EP3714474 - DISPOSITIF DE COMMUTATION POUR CONDUIRE ET DECONNECTER DES COURANTS ELECTRIQUES ET APPAREIL DE COMMUTATION AVEC UN TEL DISPOSITIF DE COMMUTATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2020/40] | DISPOSITIF DE COMMUTATION POUR TRANSPORTER ET COUPER DES COURANTS ÉLECTRIQUES ET APPAREIL DE COMMUTATION COMPRENANT UN TEL DISPOSITIF DE COMMUTATION | ||
[2024/13] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.07.2024 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 13.03.2024 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 01.07.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.08.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 01.06.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 05.12.2018 | Dernier événement Tooltip | 05.07.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 07.08.2024 [2024/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Eaton Intelligent Power Limited 30 Pembroke Road Dublin 4 / IE | [2024/32] |
Précédent [2020/40] | Pour tous les Etats désignés Eaton Intelligent Power Limited 30 Pembroke Road Dublin 4 / IE | Inventeur(s) | 01 /
MEISSNER, Johannes Naheweg 2 53129 Bonn / DE | 02 /
SCHMITZ, Gerd Schlesierstrasse 95 53859 Niederkassel / DE | 03 /
SCHROEDER, Kai Thelengasse 69 53859 Niederkassel / DE | 04 /
WOHLANG, Michael Bahnhofstrasse 29 53332 Bornheim / DE | 05 /
KREFT, Oliver Landsbergerstrasse 34 53119 Bonn / DE | 06 /
UEDELHOVEN, Marcel Zollstock 1 53945 Blankenheim / DE | [2020/40] | Mandataire(s) | Epping - Hermann - Fischer Patentanwaltsgesellschaft mbH Schloßschmidstraße 5 80639 München / DE | [2024/32] |
Précédent [2020/40] | Eaton IP Group EMEA c/o Eaton Industries Manufacturing GmbH Route de la Longeraie 7 1110 Morges / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 18807296.1 | 20.11.2018 | [2020/40] | WO2018EP81941 | Numéro de priorité, date | DE201710127886 | 24.11.2017 Format original publié: DE102017127886 | [2020/40] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019101744 | Date: | 31.05.2019 | Langue: | DE | [2019/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3714474 | Date: | 30.09.2020 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 31.05.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3714474 | Date: | 07.08.2024 | Langue: | DE | [2024/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 31.05.2019 | Classification | IPC: | H01H33/59, H01H9/54 | [2020/40] | CPC: |
H01H33/596 (EP);
H01H9/542 (EP,US);
H01H33/59 (US);
H01H9/30 (US);
H03K17/56 (US);
H01H2009/546 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/40] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SCHALTVORRICHTUNG ZUM FÜHREN UND TRENNEN VON ELEKTRISCHEN STRÖMEN UND SCHALTGERÄT MIT EINER DERARTIGEN SCHALTVORRICHTUNG | [2020/40] | Anglais: | SWITCHING DEVICE FOR CONDUCTING AND DISCONNECTING ELECTRIC CURRENTS AND SWITCHING APPARATUS WITH SUCH A SWITCHING DEVICE | [2024/13] | Français: | DISPOSITIF DE COMMUTATION POUR CONDUIRE ET DECONNECTER DES COURANTS ELECTRIQUES ET APPAREIL DE COMMUTATION AVEC UN TEL DISPOSITIF DE COMMUTATION | [2024/13] |
Précédent [2020/40] | SWITCHING APPARATUS FOR CARRYING AND DISCONNECTING ELECTRIC CURRENTS, AND SWITCHGEAR HAVING A SWITCHING APPARATUS OF THIS KIND | ||
Précédent [2020/40] | DISPOSITIF DE COMMUTATION POUR TRANSPORTER ET COUPER DES COURANTS ÉLECTRIQUES ET APPAREIL DE COMMUTATION COMPRENANT UN TEL DISPOSITIF DE COMMUTATION | Entrée dans la phase régionale | 02.06.2020 | Taxe nationale de base payée | 02.06.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.06.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.06.2020 | Requête en examen déposée [2020/40] | 02.06.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.12.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.07.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.09.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.03.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.07.2024 | Taxe de délivrance payée | 02.07.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.07.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.11.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]EP0011958 (WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP [US]); | [X]EP0179982 (IBM [US]); | [A]EP3057117 (KOREA ELECTRO TECH RES INST [KR]); | [Y]WO2017174326 (EATON ELECTRICAL IP GMBH & CO [DE]) | Examen | US4420784 | US2005212497 | par le demandeur | US4420784 | DE102013114259 | DE102016106414 | DE102016108246 |