EP3547751 - PROCÉDÉ DE CONFIGURATION DE BANDES PASSANTES DE TRANSMISSION ET NOEUD DE TRANSMISSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.08.2024 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 22.09.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.08.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.07.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 30.08.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.05.2018 | Dernier événement Tooltip | 30.08.2024 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 02.10.2024 [2024/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2019/40] | Inventeur(s) | 01 /
XIN, Yu c/o ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 02 /
ZHOU, Wubin c/o ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District Shenzhen Guangdong 518057 / CN | [2019/40] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2019/40] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17866655.8 | 19.10.2017 | [2019/40] | WO2017CN106918 | Numéro de priorité, date | CN201610963740 | 04.11.2016 Format original publié: CN201610963740 | [2019/40] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018082450 | Date: | 11.05.2018 | Langue: | ZH | [2018/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3547751 | Date: | 02.10.2019 | Langue: | EN | [2019/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3547751 | Date: | 25.10.2023 | Langue: | EN | [2023/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 11.05.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.07.2020 | Classification | IPC: | H04W28/20, H04W72/04, H04L5/00 | [2020/35] | CPC: |
H04L5/0007 (EP,CN);
H04W72/0453 (CN,US);
H04L27/2607 (CN,US);
H04L5/001 (EP,CN,US);
H04L5/0044 (CN,US);
H04W28/20 (EP,CN,US);
|
Précédent IPC [2019/40] | H04W28/20, H04W72/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/40] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR KONFIGURATION DER ÜBERTRAGUNGSBANDBREITE UND ÜBERTRAGUNGSKNOTEN | [2019/40] | Anglais: | TRANSMISSION BANDWIDTH CONFIGURATION METHOD AND TRANSMISSION NODE | [2019/40] | Français: | PROCÉDÉ DE CONFIGURATION DE BANDES PASSANTES DE TRANSMISSION ET NOEUD DE TRANSMISSION | [2019/40] | Entrée dans la phase régionale | 22.08.2019 | Traduction produite | 03.06.2019 | Taxe nationale de base payée | 03.06.2019 | Taxe de recherche payée | 03.06.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.06.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | supprimé | Annulation: la demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/40] | 03.06.2019 | Requête en examen déposée [2019/40] | 19.06.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/40] | 23.02.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.07.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.11.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.02.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 11.08.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.08.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.09.2023 | Taxe de délivrance payée | 13.09.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.09.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP23171305.8 / EP4236167 | Opposition(s) | 26.07.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/40] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de production de la traduction | 22.08.2019 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 22.08.2019 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 04.09.2019 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.09.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 25.10.2023 | CZ | 25.10.2023 | DK | 25.10.2023 | EE | 25.10.2023 | HR | 25.10.2023 | LT | 25.10.2023 | LV | 25.10.2023 | PL | 25.10.2023 | RO | 25.10.2023 | RS | 25.10.2023 | SK | 25.10.2023 | SM | 25.10.2023 | BG | 25.01.2024 | GR | 26.01.2024 | IS | 25.02.2024 | PT | 26.02.2024 | [2024/36] |
Précédent [2024/35] | AT | 25.10.2023 | |
CZ | 25.10.2023 | ||
DK | 25.10.2023 | ||
EE | 25.10.2023 | ||
HR | 25.10.2023 | ||
LT | 25.10.2023 | ||
LV | 25.10.2023 | ||
PL | 25.10.2023 | ||
RO | 25.10.2023 | ||
RS | 25.10.2023 | ||
SM | 25.10.2023 | ||
BG | 25.01.2024 | ||
GR | 26.01.2024 | ||
IS | 25.02.2024 | ||
PT | 26.02.2024 | ||
Précédent [2024/34] | AT | 25.10.2023 | |
DK | 25.10.2023 | ||
EE | 25.10.2023 | ||
HR | 25.10.2023 | ||
LT | 25.10.2023 | ||
LV | 25.10.2023 | ||
PL | 25.10.2023 | ||
RS | 25.10.2023 | ||
SM | 25.10.2023 | ||
BG | 25.01.2024 | ||
GR | 26.01.2024 | ||
IS | 25.02.2024 | ||
PT | 26.02.2024 | ||
Précédent [2024/33] | AT | 25.10.2023 | |
DK | 25.10.2023 | ||
HR | 25.10.2023 | ||
LT | 25.10.2023 | ||
LV | 25.10.2023 | ||
PL | 25.10.2023 | ||
RS | 25.10.2023 | ||
SM | 25.10.2023 | ||
BG | 25.01.2024 | ||
GR | 26.01.2024 | ||
IS | 25.02.2024 | ||
PT | 26.02.2024 | ||
Précédent [2024/26] | AT | 25.10.2023 | |
HR | 25.10.2023 | ||
LT | 25.10.2023 | ||
LV | 25.10.2023 | ||
PL | 25.10.2023 | ||
RS | 25.10.2023 | ||
BG | 25.01.2024 | ||
GR | 26.01.2024 | ||
IS | 25.02.2024 | ||
PT | 26.02.2024 | ||
Précédent [2024/25] | AT | 25.10.2023 | |
HR | 25.10.2023 | ||
LT | 25.10.2023 | ||
PL | 25.10.2023 | ||
RS | 25.10.2023 | ||
BG | 25.01.2024 | ||
GR | 26.01.2024 | ||
IS | 25.02.2024 | ||
PT | 26.02.2024 | ||
Précédent [2024/24] | AT | 25.10.2023 | |
HR | 25.10.2023 | ||
LT | 25.10.2023 | ||
RS | 25.10.2023 | ||
BG | 25.01.2024 | ||
GR | 26.01.2024 | ||
IS | 25.02.2024 | ||
PT | 26.02.2024 | ||
Précédent [2024/23] | AT | 25.10.2023 | |
LT | 25.10.2023 | ||
BG | 25.01.2024 | ||
GR | 26.01.2024 | ||
IS | 25.02.2024 | ||
PT | 26.02.2024 | ||
Précédent [2024/21] | LT | 25.10.2023 | |
BG | 25.01.2024 | ||
GR | 26.01.2024 | ||
IS | 25.02.2024 | ||
Précédent [2024/20] | GR | 26.01.2024 | |
IS | 25.02.2024 | Citations: | Recherche | [I]EP2398202 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [I] 1-15 * page 7, paragraph 0062 - paragraph 0065; figure 6 *; | [A] - ZTE, "Discussion on the usable bandwidth for guard-band NB-IOT", vol. RAN WG4, no. St. Julian's, Malta; 20160215 - 20160219, (20160214), 3GPP DRAFT; R4-160176 DISCUSSION ON THE USABLE BANDWIDTH FOR GUARD-BAND NB-IOT, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS, URL: http://www.3gpp.org/ftp/Meetings_3GPP_SYNC/RAN4/Docs/, (20160214), XP051056607 [A] 1-15 * figure 1 * | [A] - ERICSSON, "Mixed Numerology in an OFDM System", vol. RAN WG1, no. Nanjing; 20160523 - 20160527, (20160530), 3GPP DRAFT; R1-165833, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_85/Docs/, (20160530), XP051112002 [A] 1-15 * figures 4-5 * | Examen | CN102036401 |