EP3429961 - PROCÉDÉS DE FONCTIONNALISATION DE NANOTUBES DE CARBONE ET COMPOSITIONS COMPRENANT LES NANOTUBES DE CARBONE FONCTIONNALISÉS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.10.2020 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 21.12.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 22.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 14.10.2020 | Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Seerstone LLC 808 East 1910 South Suite 2 Provo, UT 84606 / US | [2019/04] | Inventeur(s) | 01 /
SMITH, Randall 267 East Kathryn Circle 84070 Sandy, Utah / US | [2019/04] | Mandataire(s) | V.O. P.O. Box 87930 Carnegieplein 5 2508 DH Den Haag / NL | [2019/04] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17767625.1 | 17.03.2017 | [2019/04] | WO2017US22950 | Numéro de priorité, date | US201662310585P | 18.03.2016 Format original publié: US 201662310585 P | [2019/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017161258 | Date: | 21.09.2017 | Langue: | EN | [2017/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3429961 | Date: | 23.01.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.09.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 21.09.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.10.2019 | Classification | IPC: | C01B32/158, C22C26/00, C08K7/24, C01B32/168, C08K3/04 | [2019/46] | CPC: |
C08K3/041 (EP,US);
C01B32/168 (EP,US);
C22C26/00 (EP,US);
C08K2201/004 (EP,US);
C08K2201/014 (EP,US);
C22C2026/002 (EP,US)
| C-Set: |
C08K3/041, C08L101/00 (EP,US)
|
Précédent IPC [2019/04] | C01B32/158, C22C26/00, C08K7/24 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/04] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR FUNKTIONALISIERUNG VON KOHLENSTOFFNANORÖHRCHEN UND ZUSAMMENSETZUNGEN MIT FUNKTIONALISIERTEN KOHLENSTOFFNANORÖHRCHEN | [2019/04] | Anglais: | METHODS OF FUNCTIONALIZING CARBON NANOTUBES AND COMPOSITIONS COMPRISING FUNCTIONALIZED CARBON NANOTUBES | [2019/04] | Français: | PROCÉDÉS DE FONCTIONNALISATION DE NANOTUBES DE CARBONE ET COMPOSITIONS COMPRENANT LES NANOTUBES DE CARBONE FONCTIONNALISÉS | [2019/04] | Entrée dans la phase régionale | 18.10.2018 | Taxe nationale de base payée | 18.10.2018 | Taxe de recherche payée | 18.10.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.10.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | supprimé | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 18.10.2018 | Requête en examen déposée [2019/04] | 12.04.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.06.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/46] | 25.06.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2020 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2009142251 (KAJIURA HISASHI [JP], et al) [X] 1 * paragraphs [0039] , [0040] * * the whole document * [I] 2-10; | [X]EP2072635 (UNIV SUNGKYUNKWAN FOUND [KR], et al) [X] 11-15 * paragraph [0035] ** the whole document *; | [XI]US2012009115 (GRIGORIAN LEONID [US], et al) [X] 1 * paragraph [0054] * * the whole document * [I] 2-10; | [XI]WO2014011631 (SEERSTONE LLC [US]) [X] 1,11 * page 13, lines 14-21; example 1 * * the whole document * [I] 2-10,12-15 | Recherche internationale | [A]US2005205847 (DAILLY ANNE [US], et al) [A] 1-23 * See paragraph [0054]. *; | [A]US2006137718 (KIN KON-TSU [TW], et al) [A] 1-23 * See claims 1, 2, 4. *; | [A]US7887773 (KAJIURA HISASHI [JP], et al) [A] 1-23 * See column 5, lines 4-37; and claim 1. *; | [X]US2015225242 (NOYES DALLAS B [US]) [X] 1-23 * See paragraphs [0014], [0015], [0031], [0037], [0052], [0054], [0061], [0062] , [0066]. *; | [A]US2015291425 (MATSUMOTO TAKASHI [JP], et al) [A] 1-23* See the whole document. * |