EP3632175 - PROCÉDÉ ET ÉQUIPEMENT D'UTILISATEUR PERMETTANT D'EXÉCUTER UNE PROCÉDURE D'ACCÈS ALÉATOIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 17.12.2021 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.03.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 01.12.2018 | Dernier événement Tooltip | 17.12.2021 | Demande réputée retirée | publié le 19.01.2022 [2022/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [2020/15] | Inventeur(s) | 01 /
LEE, Jeonggu IP Center LG Electronics Inc. 19 Yangjae-daero 11-gil Seocho-gu Seoul 06772 / KR | 02 /
LEE, Sunyoung IP Center LG Electronics Inc. 19 Yangjae-daero 11-gil Seocho-gu Seoul 06772 / KR | 03 /
YI, Seungjune IP Center LG Electronics Inc. 19 Yangjae-daero 11-gil Seocho-gu Seoul 06772 / KR | [2020/15] | Mandataire(s) | Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Précédent [2020/15] | Plasseraud IP 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 18806642.7 | 24.05.2018 | [2020/15] | WO2018KR05874 | Numéro de priorité, date | US201762511349P | 26.05.2017 Format original publié: US 201762511349 P | [2020/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018217021 | Date: | 29.11.2018 | Langue: | EN | [2018/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3632175 | Date: | 08.04.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.11.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 29.11.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.01.2021 | Classification | IPC: | H04W74/08, H04W74/00 | [2020/15] | CPC: |
H04W74/085 (EP);
H04W74/0841 (US);
H04L1/1812 (US);
H04W72/23 (US);
H04W74/006 (US);
H04W4/70 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/15] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND BENUTZERGERÄT ZUR DURCHFÜHRUNG EINES DIREKTZUGRIFFSVERFAHRENS | [2020/15] | Anglais: | METHOD AND USER EQUIPMENT FOR PERFORMING RANDOM ACCESS PROCEDURE | [2020/15] | Français: | PROCÉDÉ ET ÉQUIPEMENT D'UTILISATEUR PERMETTANT D'EXÉCUTER UNE PROCÉDURE D'ACCÈS ALÉATOIRE | [2020/15] | Entrée dans la phase régionale | 19.12.2019 | Taxe nationale de base payée | 19.12.2019 | Taxe de recherche payée | 19.12.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.12.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.12.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.12.2019 | Requête en examen déposée [2020/15] | 10.08.2021 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2022/03] | 06.09.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2022/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2021 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US2010142470 (PARK SUNG-JUN [KR], et al) [I] 1-15 * figure 6 * * paragraph [0001] * * paragraph [0013] * * paragraph [0017] - paragraph [0018] * * paragraph [0041] - paragraph [0042] *; | [A] - "DRX related timers handling", vol. RAN WG2, no. Anaheim, USA; 20151116 - 20151120, (20151116), 3GPP DRAFT; R2-156766 DRX RELATED TIMERS HANDLING, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/Meetings_3GPP_SYNC/RAN2/Docs/, (20151116), XP051040419 [A] 1-15 * the whole document * | [A] - "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Medium Access Control (MAC) protocol specification (Release 14)", 3GPP STANDARD ; TECHNICAL SPECIFICATION ; 3GPP TS 36.321, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20170427), vol. RAN WG2, no. V14.2.1, pages 1 - 106, XP051298198 [A] 1-15 * section 1 * * section 5.1 * * section 5.4.2.2 * | Recherche internationale | [Y]US2010238859 (VUKOVIC IVAN N [US], et al) [Y] 1-4, 9-12 * See paragraphs [0017]-[0019], [0023], [0025], [0035], [0041]; and figure 2. *; | [Y]US2016219624 (LIN SHIANG-JIUN [TW], et al) [Y] 2-3, 10-11 * See paragraph [0028]; and claims 1, 6. *; | [YA]US2016295437 (ZHANG XIANGDONG [CN]) [Y] 1-4, 9-12 * See paragraphs [0005], [0070]-[0071]; and claims 17, 20, 21. * [A] 5-8, 13-16; | [A]EP2136599 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [A] 1-16 * See paragraphs [0043]-[0065]; and claim 1. *; | [A] - FATEMAH ALSEWAIDI et al., "Analysis of radio access network performance for M2M communications in LTE-A at 800 MHz", IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCNCW, (20140406), pages 110 - 115, XP032668355 [A] 1-16 * See sections II-VI. * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/WCNCW.2014.6934870 |