EP3475515 - SYSTÈME DE POSITIONNEMENT ET PROCÉDÉ POUR DÉTERMINER LA POSITION DE FONCTIONNEMENT D'UN DISPOSITIF AÉRIEN [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.12.2021 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 22.01.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.09.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 15.10.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.03.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 29.12.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 25.07.2017 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Iveco Magirus AG Nicolaus-Otto-Strasse 27 89079 Ulm / DE | [2019/18] | Inventeur(s) | 01 /
KRAEMER, Jens Wernauer Weg 9 89155 Erbach/Donau / DE | 02 /
VIOLA, Enzo Ulmerstrasse 67D 89275 Elchingen-Thalfingen / DE | 03 /
FAHLBUSCH, Marco Hülenweg 6-2 89081 Ulm / DE | [2019/18] | Mandataire(s) | Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [2019/18] | Fiume, Orazio, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 17739323.8 | 22.06.2017 | [2019/18] | WO2017IB53740 | Numéro de priorité, date | IT2016UA04597 | 22.06.2016 Format original publié: IT UA20164597 | [2019/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017221198 | Date: | 28.12.2017 | Langue: | EN | [2017/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3475515 | Date: | 01.05.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.12.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3475515 | Date: | 24.02.2021 | Langue: | EN | [2021/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.12.2017 | Classification | IPC: | E06C5/44, E06C5/34 | [2019/18] | CPC: |
E06C5/44 (EP,US);
E06C5/34 (EP,US);
G01C3/20 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/18] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | POSITIONIERUNGSSYSTEM UND VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG EINER BETRIEBSPOSITION EINER ANTENNENVORRICHTUNG | [2019/18] | Anglais: | POSITIONING SYSTEM AND METHOD FOR DETERMINING AN OPERATING POSITION OF AN AERIAL DEVICE | [2019/18] | Français: | SYSTÈME DE POSITIONNEMENT ET PROCÉDÉ POUR DÉTERMINER LA POSITION DE FONCTIONNEMENT D'UN DISPOSITIF AÉRIEN | [2019/18] | Entrée dans la phase régionale | 10.12.2018 | Taxe nationale de base payée | 10.12.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.12.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.12.2018 | Requête en examen déposée [2019/18] | 10.12.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 25.07.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.10.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.02.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.03.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.07.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.09.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.01.2021 | Taxe de délivrance payée | 05.01.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.01.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 25.11.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.06.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 22.06.2017 | AL | 24.02.2021 | AT | 24.02.2021 | CY | 24.02.2021 | CZ | 24.02.2021 | DK | 24.02.2021 | EE | 24.02.2021 | FI | 24.02.2021 | HR | 24.02.2021 | LT | 24.02.2021 | LV | 24.02.2021 | MC | 24.02.2021 | MK | 24.02.2021 | MT | 24.02.2021 | NL | 24.02.2021 | PL | 24.02.2021 | RO | 24.02.2021 | RS | 24.02.2021 | SE | 24.02.2021 | SI | 24.02.2021 | SK | 24.02.2021 | SM | 24.02.2021 | TR | 24.02.2021 | BG | 24.05.2021 | NO | 24.05.2021 | GR | 25.05.2021 | IE | 22.06.2021 | LU | 22.06.2021 | IS | 24.06.2021 | PT | 24.06.2021 | BE | 30.06.2021 | CH | 30.06.2021 | LI | 30.06.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/29] | HU | 22.06.2017 | |
AL | 24.02.2021 | ||
AT | 24.02.2021 | ||
CY | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
MK | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
TR | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IE | 22.06.2021 | ||
LU | 22.06.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 22.06.2017 | |
AL | 24.02.2021 | ||
AT | 24.02.2021 | ||
CY | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
MK | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IE | 22.06.2021 | ||
LU | 22.06.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 22.06.2017 | |
AL | 24.02.2021 | ||
AT | 24.02.2021 | ||
CY | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IE | 22.06.2021 | ||
LU | 22.06.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CY | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IE | 22.06.2021 | ||
LU | 22.06.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IE | 22.06.2021 | ||
LU | 22.06.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IE | 22.06.2021 | ||
LU | 22.06.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IE | 22.06.2021 | ||
LU | 22.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Précédent [2022/18] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
LU | 22.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2022/13] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 24.02.2021 | |
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AT | 24.02.2021 | |
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AT | 24.02.2021 | |
CZ | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 24.02.2021 | |
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/42] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/39] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/38] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/37] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/36] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/35] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/33] | FI | 24.02.2021 | |
LT | 24.02.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [A]FR2720438 (CAMIVA [FR]) [A] 1-15 * figures 1-5 *; | [XI]DE29612377U (WAGNER MARIO DIPL ING [DE], et al) [X] 1-3,6-11,14,15 * figures 1-7 * [I] 4,5,12,13; | [A]JP2006089265 (HITACHI PLANT ENG & CONSTR CO) [A] 1-15* the whole document * | Examen | CA2262242 |