EP3730462 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ POUR LE TRANSFERT D'ARTICLES EN VERRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.05.2024 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 23.06.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 15.02.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 11.02.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.09.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 29.06.2019 | Dernier événement Tooltip | 30.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MC | publié le 02.10.2024 [2024/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Vitro, S.A.B. de C.V. Keramos 225 Poniente Col. Del Prado Monterrey, Nuevo Léon 64410 / MX | [2020/44] | Inventeur(s) | 01 /
TIJERINA RAMOS, Victor Aldama Sur No. 415, Departamento 7 Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León / MX | [2020/44] | Mandataire(s) | f & e patent Braunsberger Feld 29 51429 Bergisch Gladbach / DE | [2020/44] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17935730.6 | 20.12.2017 | [2020/44] | WO2017MX00173 | Langue de dépôt | ES | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019125116 | Date: | 27.06.2019 | Langue: | ES | [2019/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3730462 | Date: | 28.10.2020 | Langue: | EN | [2020/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3730462 | Date: | 26.07.2023 | Langue: | EN | [2023/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | ES | 27.06.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.06.2021 | Classification | IPC: | C03B9/453 | [2020/44] | CPC: |
C03B9/4535 (EP);
C03B35/10 (US);
C03B35/125 (US);
C03B9/3841 (US);
C03B9/453 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/44] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUM ÜBERFÜHREN VON GLASGEGENSTÄNDEN | [2020/44] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR TRANSFERRING GLASS ITEMS | [2020/44] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ POUR LE TRANSFERT D'ARTICLES EN VERRE | [2020/44] | Entrée dans la phase régionale | 16.07.2020 | Traduction produite | 16.07.2020 | Taxe nationale de base payée | 16.07.2020 | Taxe de recherche payée | 16.07.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.07.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.07.2020 | Requête en examen déposée [2020/44] | 11.02.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.04.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.02.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.06.2023 | Taxe de délivrance payée | 15.06.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.06.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 29.04.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.12.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | DK | 26.07.2023 | EE | 26.07.2023 | FI | 26.07.2023 | HR | 26.07.2023 | LT | 26.07.2023 | LV | 26.07.2023 | MC | 26.07.2023 | RO | 26.07.2023 | RS | 26.07.2023 | SI | 26.07.2023 | SK | 26.07.2023 | SM | 26.07.2023 | NO | 26.10.2023 | GR | 27.10.2023 | IS | 26.11.2023 | PT | 27.11.2023 | [2024/40] |
Précédent [2024/36] | DK | 26.07.2023 | |
EE | 26.07.2023 | ||
FI | 26.07.2023 | ||
HR | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
RO | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SI | 26.07.2023 | ||
SK | 26.07.2023 | ||
SM | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Précédent [2024/23] | DK | 26.07.2023 | |
EE | 26.07.2023 | ||
FI | 26.07.2023 | ||
HR | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
RO | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SK | 26.07.2023 | ||
SM | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Précédent [2024/22] | DK | 26.07.2023 | |
FI | 26.07.2023 | ||
HR | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
RO | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SM | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Précédent [2024/20] | FI | 26.07.2023 | |
HR | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SM | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Précédent [2024/10] | FI | 26.07.2023 | |
HR | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Précédent [2024/09] | FI | 26.07.2023 | |
LT | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
Précédent [2024/08] | LT | 26.07.2023 | |
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | Citations: | Recherche | [A]US3449104 (HAMILTON JOSEPH R) [A] 1-15 * figure 2 *; | [AD]US3650725 (OKUMURA AKIHIRO, et al) [AD] 1-15 * figures 1-3 *; | [A]EP0037799 (PETER FRITZ [CH], et al) [A] 1-15 * figure 2 *; | [AD]US5429651 (BOLIN JAMES A [US]) [AD] 1-15* figure 11 * | Recherche internationale | [A]US3449104 (HAMILTON JOSEPH R) [A] 1-15 * , Columna 2, Ifnea 70 - columna 5, línea 30; figuras 1-8 *; | [A]US3650725 (OKUMURA AKIHIRO, et al) [A] 1-15 * , Resumen; figuras (citado en la solicitud) *; | [A]US6173661 (VAJDA VLADIMIR [CH]) [A] 1-15* , Resumen; figuras *; | [A]US2004050661 (LEIDY D WAYNE [US], et al) [A] 1-15 * , Resumen; figuras *; | [A]EP2269958 (BOTTERO SPA [IT]) [A] 1-15 * , Resumen; figuras 1,2 *; | [A]US2013153367 (FELGENHAUER BENEDIKT [DE], et al) [A] 1-15 * , Resumen; figuras * | par le demandeur | US4162911 | US5429651 | JP3650725B |