EP3726984 - APPAREIL ET PROCÉDÉS SE RAPPORTANT À LA CONGÉLATION D'AU MOINS UNE PARTIE D'UN ÉCHANTILLON BIOLOGIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 22.08.2024 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.09.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 29.06.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 15.01.2019 | Dernier événement Tooltip | 19.09.2024 | Changement - demandeur | publié le 23.10.2024 [2024/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Biosafe SA Allée de Moulins 3 1274 Grens / CH | [2024/43] |
Précédent [2020/44] | Pour tous les Etats désignés Asymptote Ltd Sovereign House Vision Park, Chivers Way Histon Cambridge CB24 9BZ / GB | Inventeur(s) | 01 /
MORRIS, George Sovereign House, Vision Park Cambridge, Cambridgeshire CB24 9ZR / GB | 02 /
LAMB, Stephen Sovereign House, Vision Park Cambridge, Cambridgeshire CB24 9ZR / GB | 03 /
KILBRIDE, Peter Sovereign House, Vision Park Cambridge, Cambridgeshire CB24 9ZR / GB | [2020/44] | Mandataire(s) | Bedford, Grant Richard Global Life Sciences Solutions Operations UK Ltd Amersham Place Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA / GB | [2020/44] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18829839.2 | 20.12.2018 | [2020/44] | WO2018EP86163 | Numéro de priorité, date | GB20170021824 | 22.12.2017 Format original publié: GB 201721824 | [2020/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2019122106 | Date: | 27.06.2019 | Langue: | EN | [2019/26] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3726984 | Date: | 28.10.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.06.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 01.08.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.08.2024 | Classification | IPC: | A01N1/02 | [2020/44] | CPC: |
A01N1/0284 (EP,US);
A01N1/0257 (EP,US);
A01N1/0263 (US);
A01N1/0268 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/44] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM EINFRIEREN VON MINDESTENS EINEM TEIL EINER BIOLOGISCHEN PROBE | [2020/44] | Anglais: | APPARATUS AND METHODS RELATING TO FREEZING AT LEAST PART OF A BIOLOGICAL SAMPLE | [2020/44] | Français: | APPAREIL ET PROCÉDÉS SE RAPPORTANT À LA CONGÉLATION D'AU MOINS UNE PARTIE D'UN ÉCHANTILLON BIOLOGIQUE | [2020/44] | Entrée dans la phase régionale | 25.06.2020 | Taxe nationale de base payée | 25.06.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.06.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 25.06.2020 | Requête en examen déposée [2020/44] | 25.06.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 01.02.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.08.2024 | Envoi d’une notification de la division d’examen à laquelle les résultats de la recherche selon la règle 164(2) CBE sont annexés (Accord: M04) [2024/39] | 27.08.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]CN2049746U (YE CHANGZHU [CN]); | [XI]US2013091890 (SCHRYVER BRIAN [US], et al); | [X]US2014165645 (SCHRYVER BRIAN [US]); | [XI]WO2016178635 (NAT UNIV HOSPITAL (SINGAPORE) PTE LTD [SG], et al); |