EP3470266 - DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2019/16] | DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE, ÉLÉMENT D'HOLOGRAMME ET PROCÉDÉ DE COMMANDE DE VÉHICULE | ||
[2023/31] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.01.2024 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.08.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 29.06.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.03.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.12.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): SE | publié le 11.09.2024 [2024/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dai Nippon Printing Co., Ltd. 1-1, Ichigaya-Kagacho 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 / JP | [2019/16] | Inventeur(s) | 01 /
NISHIO, Shumpei c/o Dai Nippon Printing Co., Ltd. 1-1, Ichigaya-Kagacho 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 / JP | 02 /
KURASHIGE, Makio c/o Dai Nippon Printing Co., Ltd. 1-1, Ichigaya-Kagacho 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 / JP | 03 /
NAKATSUGAWA, Kaori c/o Dai Nippon Printing Co., Ltd. 1-1, Ichigaya-Kagacho 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 / JP | 04 /
SATO, Tomoe c/o Dai Nippon Printing Co., Ltd. 1-1, Ichigaya-Kagacho 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 / JP | [2024/08] |
Précédent [2019/16] | 01 /
NISHIO, Shumpei c/o Dai Nippon Printing Co. Ltd. 1-1 Ichigaya-kaga-cho 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 / JP | ||
02 /
KURASHIGE, Makio c/o Dai Nippon Printing Co. Ltd. 1-1 Ichigaya-kaga-cho 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 / JP | |||
03 /
NAKATSUGAWA, Kaori c/o Dai Nippon Printing Co. Ltd. 1-1 Ichigaya-kaga-cho 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 / JP | |||
04 /
SATO, Tomoe c/o Dai Nippon Printing Co. Ltd. 1-1 Ichigaya-kaga-cho 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 / JP | Mandataire(s) | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [2019/16] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17813316.1 | 13.06.2017 | [2019/16] | WO2017JP21847 | Numéro de priorité, date | JP20160117828 | 14.06.2016 Format original publié: JP 2016117828 | [2019/16] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017217420 | Date: | 21.12.2017 | Langue: | JA | [2017/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3470266 | Date: | 17.04.2019 | Langue: | EN | [2019/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3470266 | Date: | 21.02.2024 | Langue: | EN | [2024/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 21.12.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.11.2019 | Classification | IPC: | G03H1/00, G03H1/22, B60Q1/00, B60Q1/04, F21S2/00, G02B5/18, G02B5/32, B60Q1/50, // G03H1/02, B60Q1/08, B60Q1/14, B60Q1/24, B60Q9/00, F21S41/125, F21S41/16, F21S41/20, F21S41/675, F21S43/13, F21W102/135, F21W102/17, F21W103/60, F21S43/20 | [2023/31] | CPC: |
G03H1/0005 (EP,US);
B60Q1/00 (US);
B60Q1/04 (US);
B60Q1/0408 (US);
B60Q1/085 (EP);
B60Q1/143 (EP);
B60Q1/245 (EP,US);
B60Q9/008 (EP);
F21S2/00 (EP,US);
F21S41/125 (EP);
F21S41/16 (EP);
F21S41/285 (EP);
F21S41/675 (EP);
F21S43/13 (EP);
F21S43/26 (EP);
G02B5/18 (EP,US);
G02B5/32 (EP,US);
G03H1/2249 (EP);
B60Q2300/054 (EP);
B60Q2300/056 (EP);
B60Q2300/112 (EP);
B60Q2300/114 (EP);
B60Q2300/14 (EP);
B60Q2300/314 (EP);
B60Q2300/32 (EP);
B60Q2300/324 (EP);
B60Q2300/45 (EP);
B60Q2400/50 (EP,US);
F21W2102/135 (EP);
F21W2102/17 (EP);
F21W2103/60 (EP);
G03H2001/0224 (EP);
G03H2001/2221 (EP);
|
Précédent IPC [2019/52] | B60Q1/00, B60Q1/04, F21S2/00, G02B5/18, G02B5/32, B60Q1/50, G03H1/00, G03H1/22, // G03H1/02 | ||
