EP3465789 - PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UNE PLURALITÉ DE COMPOSANTS MULTICOUCHES PIÉZOÉLECTRIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 15.10.2021 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.03.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 08.12.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 16.06.2017 | Dernier événement Tooltip | 22.05.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TDK Electronics AG Rosenheimer Strasse 141e 81671 München / DE | [2019/15] | Inventeur(s) | 01 /
DOELLGAST, Bernhard Flurweg 51 8530 Deutschlandsberg / AT | 02 /
PUFF, Markus Am Blumenhang 29 8010 Graz / AT | [2019/15] | Mandataire(s) | Epping - Hermann - Fischer Patentanwaltsgesellschaft mbH Schloßschmidstraße 5 80639 München / DE | [2019/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17728135.9 | 31.05.2017 | [2019/15] | WO2017EP63196 | Numéro de priorité, date | DE201610110216 | 02.06.2016 Format original publié: DE102016110216 | [2019/15] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2017207654 | Date: | 07.12.2017 | Langue: | DE | [2017/49] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3465789 | Date: | 10.04.2019 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 07.12.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 25.01.2018 | Classification | IPC: | H01L41/337, H01L41/083, H01L41/107, B24B31/02 | [2019/15] | CPC: |
H10N30/50 (EP,US);
H10N30/505 (US);
H10N30/053 (US);
H10N30/085 (US);
H10N30/086 (EP,US);
H10N30/40 (EP,US);
H10N30/871 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/15] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER VIELZAHL VON PIEZOELEKTRISCHEN VIELSCHICHTBAUELEMENTEN | [2019/15] | Anglais: | METHOD FOR PRODUCING A PLURALITY OF PIEZOELECTRIC MULTILAYER COMPONENTS | [2019/15] | Français: | PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UNE PLURALITÉ DE COMPOSANTS MULTICOUCHES PIÉZOÉLECTRIQUES | [2019/15] | Entrée dans la phase régionale | 02.01.2019 | Taxe nationale de base payée | 02.01.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.01.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 02.01.2019 | Requête en examen déposée [2019/15] | 02.01.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.07.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.10.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 11.04.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.01.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]JPH08316088 (MURATA MANUFACTURING CO) [X] 1,7,8 * abstract * * paragraphs [0001] , [0002] , [0011] - [0045]; figures 2,3; examples 2,4-6 *; | [A]DE10205928 (CERAMTEC AG [DE]) [A] 2-6 * abstract ** paragraphs [0006] - [0022]; figures 2,3 *; | [X]JP2005183477 (MURATA MANUFACTURING CO) [X] 1,7,8 * abstract * * paragraphs [0002] - [0003] - [0027] - [0039]; figure 1 *; | [X]JP2008227314 (TDK CORP) [X] 1-8 * abstract * * paragraphs [0001] , [0031] - [0139]; figures 1-7; example 14; tables 1-3 *; | [X]JP2010010424 (TDK CORP) [X] 1,2,7 * abstract * * paragraphs [0006] - [0106]; figures 1,2,4-7; examples 1,2; table 1 *; | [X]US2013342080 (SUMA KAZUHIRO [JP]) [X] 1,2,7,8 * abstract * * paragraphs [0002] , [0033] - [0057]; figures 1,4 * |