EP3652793 - PROCÉDÉ DE DETERMINATION DE LA TEMPERATURE ET DE L'ETAT DE CHARGE D'UN BLOC DE BATTERIES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2020/21] | PROCÉDÉ DE DÉTERMINATION DE LA TEMPÉRATURE ET DE L'ÉTAT DE CHARGE D'UN BLOC-BATTERIE | ||
[2023/25] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.10.2023 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.06.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 26.02.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.04.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 18.01.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 13.08.2018 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT, PT, SK | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CPS Technology Holdings LLC 250 Vesey Street 15th Floor New York, New York 10281 / US | [2020/21] | Inventeur(s) | 01 /
JIN, Zhihong, H. W270N2588 Orchard Lane Pewaukee, WI 53072 / US | 02 /
WITT, Renate 7556 N. 53rd Street Milwaukee, WI 53223 / US | 03 /
WOOD, Steven, J. 4490 North Woodburn Street Shorewood, WI 53211 / US | 04 /
JOHNSON, Mark, R. 2618 North Oakland Avenue 22 Milwaukee, WI 53211 / US | 05 /
IVERSON, Michael, E. W183N6041 Lost Pond Ct. Menomonee Falls, WI 53051 / US | 06 /
ELBERSON, Matthew N51W16987 Old Hickory Road Menomonee Falls, WI 53051 / US | [2020/21] | Mandataire(s) | Meissner Bolte Partnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Postfach 10 26 05 86016 Augsburg / DE | [2023/48] |
Précédent [2020/21] | Trinks, Ole Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Postfach 10 26 05 86016 Augsburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 18749226.9 | 12.07.2018 | [2020/21] | WO2018US41882 | Numéro de priorité, date | US201762531769P | 12.07.2017 Format original publié: US 201762531769 P | [2020/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019014484 | Date: | 17.01.2019 | Langue: | EN | [2019/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3652793 | Date: | 20.05.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.01.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3652793 | Date: | 29.11.2023 | Langue: | EN | [2023/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.01.2019 | Classification | IPC: | H01M10/48, H01M10/42, B60L50/64, H01M50/204, H01M50/249 | [2023/25] | CPC: |
H01M10/482 (EP,CN,US);
H01M50/204 (EP,CN,US);
B60L58/12 (US);
B60L50/64 (EP,US);
B60L50/66 (US);
H01M10/425 (CN,US);
H01M10/486 (EP,CN,US);
H01M50/249 (EP,US);
B60L2240/545 (US);
|
Précédent IPC [2020/21] | H01M2/10, H01M10/48, H01M10/42 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/21] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DER AKKUTEMPERATUR UND LADEZUSTAND | [2023/25] | Anglais: | METHOD FOR DETERMINING BATTERY PACK TEMPERATURE AND STATE OF CHARGE | [2020/21] | Français: | PROCÉDÉ DE DETERMINATION DE LA TEMPERATURE ET DE L'ETAT DE CHARGE D'UN BLOC DE BATTERIES | [2023/25] |
Précédent [2020/21] | VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DER TEMPERATUR UND DES LADEZUSTANDES EINES BATTERIEPACKS | ||
