EP3366360 - JOUET TOUPIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.10.2019 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.01.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.11.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 27.07.2018 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2019 | Demande réputée retirée | publié le 06.11.2019 [2019/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Tomy Company, Ltd. 7-9-10, Tateishi Katsushika-ku Tokyo 124-8511 / JP | [2018/35] | Inventeur(s) | 01 /
MURAKI, Makoto 7-9-10 Tateishi, Katsushika-ku Tokyo, 124-8511 / JP | [2018/35] | Mandataire(s) | SSM Sandmair Patentanwälte Rechtsanwalt Partnerschaft mbB Joseph-Wild-Straße 20 81829 München / DE | [N/P] |
Précédent [2018/35] | Schwabe - Sandmair - Marx Patentanwälte Rechtsanwalt Partnerschaft mbB Joseph-Wild-Straße 20 81829 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 18158877.3 | 27.02.2018 | [2018/35] | Numéro de priorité, date | JP20170035083 | 27.02.2017 Format original publié: JP 2017035083 | [2018/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3366360 | Date: | 29.08.2018 | Langue: | EN | [2018/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.06.2018 | Classification | IPC: | A63H1/00, A63H1/02 | [2018/35] | CPC: |
A63H1/00 (EP,US);
A63F9/16 (US);
A63H1/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/49] |
Précédent [2018/35] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KREISELSPIELZEUG | [2018/35] | Anglais: | SPINNING TOP TOY | [2018/35] | Français: | JOUET TOUPIE | [2018/35] | Procédure dexamen | 26.10.2018 | Requête en examen déposée [2018/49] | 26.10.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 04.01.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.05.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/45] | 18.06.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/45] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP3071767U (*) [A] 1-4 * abstract *; | [A]US6364734 (NG RICKY [HK]) [A] 1-4* abstract *; | [A]JP3088350U (*) [A] 1-4 * abstract *; | [A]JP5959773B (TOMY CO LTD; TOKYO UNIQUE:KK) [A] 1-4 * abstract * | par le demandeur | JP5959773B |