EP3574565 - SYSTÈME DE GESTION DE RECHARGE SANS FIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.08.2022 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 17.09.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 28.04.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.11.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 04.08.2018 | Dernier événement Tooltip | 27.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 30.10.2024 [2024/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Powermat Technologies Ltd. 94 Em Hamoshavot Road Bldg. Alon B POB 3246 Kiryat Arie Petach Tikva 4970602 / IL | [2021/42] |
Précédent [2019/49] | Pour tous les Etats désignés Powermat Technologies Ltd. 94 Em Hamoshavot Road Bldg. Alon B POB 3246 Kiryat Arie Petach Tikva 4970602 / IL | Inventeur(s) | 01 /
SHERMAN, Itay 44 Havazelet St. 4501560 Hod HaSharon / IL | 02 /
SALHUV, Amir 3/27 HaImahot St. 7402558 Nes Ziona / IL | [2019/49] | Mandataire(s) | Maiwald GmbH Engineering Elisenhof Elisenstrasse 3 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [2021/42] | Maiwald Patent- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Engineering Elisenhof Elisenstrasse 3 80335 München / DE | ||
Précédent [2019/49] | Beck & Rössig European Patent Attorneys Cuvilliésstraße 14 81679 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 18744781.8 | 24.01.2018 | [2019/49] | WO2018IL50092 | Numéro de priorité, date | US201762450586P | 26.01.2017 Format original publié: US 201762450586 P | [2019/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018138726 | Date: | 02.08.2018 | Langue: | EN | [2018/31] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3574565 | Date: | 04.12.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.08.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3574565 | Date: | 20.10.2021 | Langue: | EN | [2021/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | IL | 02.08.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.07.2020 | Classification | IPC: | H02J7/00, H02J50/10, H02J50/80, H04B5/00, H04W40/00 | [2020/35] | CPC: |
H02J50/10 (EP,US);
H02J50/80 (EP,US);
H02J7/0044 (EP,US);
H04B5/24 (EP,US);
H04B5/79 (EP,US);
H04W40/00 (EP);
|
Précédent IPC [2019/49] | H02J50/50, H04B5/00, H04W40/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/49] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DRAHTLOSES LADEVERWALTUNGSSYSTEM | [2019/49] | Anglais: | WIRELESS CHARGING MANAGEMENT SYSTEM | [2019/49] | Français: | SYSTÈME DE GESTION DE RECHARGE SANS FIL | [2019/49] | Entrée dans la phase régionale | 05.08.2019 | Taxe nationale de base payée | 05.08.2019 | Taxe de recherche payée | 05.08.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.08.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.08.2019 | Requête en examen déposée [2019/49] | 17.02.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.04.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.09.2021 | Taxe de délivrance payée | 08.09.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.09.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 21.07.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 24.01.2018 | AL | 20.10.2021 | AT | 20.10.2021 | CY | 20.10.2021 | CZ | 20.10.2021 | DK | 20.10.2021 | EE | 20.10.2021 | ES | 20.10.2021 | FI | 20.10.2021 | HR | 20.10.2021 | IT | 20.10.2021 | LT | 20.10.2021 | LV | 20.10.2021 | MC | 20.10.2021 | MK | 20.10.2021 | MT | 20.10.2021 | NL | 20.10.2021 | PL | 20.10.2021 | RO | 20.10.2021 | RS | 20.10.2021 | SE | 20.10.2021 | SI | 20.10.2021 | SK | 20.10.2021 | SM | 20.10.2021 | BG | 20.01.2022 | NO | 20.01.2022 | GR | 21.01.2022 | IE | 24.01.2022 | LU | 24.01.2022 | BE | 31.01.2022 | CH | 31.01.2022 | LI | 31.01.2022 | IS | 20.02.2022 | PT | 21.02.2022 | [2024/44] |
Précédent [2024/24] | HU | 24.01.2018 | |
AL | 20.10.2021 | ||
AT | 20.10.2021 | ||
CY | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
IT | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
MK | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IE | 24.01.2022 | ||
LU | 24.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2024/23] | AL | 20.10.2021 | |
AT | 20.10.2021 | ||
CY | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
IT | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
MK | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IE | 24.01.2022 | ||
LU | 24.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2024/20] | AL | 20.10.2021 | |
AT | 20.10.2021 | ||
CY | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
IT | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IE | 24.01.2022 | ||
LU | 24.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2023/27] | AL | 20.10.2021 | |
AT | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
IT | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IE | 24.01.2022 | ||
LU | 24.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AL | 20.10.2021 | |
AT | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IE | 24.01.2022 | ||
LU | 24.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2023/03] | AL | 20.10.2021 | |
AT | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
LU | 24.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 20.10.2021 | |
AT | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
LU | 24.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AL | 20.10.2021 | |
AT | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
LU | 24.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/46] | AT | 20.10.2021 | |
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
LU | 24.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/39] | AT | 20.10.2021 | |
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/35] | AT | 20.10.2021 | |
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/34] | AT | 20.10.2021 | |
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/33] | AT | 20.10.2021 | |
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/25] | AT | 20.10.2021 | |
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 20.10.2021 | |
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 20.10.2021 | |
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/22] | AT | 20.10.2021 | |
FI | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 20.10.2021 | |
RS | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
Précédent [2022/19] | BG | 20.01.2022 | Citations: | Recherche | [A]US2010211643 (LOWENTHAL RICHARD [US], et al) [A] 1-15 * paragraph [0020]; figure 2 *; | [A]CN104300646B (STATE GRID CORP CHINA ET AL.) [A] 1-15* paragraph [0039]; figure 4 * | Recherche internationale | [Y]US2005030921 (YAU PO-WAH [GB]) [Y] 10, 19 * par. 0077 *; | [Y]US2013005252 (LEE JAESUNG [KR], et al) [Y] 1-20 * par. 0156, 0247, 0214, 0009, 0233, 0212, 0246, 0242, 0240, 0155, 0182, 0223 *; | [A]US2016269486 (GUPTA PIYUSH [US], et al) [A] 1-20* par. 0042 *; | [PX]US2017288739 (SHIN JAE-HYUCK [KR], et al) [PX] 1-20 * par. 0134 * | par le demandeur | US2010211643 | CN104300646 |