EP3667064 - AMORTISSEMENT DE VIBRATIONS DANS UNE ÉOLIENNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.05.2021 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 15.05.2020 | Dernier événement Tooltip | 10.05.2021 | Demande réputée retirée | publié le 09.06.2021 [2021/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Borupvej 16 7330 Brande / DK | [2020/25] | Inventeur(s) | 01 /
Egedal, Per St. Lundgard vej 65 7400 Herning / DK | 02 /
Hoegh, Gustav Nyboesgade, 21, ST, TV 7100 Vejle / DK | [2020/25] | Mandataire(s) | Aspacher, Karl-Georg Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München / DE | [2020/25] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18212370.3 | 13.12.2018 | [2020/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3667064 | Date: | 17.06.2020 | Langue: | EN | [2020/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.06.2019 | Classification | IPC: | F03D7/02 | [2020/25] | CPC: |
F03D7/0296 (EP,US);
F03D7/0224 (EP,US);
F03D7/0232 (EP,US);
F05B2240/3052 (EP,US);
F05B2240/3062 (US);
F05B2260/96 (US);
F05B2260/964 (EP);
F05B2270/334 (EP,US);
F05B2270/807 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/25] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DÄMPFUNG VON SCHWINGUNGEN IN EINER WINDTURBINE | [2020/25] | Anglais: | DAMPING VIBRATIONS IN A WIND TURBINE | [2020/25] | Français: | AMORTISSEMENT DE VIBRATIONS DANS UNE ÉOLIENNE | [2020/25] | Procédure dexamen | 18.12.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/23] | 26.01.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/23] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2020 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP2128385 (FRONTIER WIND LLC [US]); | [A]WO2010084131 (VESTAS WIND SYS AS [DK], et al); | [A]WO2013087468 (LM WIND POWER AS [DK]); | par le demandeur | US5106265 | EP1623111 | US8851840 | WO2018041420 |