EP3445945 - PROCÉDÉ ET COMPOSITIONS DE FRACTURATION HYDRAULIQUE ET DE TRAÇAGE D'EAU DE FORMATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.10.2020 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.01.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.10.2017 | Dernier événement Tooltip | 16.10.2020 | Demande réputée retirée | publié le 18.11.2020 [2020/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Spectrum Tracer Services LLC 9111 East Pine Street Suite 104 Tulsa, OK 74115 / US | [2019/09] | Inventeur(s) | 01 /
RULE, Jeffrey David 18120 South Elm Road Claremore, OK 74019 / US | 02 /
FAUROT, Steve, Allen 15741 Cherokee Street Skiatook, OK 74070 / US | [2019/09] | Mandataire(s) | Modiano, Micaela Nadia, et al Modiano & Partners Thierschstrasse 11 80538 München / DE | [2019/09] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17786448.5 | 18.04.2017 | [2019/09] | WO2017US28075 | Numéro de priorité, date | US201615133465 | 20.04.2016 Format original publié: US201615133465 | [2019/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017184571 | Date: | 26.10.2017 | Langue: | EN | [2017/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3445945 | Date: | 27.02.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.10.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 26.10.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.09.2019 | Classification | IPC: | E21B47/10, E21B43/26, G01N33/24, C09K8/03, C09K8/62 | [2019/42] | CPC: |
C09K8/62 (EP,US);
C09K8/03 (EP,US);
C09K8/70 (EP,US);
E21B43/26 (EP,US);
E21B43/267 (US);
E21B47/11 (EP,US)
|
Précédent IPC [2019/09] | E21B47/10, E21B43/26, G01N33/24 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/09] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND ZUSAMMENSETZUNGEN FÜR HYDRAULISCHE FRAKTURIERUNG UND ZUR VERFOLGUNG VON LAGERSTÄTTENWASSER | [2019/09] | Anglais: | METHOD AND COMPOSITIONS FOR HYDRAULIC FRACTURING AND FOR TRACING FORMATION WATER | [2019/09] | Français: | PROCÉDÉ ET COMPOSITIONS DE FRACTURATION HYDRAULIQUE ET DE TRAÇAGE D'EAU DE FORMATION | [2019/09] | Entrée dans la phase régionale | 08.11.2018 | Taxe nationale de base payée | 08.11.2018 | Taxe de recherche payée | 08.11.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.11.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | supprimé | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 08.11.2018 | Requête en examen déposée [2019/09] | 22.05.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.06.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/47] | 30.06.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2020 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]WO2006047478 (CORE LAB L P [US], et al) [X] 1-4,6,7,10,12 * page 2, paragraph [0006], page 6, paragraphs [0019] and [0020], page 9, paragraph [0024], page 15, paragraph [0047] through page 16, paragraph [0048], Examples, claims * [I] 5,8,9,11,13-15; | [A]US2011260051 (PREUDHOMME HUGUES [FR], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]WO2013078031 (GUPTA D V SATYANARAYANA [US], et al) [A] 1-15* the whole document *; | [XI]WO2015069596 (SPECTRUM TRACER SERVICES LLC [US]) [X] 1-4,6-8 * page 3, paragraph [0010] through page 4, paragraph [0017], page 5, paragraph [0021] through page 6, paragraph [0025], page 7, paragraphs [0029]-[0031], claims * [I] 5,9 | Recherche internationale | [A]US2010307744 (COCHET THOMAS [FR], et al) [A] 1-19 * entire document *; | [A]US2013084643 (COMMARIEU ANNIE [FR], et al) [A] 1-19* entire document *; | [X]US2015323515 (RULE JEFFREY DAVID [US], et al) [X] 1-3, 11, 15-19 * entire document * |