EP3460740 - PROCÉDÉ, DISPOSITIF ET TERMINAL DE RAPPEL BASÉS SUR LA VÉRIFICATION DE DONNÉES, ET SUPPORT DE STOCKAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 15.01.2021 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.12.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.02.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 23.06.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 06.11.2017 | Dernier événement Tooltip | 15.01.2021 | Rejet de la demande | publié le 17.02.2021 [2021/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ping An Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Ping An Building No. 3 Bagua Road Bagualing Futian District Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | [2019/13] | Inventeur(s) | 01 /
DING, Jie Ping An Building No.3 Bagua Road Bagualing Futian District Shenzhen Guangdong 518000 / CN | 02 /
CAI, Ning Ping An Building No.3 Bagua Road Bagualing Futian District Shenzhen Guangdong 518000 / CN | 03 /
FENG, Yuyang Ping An Building No.3 Bagua Road Bagualing Futian District Shenzhen Guangdong 518000 / CN | 04 /
LING, Jian Ping An Building No.3 Bagua Road Bagualing Futian District Shenzhen Guangdong 518000 / CN | 05 /
JIANG, Yunpeng Ping An Building No.3 Bagua Road Bagualing Futian District Shenzhen Guangdong 518000 / CN | [2019/13] | Mandataire(s) | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [2019/13] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17790662.5 | 15.02.2017 | [2019/13] | WO2017CN73545 | Numéro de priorité, date | CN201611158961 | 15.12.2016 Format original publié: CN201611158961 | [2019/13] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018107576 | Date: | 21.06.2018 | Langue: | ZH | [2018/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3460740 | Date: | 27.03.2019 | Langue: | EN | [2019/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 21.06.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.04.2019 | Classification | IPC: | G06Q40/08, G06Q30/06, G06Q10/06 | [2019/22] | CPC: |
G06Q40/08 (EP,CN,KR,US);
G06Q10/06311 (KR);
G06F16/2365 (US);
G06Q10/0637 (EP,CN,US);
G06Q10/10 (KR);
G06Q30/06 (EP,US)
|
Précédent IPC [2019/13] | G06Q40/08 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/13] | Titre | Allemand: | AUF DATENÜBERPRÜFUNG BASIERENDES ERINNERUNGSVERFAHREN, VORRICHTUNG UND ENDGERÄT SOWIE COMPUTERSPEICHERMEDIUM | [2019/13] | Anglais: | DATA VERIFICATION-BASED REMINDER METHOD, DEVICE, AND TERMINAL, AND STORAGE MEDIUM | [2019/13] | Français: | PROCÉDÉ, DISPOSITIF ET TERMINAL DE RAPPEL BASÉS SUR LA VÉRIFICATION DE DONNÉES, ET SUPPORT DE STOCKAGE | [2019/13] | Entrée dans la phase régionale | 06.11.2017 | Traduction produite | 06.11.2017 | Taxe nationale de base payée | 06.11.2017 | Taxe de recherche payée | 06.11.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.11.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | supprimé | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 06.11.2017 | Requête en examen déposée [2019/13] | 14.11.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.12.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.04.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.08.2020 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 18.11.2020 | 14.09.2020 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2021/07] | 24.09.2020 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2021/07] | 18.11.2020 | Date des procédures orales (annulées) | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US2012239438 (HEMMINGS RICHARD A [US], et al) [I] 1-15 * figure 1 * * paragraphs [0003] , [0 16] , [0 17] ** paragraphs [0045] - [0058] * | Recherche internationale | [X]CN104463668 (NANJING BANGKEWEI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD) [X] 1, 6, 11, 16 * , description, paragraphs 52-90 *; | [A]CN106021415 (CHINA CONSTRUCTION BANK CORP) [A] 1-20* , entire document *; | [PX]CN106600424 (PING AN TECH (SHENZHEN) CO LTD) [PX] 1-20 * , entire document * |