EP3472791 - SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE GESTION DE BUDGET, D'ALERTES DE COMPTE FINANCIER, DE COMMANDES D'ACTION CORRECTIVE ET DE SURVEILLANCE DE FRAUDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 20.05.2022 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.12.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.03.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.12.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 30.06.2017 | Dernier événement Tooltip | 20.05.2022 | Rejet de la demande | publié le 22.06.2022 [2022/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mastercard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577 / US | [2019/17] | Inventeur(s) | 01 /
MALHOTRA, Sandeep 26 Annjim Drive Greenwich CT 06830 / US | 02 /
SUBRAMANIAM, Shanthan 54 Travis Road Baldwin Place NY 10505-2008 / US | 03 /
LORBERG, Dana, J. 35 Ladue Meadows St. Louis MO 63141 / US | 04 /
LOPES, Vitorino Jose, Pereira 42 Obtuse Road South Brookfield CT 06804 / US | [2019/17] | Mandataire(s) | Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [2019/17] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17731777.3 | 13.06.2017 | [2019/17] | WO2017US37171 | Numéro de priorité, date | US201662350335P | 15.06.2016 Format original publié: US 201662350335 P | US201662350322P | 15.06.2016 Format original publié: US 201662350322 P | US201662350407P | 15.06.2016 Format original publié: US 201662350407 P | US201662350416P | 15.06.2016 Format original publié: US 201662350416 P | US201662351016P | 16.06.2016 Format original publié: US 201662351016 P | US201662350831P | 16.06.2016 Format original publié: US 201662350831 P | US201662351227P | 16.06.2016 Format original publié: US 201662351227 P | US201662350821P | 16.06.2016 Format original publié: US 201662350821 P | US201662351164P | 16.06.2016 Format original publié: US 201662351164 P | US201662351155P | 16.06.2016 Format original publié: US 201662351155 P | [2019/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017218483 | Date: | 21.12.2017 | Langue: | EN | [2017/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3472791 | Date: | 24.04.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.12.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.12.2017 | Classification | IPC: | G06Q20/40, G06Q20/10, G06Q20/38 | [2019/17] | CPC: |
G06Q20/023 (EP,US);
G06Q20/204 (US);
G06Q20/027 (EP,US);
G06Q20/10 (EP,US);
G06Q20/102 (US);
G06Q20/105 (US);
G06Q20/108 (US);
G06Q20/202 (EP,US);
G06Q20/322 (US);
G06Q20/3221 (US);
G06Q20/325 (US);
G06Q20/34 (EP,US);
G06Q20/341 (US);
G06Q20/36 (US);
G06Q20/385 (US);
G06Q20/387 (US);
G06Q20/40 (US);
G06Q20/401 (EP,US);
G06Q20/4012 (US);
G06Q20/4016 (US);
G06Q20/405 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/17] | Titre | Allemand: | SYSTEME UND VERFAHREN ZUR FINANZPLANUNG, FINANZKONTOALARMVERWALTUNG, GEGENMASSNAHMENSTEUERUNGEN UND BETRUGSÜBERWACHUNG | [2019/17] | Anglais: | SYSTEMS AND METHODS FOR BUDGET, FINANCIAL ACCOUNT ALERTS MANAGEMENT, REMEDIAL ACTION CONTROLS AND FRAUD MONITORING | [2019/17] | Français: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE GESTION DE BUDGET, D'ALERTES DE COMPTE FINANCIER, DE COMMANDES D'ACTION CORRECTIVE ET DE SURVEILLANCE DE FRAUDE | [2019/17] | Entrée dans la phase régionale | 05.11.2018 | Taxe nationale de base payée | 05.11.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.11.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 05.11.2018 | Requête en examen déposée [2019/17] | 05.11.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.07.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.12.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.04.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.01.2022 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2022/25] | 18.01.2022 | Date des procédures orales | 04.02.2022 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 07.02.2022 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2022/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [I]US2007100748 (DHEER SANJEEV [US], et al) [I] 1-20* page 3, paragraph 29 - page 6, paragraph 53 *; | [I]US2010250364 (SONG YUH-SHEN [US], et al) [I] 1-20 * page 3, paragraph 40 * * page 8, paragraphs 107-111 * * page 9, paragraph 126 *; | [I]US2012158585 (GANTI VISWESWARARAO [US]) [I] 1-20 * page 3, paragraph 34 - page 11, paragraph 111 *; | [I]US2013024358 (CHOUDHURI SOMNATH [US], et al) [I] 1-20 * page 5, paragraph 54 - page 17, paragraph 157 *; | [I]US2014250011 (WEBER LANCE [US]) [I] 1-20 * page 1, paragraph 21 - page 9, paragraph 117 * |