EP3481295 - LIT DE SOINS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.04.2023 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 04.12.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.04.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 12.01.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 11.07.2017 | Dernier événement Tooltip | 28.04.2023 | Demande réputée retirée | publié le 31.05.2023 [2023/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Capical GmbH Rebenring 33 38106 Braunschweig / DE | Pour tous les Etats désignés Likamed GmbH Raußmühlstraße 7 75031 Eppingen / DE | [2019/20] | Inventeur(s) | 01 /
BÖGE, Henning Pestalozzistrasse 20 38114 Braunschweig / DE | 02 /
OEHLER, Martin Im Gettelhagen 102 Niedersachsen 38108 Braunschweig / DE | 03 /
FRANK, Yvonne Hengst 9 75050 Gemmingen / DE | 04 /
GAUPP, Bernhard Wilhelm-Frank-Straße 6 75031 Eppingen / DE | [2019/20] | Mandataire(s) | Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Freundallee 13a 30173 Hannover / DE | [2019/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17734050.2 | 27.06.2017 | [2019/20] | WO2017EP65856 | Numéro de priorité, date | DE201610112391 | 06.07.2016 Format original publié: DE102016112391 | [2019/20] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018007206 | Date: | 11.01.2018 | Langue: | DE | [2018/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3481295 | Date: | 15.05.2019 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 11.01.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.01.2018 | Classification | IPC: | A61B5/0408, A61B5/00, A61B5/0428, A61B5/0424 | [2019/20] | CPC: |
A61B5/6891 (EP,US);
A61B5/02405 (US);
A61B5/276 (EP,US);
A61B5/282 (EP,US);
A61B5/30 (EP,US);
A61B5/302 (EP,US);
A61B5/6843 (EP,US);
A61B5/7221 (EP,US);
A61B5/746 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/20] | Titre | Allemand: | BEHANDLUNGSLIEGE | [2019/20] | Anglais: | TREATMENT BED | [2019/20] | Français: | LIT DE SOINS | [2019/20] | Entrée dans la phase régionale | 24.01.2019 | Taxe nationale de base payée | 24.01.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.01.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 24.01.2019 | Requête en examen déposée [2019/20] | 24.01.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 14.08.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.12.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.06.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.01.2023 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2023/22] | 24.01.2023 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2023/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.06.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2022 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2005253712 (KIMURA HIROAKI [JP], et al) [A] 1-13 * paragraphs [0017] , [0058] ** figures 1-5 *; | [Y]US2006220350 (REEF RICK R [US], et al) [Y] 5-8 * paragraphs [0023] , [0025] , [0026] , [0030] * * figures 1-3 *; | [A]US2010007413 (HERLEIKSON EARL C [US]) [A] 1-13 * paragraphs [0029] , [0 31]; figures 1-5 *; | [A]EP2316340 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]) [A] 1-13 * paragraphs [0039] , [0 38] , [0 45] *; | [XY]WO2015075692 (KONINKL PHILIPS NV [NL], et al) [X] 1-4,9-13 * paragraphs [0015] , [0017] , [0021] , [0023] , [0027] - [0029] - [0032] , [0042] * * figures 1-5 * [Y] 5-8; | [X] - TOBIAS WARTZEK ET AL, "Automatic electrode selection in unobtrusive capacitive ECG measurements", COMPUTER-BASED MEDICAL SYSTEMS (CBMS), 2012 25TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON, IEEE, (20120620), doi:10.1109/CBMS.2012.6266314, ISBN 978-1-4673-2049-8, pages 1 - 4, XP032226944 [X] 1,9,13 * Seite 2, linke Spalte, letzte 11 Zeilen * * Seite 2, rechte Spalte, letzte 3 Zeilen * * figures 1-3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/CBMS.2012.6266314 | [X] - SERTEYN A ET AL, "Motion Artifacts in Capacitive ECG Measurements: Reducing the Combined Effect of DC Voltages and Capacitance Changes Using an Injection Signal", IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, USA, vol. 62, no. 1, doi:10.1109/TBME.2014.2348178, ISSN 0018-9294, (20150101), pages 264 - 273, (20141218), XP011568272 [X] 1 * Seite 265, rechte Spalte, Kapitel III * * Seite 272, rechte Spalte, dritter Absatz * * figures 1-3, 14 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TBME.2014.2348178 |