EP3507737 - PRÉSERVATION DE SECRETS PROTÉGÉS À TRAVERS UNE MISE À JOUR D'AMORÇAGE SECURISÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.04.2022 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 30.04.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.01.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.06.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 10.03.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 15.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | [2021/45] |
Précédent [2021/22] | Pour tous les Etats désignés Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | ||
Précédent [2019/28] | Pour tous les Etats désignés Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | Inventeur(s) | 01 /
KINSHUMANN, Kinshuman MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 02 /
MCCARRON, Christopher MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 03 /
SAMSONOV, Yevgeniy Anatolievich MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | [2021/22] |
Précédent [2019/28] | 01 /
KINSHUMANN, - MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC One Microsoft Way Redmond Washington 98052-6399 / US | ||
02 /
MCCARRON, Christopher MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC One Microsoft Way Redmond Washington 98052-6399 / US | |||
03 /
SAMSONOV, Yevgeniy Anatolievich MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC One Microsoft Way Redmond Washington 98052-6399 / US | Mandataire(s) | CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF / GB | [2019/28] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17762008.5 | 25.08.2017 | [2019/28] | WO2017US48517 | Numéro de priorité, date | US201615253521 | 31.08.2016 Format original publié: US201615253521 | [2019/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018044696 | Date: | 08.03.2018 | Langue: | EN | [2018/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3507737 | Date: | 10.07.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.03.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3507737 | Date: | 02.06.2021 | Langue: | EN | [2021/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.03.2018 | Classification | IPC: | G06F21/57, G06F11/14 | [2019/28] | CPC: |
G06F11/1417 (EP,IL,KR,US);
H04L9/085 (IL,KR,US);
G06F21/575 (EP,IL,KR,US);
G06F11/1433 (EP,IL,KR,US);
G06F21/572 (EP,IL,KR,RU,US);
H04L2209/127 (IL,KR,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/28] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BEWAHRUNG VON GESCHÜTZTEN GEHEIMNISSEN BEI EINER AKTUALISIERUNG MIT SICHEREM NEUSTART | [2019/28] | Anglais: | PRESERVING PROTECTED SECRETS ACROSS A SECURE BOOT UPDATE | [2019/28] | Français: | PRÉSERVATION DE SECRETS PROTÉGÉS À TRAVERS UNE MISE À JOUR D'AMORÇAGE SECURISÉ | [2019/28] | Entrée dans la phase régionale | 18.01.2019 | Taxe nationale de base payée | 18.01.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.01.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.01.2019 | Requête en examen déposée [2019/28] | 18.01.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 08.10.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.01.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.04.2021 | Taxe de délivrance payée | 27.04.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.04.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 03.03.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.08.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.06.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 25.08.2017 | AL | 02.06.2021 | AT | 02.06.2021 | CY | 02.06.2021 | CZ | 02.06.2021 | DK | 02.06.2021 | EE | 02.06.2021 | ES | 02.06.2021 | FI | 02.06.2021 | HR | 02.06.2021 | IT | 02.06.2021 | LT | 02.06.2021 | LV | 02.06.2021 | MC | 02.06.2021 | MK | 02.06.2021 | MT | 02.06.2021 | PL | 02.06.2021 | RO | 02.06.2021 | RS | 02.06.2021 | SE | 02.06.2021 | SI | 02.06.2021 | SK | 02.06.2021 | SM | 02.06.2021 | IE | 25.08.2021 | LU | 25.08.2021 | BE | 31.08.2021 | CH | 31.08.2021 | LI | 31.08.2021 | BG | 02.09.2021 | NO | 02.09.2021 | GR | 03.09.2021 | IS | 02.10.2021 | PT | 04.10.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/23] | HU | 25.08.2017 | |
AL | 02.06.2021 | ||
AT | 02.06.2021 | ||
CY | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
IT | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
MK | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SI | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
IE | 25.08.2021 | ||
LU | 25.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 25.08.2017 | |
AL | 02.06.2021 | ||
AT | 02.06.2021 | ||
CY | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
IT | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SI | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
IE | 25.08.2021 | ||
LU | 25.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 02.06.2021 | |
AT | 02.06.2021 | ||
CY | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
IT | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SI | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
IE | 25.08.2021 | ||
LU | 25.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 02.06.2021 | |
AT | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
IT | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SI | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
IE | 25.08.2021 | ||
LU | 25.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2022/35] | AL | 02.06.2021 | |
AT | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SI | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
IE | 25.08.2021 | ||
LU | 25.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 02.06.2021 | |
AT | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SI | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
LU | 25.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 02.06.2021 | |
AT | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SI | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
LU | 25.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 02.06.2021 | |
AT | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
LU | 25.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 02.06.2021 | |
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
LU | 25.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 02.06.2021 | |
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2022/18] | AT | 02.06.2021 | |
CZ | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AT | 02.06.2021 | |
CZ | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2022/09] | AT | 02.06.2021 | |
CZ | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AT | 02.06.2021 | |
CZ | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AT | 02.06.2021 | |
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
Précédent [2021/52] | FI | 02.06.2021 | |
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
Précédent [2021/51] | FI | 02.06.2021 | |
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
Précédent [2021/49] | FI | 02.06.2021 | |
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
Précédent [2021/47] | FI | 02.06.2021 | |
LT | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
Précédent [2021/46] | FI | 02.06.2021 | |
LT | 02.06.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US2003196083 (GRAWROCK DAVID W [US], et al) [X] 1,9 * paragraphs [0061] - [0063] *[I] 2-8,10-15; | [XI]US2015134965 (MORENIUS FREDRIC [SE], et al) [X] 1,9 * paragraphs [0005] , [0028] - [0037] * * paragraphs [0127] - [0128] - [ 134] * * paragraph [0217] * [I] 2-8,10-15 |