Précédent IPC [2019/16] | B60Q1/00, B60Q1/04, F21S2/00, F21S8/12, G02B5/18, G02B5/32, F21W101/10, F21W101/14, F21Y115/30 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/16] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BELEUCHTUNGSVORRICHTUNG | [2023/31] | Anglais: | ILLUMINATION APPARATUS, HOLOGRAM DEVICE, AND VEHICLE CONTROL METHOD | [2024/08] | Français: | DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE | [2023/31] |
Précédent [2019/16] | BELEUCHTUNGSVORRICHTUNG, HOLOGRAMMELEMENT UND FAHRZEUGSTEUERUNGSVERFAHREN | ||
Précédent [2019/16] | ILLUMINATING DEVICE, HOLOGRAM ELEMENT, AND VEHICLE CONTROL METHOD | ||
Précédent [2019/16] | DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE, ÉLÉMENT D'HOLOGRAMME ET PROCÉDÉ DE COMMANDE DE VÉHICULE | Entrée dans la phase régionale | 09.01.2019 | Traduction produite | 10.01.2019 | Taxe nationale de base payée | 10.01.2019 | Taxe de recherche payée | 10.01.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.01.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | supprimé | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 10.01.2019 | Requête en examen déposée [2019/16] | 09.06.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.07.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.11.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.03.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.07.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.06.2023 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 29.06.2023 | 29.06.2023 | Date des procédures orales (annulées) | 09.08.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.12.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 07.12.2023 | Taxe de délivrance payée | 07.12.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 21.02.2024 | BG | 21.02.2024 | ES | 21.02.2024 | FI | 21.02.2024 | HR | 21.02.2024 | LT | 21.02.2024 | LV | 21.02.2024 | NL | 21.02.2024 | PL | 21.02.2024 | SE | 21.02.2024 | NO | 21.05.2024 | RS | 21.05.2024 | GR | 22.05.2024 | IS | 21.06.2024 | PT | 21.06.2024 | [2024/37] |
Précédent [2024/36] | AT | 21.02.2024 | |
BG | 21.02.2024 | ||
ES | 21.02.2024 | ||
FI | 21.02.2024 | ||
HR | 21.02.2024 | ||
LT | 21.02.2024 | ||
LV | 21.02.2024 | ||
NL | 21.02.2024 | ||
PL | 21.02.2024 | ||
NO | 21.05.2024 | ||
RS | 21.05.2024 | ||
GR | 22.05.2024 | ||
IS | 21.06.2024 | ||
PT | 21.06.2024 | ||
Précédent [2024/35] | AT | 21.02.2024 | |
BG | 21.02.2024 | ||
ES | 21.02.2024 | ||
FI | 21.02.2024 | ||
HR | 21.02.2024 | ||
LT | 21.02.2024 | ||
NL | 21.02.2024 | ||
NO | 21.05.2024 | ||
RS | 21.05.2024 | ||
GR | 22.05.2024 | ||
IS | 21.06.2024 | ||
Précédent [2024/34] | BG | 21.02.2024 | |
FI | 21.02.2024 | ||
HR | 21.02.2024 | ||
LT | 21.02.2024 | ||
NL | 21.02.2024 | ||
NO | 21.05.2024 | ||
RS | 21.05.2024 | ||
GR | 22.05.2024 | ||
IS | 21.06.2024 | ||
Précédent [2024/33] | LT | 21.02.2024 | |
NO | 21.05.2024 | ||
IS | 21.06.2024 | ||
Précédent [2024/32] | IS | 21.06.2024 | Citations: | Recherche | [XI]US2015009695 (CHRISTMAS JAMIESON [GB], et al) [X] 1,3-6,9,10,12-16,22 * abstract * * figures 4-9 * * paragraph [0069] - paragraph [0113] * [I] 2,7,8,11,17,19-21; | [XI]JP2016088395 (DAINIPPON PRINTING CO LTD) [X] 1,3-6,22 * the whole document *[I] 2,7-21 | Recherche internationale | [Y]JP2005326963 (FUJITSU TEN LTD) [Y] 18-20 * , paragraphs [0084] to [0156]; fig. 1 to 11 (Family: none) *; | [Y]JP2008247210 (STANLEY ELECTRIC CO LTD) [Y] 21 * , paragraphs [0011] to [0028]; fig. 13 (Family: none) *; | [Y]JP2009126433 (TOYOTA MOTOR CORP) [Y] 17 * , paragraph [0033] (Family: none) *; | [Y]JP2015049380 (SEIKO EPSON CORP) [Y] 7-21 * , paragraphs [0017] to [0039]; fig. 1 to 2 (Family: none) *; | [XY]JP2016088395 (DAINIPPON PRINTING CO LTD) [X] 3-6, 22-25 * , paragraphs [0021] to [0081]; fig. 1 to 13 (Family: none) * [Y] 7-21; | [A]JP2016088397 (DAINIPPON PRINTING CO LTD) [A] 1-2* , paragraphs [0015] to [0057]; fig. 1 to 9 (Family: none) * | Examen | WO2013090209 | US2013278988 | WO2013163107 |