EP3472031 - SYSTÈME D'AÉRATION LATÉRAL ACTIF DE VÉHICULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.01.2021 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.04.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.03.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.12.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 15.06.2017 | Dernier événement Tooltip | 15.01.2021 | Demande réputée retirée | publié le 17.02.2021 [2021/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SRG Global, Inc. 800 Stephenson Highway Troy, Michigan 48083 / US | [2019/17] | Inventeur(s) | 01 /
FRAYER, Rob 800 Stephenson Hwy Troy Michigan 48083 / US | 02 /
AYOUB, Patrick 800 Stephenson Hwy Troy Michigan 48083 / US | 03 /
DUNFORD, David Michael 800 Stephenson Hwy Troy Michigan 48083 / US | [2019/17] | Mandataire(s) | Hoyng Rokh Monegier B.V. Rembrandt Tower, 30th Floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam / NL | [N/P] |
Précédent [2019/17] | Hoyng Rokh Monegier LLP Rembrandt Tower, 31st Floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 17727756.3 | 10.05.2017 | [2019/17] | WO2017US31902 | Numéro de priorité, date | US201615185332 | 17.06.2016 Format original publié: US201615185332 | [2019/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017218105 | Date: | 21.12.2017 | Langue: | EN | [2017/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3472031 | Date: | 24.04.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.12.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.12.2017 | Classification | IPC: | B62D35/00, B60K11/08 | [2019/17] | CPC: |
B62D35/00 (EP,US);
B60K11/085 (EP,US);
B62D35/005 (US);
B62D35/008 (US);
Y02T10/88 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/17] | Titre | Allemand: | AKTIVES SEITENENTLÜFTUNGSSYSTEM EINES FAHRZEUGS | [2019/17] | Anglais: | VEHICLE ACTIVE SIDE VENT SYSTEM | [2019/17] | Français: | SYSTÈME D'AÉRATION LATÉRAL ACTIF DE VÉHICULE | [2019/17] | Entrée dans la phase régionale | 04.01.2019 | Taxe nationale de base payée | 04.01.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.01.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 04.01.2019 | Requête en examen déposée [2019/17] | 04.01.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 02.08.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.04.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.09.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/07] | 23.09.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE3834119 (KIRSCHNER PETER [DE]) [A] 1-8 * column 4, line 61 - column 5, line 14; figure 3 *; | [A]DE10213188 (PORSCHE AG [DE]) [A] 1-8 * paragraphs [0014] , [0015] , [0016]; figures 1-3 *; | [A]FR2897833 (RENAULT SAS [FR]) [A] 1-8 * page 3, line 19 - page 6, line 9; figure - *; | [A]DE102008019923 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [A] 1-8 * paragraphs [0021] - [0024]; figures 1-3 *; | [A]JP2013060845 (HONDA MOTOR CO LTD) [A] 1-8* figures 1-5 *; | [A]US2016016617 (WOLF THOMAS [DE]) [A] 1-8 * figures 5,6 * |