EP,US);
F17C2270/0509 (US);
F17C2270/059 (EP,US);
F17C2270/07 (US);
F17C2270/0736 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/06] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERBESSERTES VERFAHREN UND SYSTEM ZUR OPTIMIERUNG DER BEFÜLLUNG, LAGERUNG UND ABGABE VON KOHLENDIOXID AUS MEHREREN BEHÄLTERN OHNE ÜBERDRUCKBEAUFSCHLAGUNG | [2019/06] | Anglais: | IMPROVED METHOD AND SYSTEM FOR OPTIMIZING THE FILLING, STORAGE AND DISPSENSING OF CARBON DIOXIDE FROM MULTIPLE CONTAINERS WITHOUT OVERPRESSURIZATION | [2019/06] | Français: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME AMÉLIORÉS POUR OPTIMISER LE REMPLISSAGE, LE STOCKAGE ET LA DISTRIBUTION DE DIOXYDE DE CARBONE ISSU DE MULTIPLES CONTENANTS SANS SURPRESSURISATION | [2019/06] | Entrée dans la phase régionale | 30.10.2018 | Taxe nationale de base payée | 30.10.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.10.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.10.2018 | Requête en examen déposée [2019/06] | 30.10.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 27.05.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.09.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.10.2021 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 04.11.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 21.12.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.05.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.08.2023 | Taxe de délivrance payée | 24.08.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 24.08.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 06.12.2023 | CZ | 06.12.2023 | EE | 06.12.2023 | HR | 06.12.2023 | LT | 06.12.2023 | LV | 06.12.2023 | NL | 06.12.2023 | PL | 06.12.2023 | RO | 06.12.2023 | RS | 06.12.2023 | SE | 06.12.2023 | SK | 06.12.2023 | SM | 06.12.2023 | BG | 06.03.2024 | NO | 06.03.2024 | GR | 07.03.2024 | IS | 06.04.2024 | PT | 08.04.2024 | [2024/36] |
Précédent [2024/35] | AT | 06.12.2023 | |
CZ | 06.12.2023 | ||
EE | 06.12.2023 | ||
HR | 06.12.2023 | ||
LT | 06.12.2023 | ||
LV | 06.12.2023 | ||
NL | 06.12.2023 | ||
RO | 06.12.2023 | ||
RS | 06.12.2023 | ||
SE | 06.12.2023 | ||
SM | 06.12.2023 | ||
BG | 06.03.2024 | ||
NO | 06.03.2024 | ||
GR | 07.03.2024 | ||
IS | 06.04.2024 | ||
Précédent [2024/34] | EE | 06.12.2023 | |
HR | 06.12.2023 | ||
LT | 06.12.2023 | ||
LV | 06.12.2023 | ||
NL | 06.12.2023 | ||
RS | 06.12.2023 | ||
SE | 06.12.2023 | ||
SM | 06.12.2023 | ||
BG | 06.03.2024 | ||
NO | 06.03.2024 | ||
GR | 07.03.2024 | ||
IS | 06.04.2024 | ||
Précédent [2024/33] | HR | 06.12.2023 | |
LT | 06.12.2023 | ||
LV | 06.12.2023 | ||
NL | 06.12.2023 | ||
RS | 06.12.2023 | ||
SE | 06.12.2023 | ||
SM | 06.12.2023 | ||
BG | 06.03.2024 | ||
NO | 06.03.2024 | ||
GR | 07.03.2024 | ||
IS | 06.04.2024 | ||
Précédent [2024/32] | HR | 06.12.2023 | |
LT | 06.12.2023 | ||
LV | 06.12.2023 | ||
NL | 06.12.2023 | ||
RS | 06.12.2023 | ||
SE | 06.12.2023 | ||
BG | 06.03.2024 | ||
NO | 06.03.2024 | ||
GR | 07.03.2024 | ||
IS | 06.04.2024 | ||
Précédent [2024/26] | HR | 06.12.2023 | |
LT | 06.12.2023 | ||
LV | 06.12.2023 | ||
NL | 06.12.2023 | ||
RS | 06.12.2023 | ||
SE | 06.12.2023 | ||
BG | 06.03.2024 | ||
NO | 06.03.2024 | ||
GR | 07.03.2024 | ||
Précédent [2024/24] | HR | 06.12.2023 | |
LT | 06.12.2023 | ||
RS | 06.12.2023 | ||
SE | 06.12.2023 | ||
BG | 06.03.2024 | ||
NO | 06.03.2024 | ||
GR | 07.03.2024 | ||
Précédent [2024/21] | LT | 06.12.2023 | |
BG | 06.03.2024 | ||
GR | 07.03.2024 | ||
Précédent [2024/20] | GR | 07.03.2024 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4100537 (CARLSON PETER B) [A] 1-21 * columns 2-4; figure 1 *; | [A]US2010230436 (O'DONNELL KEVIN P [US]) [A] 1-21 * pages 1,2; figure 1 *; | [A]US2013180594 (SCHNEIDER DANIEL E [US]) [A] 1,7* figure 2 *; | [A]US8757437 (SCHNEIDER DANIEL E [US]) [A] 1-21 * columns 4,6-8; figure 1 *; | [I]WO2015153580 (GREENCO2 IP INC [US]) [I] 1-21 * paragraphs [0036] , [0037]; figures 1-6 * |