EP3411457 - COMPOSITION POLYMÈRE COMPRENANT UN AGENT RETARDEUR DE FLAMME [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2018/50] | COMPOSITION POLYMÈRE COMPRENANT UN AGENT EXTINCTEUR | ||
[2020/31] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.08.2022 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 27.07.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 09.11.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.08.2017 | Dernier événement Tooltip | 19.08.2022 | Demande réputée retirée | publié le 21.09.2022 [2022/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Deflamo AB Vàstra Kajen 8 37431 Karlshamn / SE | [2018/50] | Inventeur(s) | 01 /
WESTIN, Fredrik Hammarby Kaj 4 lgh 1701 120 32 Stockholm / SE | [2018/50] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2018/50] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17747863.3 | 02.02.2017 | [2018/50] | WO2017SE00007 | Numéro de priorité, date | SE20160030019 | 03.02.2016 Format original publié: SE 1630019 | [2018/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017135862 | Date: | 10.08.2017 | Langue: | EN | [2017/32] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3411457 | Date: | 12.12.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.08.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 10.08.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.10.2019 | Classification | IPC: | C09K21/04, C08K3/32, C08K5/09 | [2018/50] | CPC: |
C08K3/32 (EP,KR,SE,US);
C09K21/04 (EP,KR,SE,US);
C08K5/0066 (KR);
C08K13/02 (US);
C08F14/00 (US);
C08K3/016 (SE);
C08K3/22 (EP,KR,US);
C08K3/26 (EP,US);
C08K5/09 (EP,KR,SE,US);
C08K5/092 (EP,US);
C08K5/098 (EP,US);
C08L27/02 (KR);
C09K21/06 (EP,US);
C08K2003/2206 (US);
C08K2003/2224 (US);
C08K2003/262 (US);
C08K2003/265 (US);
C08K2003/267 (US);
C08K2003/321 (US);
C08K2003/329 (US);
C08K2201/005 (KR);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/50] | Titre | Allemand: | POLYMERZUSAMMENSETZUNG MIT EINEM FLAMMSCHUTZMITTEL | [2020/31] | Anglais: | A POLYMER COMPOSITION COMPRISING A FIRE SUPPRESSANT | [2018/50] | Français: | COMPOSITION POLYMÈRE COMPRENANT UN AGENT RETARDEUR DE FLAMME | [2020/31] |
Précédent [2018/50] | POLYMERZUSAMMENSETZUNG MIT EINEM LÖSCHMITTEL | ||
Précédent [2018/50] | COMPOSITION POLYMÈRE COMPRENANT UN AGENT EXTINCTEUR | Entrée dans la phase régionale | 14.08.2018 | Taxe nationale de base payée | 14.08.2018 | Taxe de recherche payée | 14.08.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.08.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | supprimé | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 14.08.2018 | Requête en examen déposée [2018/50] | 24.04.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.07.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.12.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2022/38] | 14.01.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2022/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2021 | 05   M06   Pas encore payé | 28.02.2022 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP2062904 (CLARIANT INT LTD [CH]) [A] 1-15* paragraphs [0003] - [0006] *; | [XI]US2010087572 (NILSSON MATS [SE], et al) [X] 1,2,4-6,8-10,12-14 * paragraph [0101]; claim 1 * [I] 3,7,11,15 | Recherche internationale | [A]US4559372 (GIROUD-ABEL BRUNO [FR]) [A] 1-20 * ; claims 1-2,6,8-9 *; | [A]US6753363 (HARASHINA HATSUHIKO [JP]) [A] 1-20* ; column 35, line 63 - column 36, line 5; claims 1-3 *; | [A]JP3672368B (ASAHI DENKA KOGYO KK) [A] 1-20 * , WPI abstract; Machine translation: claim 1; [0030] *; | [A]US2005256234 (KURUMATANI HARUKI [JP], et al) [A] 1-20 * ; claim 14 *; | [A]US2007289752 (BECK MARTIN [DE], et al) [A] 1-20 * ; paragraph [0003]; claim 1 *; | [A]US2010168295 (BREINER CHRISTINE [DE], et al) [A] 1-20 * , claims 1,5 *; | [A]JP5032731B (POLYPLASTICS KK) [A] 1-20 * , WPI abstract; Machine translation: claim 1 *; | [A]JP2015160901 (SEKISUI CHEMICAL CO LTD) [A] 1-20 * , WPI abstract; Machine translation: claims 1-2 and 5; [0049] *; | [A]US2015322195 (MAKIDA TAICHI [JP], et al) [A] 1-20 * ; claims 1,11 * |