Précédent [2020/21] | PROCÉDÉ DE DÉTERMINATION DE LA TEMPÉRATURE ET DE L'ÉTAT DE CHARGE D'UN BLOC-BATTERIE | Entrée dans la phase régionale | 05.02.2020 | Taxe nationale de base payée | 05.02.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.02.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.02.2020 | Requête en examen déposée [2020/21] | 05.02.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.08.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.02.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.07.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.06.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.10.2023 | Taxe de délivrance payée | 25.10.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.10.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP23212600.3 / EP4340111 | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.07.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 29.11.2023 | CZ | 29.11.2023 | DK | 29.11.2023 | EE | 29.11.2023 | ES | 29.11.2023 | HR | 29.11.2023 | IT | 29.11.2023 | LT | 29.11.2023 | LV | 29.11.2023 | NL | 29.11.2023 | PL | 29.11.2023 | RO | 29.11.2023 | RS | 29.11.2023 | SE | 29.11.2023 | SK | 29.11.2023 | SM | 29.11.2023 | BG | 29.02.2024 | NO | 29.02.2024 | GR | 01.03.2024 | IS | 29.03.2024 | PT | 01.04.2024 | [2024/36] |
Précédent [2024/35] | AT | 29.11.2023 | |
CZ | 29.11.2023 | ||
DK | 29.11.2023 | ||
EE | 29.11.2023 | ||
ES | 29.11.2023 | ||
HR | 29.11.2023 | ||
LT | 29.11.2023 | ||
LV | 29.11.2023 | ||
NL | 29.11.2023 | ||
PL | 29.11.2023 | ||
RO | 29.11.2023 | ||
RS | 29.11.2023 | ||
SE | 29.11.2023 | ||
SM | 29.11.2023 | ||
BG | 29.02.2024 | ||
NO | 29.02.2024 | ||
GR | 01.03.2024 | ||
IS | 29.03.2024 | ||
Précédent [2024/34] | DK | 29.11.2023 | |
EE | 29.11.2023 | ||
ES | 29.11.2023 | ||
HR | 29.11.2023 | ||
LT | 29.11.2023 | ||
LV | 29.11.2023 | ||
NL | 29.11.2023 | ||
PL | 29.11.2023 | ||
RS | 29.11.2023 | ||
SE | 29.11.2023 | ||
SM | 29.11.2023 | ||
BG | 29.02.2024 | ||
NO | 29.02.2024 | ||
GR | 01.03.2024 | ||
IS | 29.03.2024 | ||
Précédent [2024/33] | DK | 29.11.2023 | |
ES | 29.11.2023 | ||
HR | 29.11.2023 | ||
LT | 29.11.2023 | ||
LV | 29.11.2023 | ||
NL | 29.11.2023 | ||
PL | 29.11.2023 | ||
RS | 29.11.2023 | ||
SE | 29.11.2023 | ||
SM | 29.11.2023 | ||
BG | 29.02.2024 | ||
NO | 29.02.2024 | ||
GR | 01.03.2024 | ||
IS | 29.03.2024 | ||
Précédent [2024/26] | ES | 29.11.2023 | |
HR | 29.11.2023 | ||
LT | 29.11.2023 | ||
LV | 29.11.2023 | ||
NL | 29.11.2023 | ||
PL | 29.11.2023 | ||
RS | 29.11.2023 | ||
SE | 29.11.2023 | ||
BG | 29.02.2024 | ||
NO | 29.02.2024 | ||
GR | 01.03.2024 | ||
IS | 29.03.2024 | ||
Précédent [2024/25] | ES | 29.11.2023 | |
HR | 29.11.2023 | ||
LT | 29.11.2023 | ||
PL | 29.11.2023 | ||
RS | 29.11.2023 | ||
SE | 29.11.2023 | ||
BG | 29.02.2024 | ||
NO | 29.02.2024 | ||
GR | 01.03.2024 | ||
IS | 29.03.2024 | ||
Précédent [2024/24] | ES | 29.11.2023 | |
HR | 29.11.2023 | ||
LT | 29.11.2023 | ||
RS | 29.11.2023 | ||
SE | 29.11.2023 | ||
BG | 29.02.2024 | ||
NO | 29.02.2024 | ||
GR | 01.03.2024 | ||
IS | 29.03.2024 | ||
Précédent [2024/21] | LT | 29.11.2023 | |
BG | 29.02.2024 | ||
GR | 01.03.2024 | ||
IS | 29.03.2024 | ||
Précédent [2024/20] | GR | 01.03.2024 | |
IS | 29.03.2024 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2015318724 (BROCKMAN DARYL C [US], et al) [X] 1-16* paragraphs [0045] - [0046]; figure 7 * |