EP3728977 - ECHANGEUR DE CHALEUR AVEC ELEMENTS ET PLAQUES A TEXTURATION DE SURFACE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.06.2022 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.07.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.04.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.09.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 29.06.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 25.01.2019 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 75, Quai d'Orsay 75007 Paris / FR | [2021/31] |
Précédent [2020/44] | Pour tous les Etats désignés L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 75, Quai d'Orsay 75007 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
CRAYSSAC, Frédéric c/o L'Air Liquide, Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude 1, Chemin de la Porte des Loges 78350 Les Loges-en-Josas / FR | 02 /
WAGNER, Marc c/o L'Air Liquide, Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude 1, Chemin de la Porte des Loges 78350 Les Loges-en-Josas / FR | 03 /
RICHET, Nicolas c/o L'Air Liquide, Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude 1, Chemin de la Porte des Loges 78350 Les Loges-en-Josas / FR | [2021/31] |
Précédent [2020/44] | 01 /
CRAYSSAC, Frédéric c/o L'Air Liquide, Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude 1 Chemin de la Porte des Loges 78350 Les Loges-en-Josas / FR | ||
02 /
WAGNER, Marc c/o L'Air Liquide, Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude 1 Chemin de la Porte des Loges 78350 Les Loges-en-Josas / FR | |||
03 /
RICHET, Nicolas c/o L'Air Liquide, Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude 1 Chemin de la Porte des Loges 78350 Les Loges-en-Josas / FR | Mandataire(s) | Air Liquide L'Air Liquide S.A. Direction de la Propriété Intellectuelle 75, Quai d'Orsay 75321 Paris Cedex 07 / FR | [2021/31] |
Précédent [2020/44] | Debecker, Isabelle Virginie Air Liquide Direction de la Propriete Intellectuelle 75, Quai d'Orsay 75321 Paris Cedex 07 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 18833697.8 | 17.12.2018 | [2020/44] | WO2018FR53333 | Numéro de priorité, date | FR20170062417 | 19.12.2017 Format original publié: FR 1762417 | [2020/44] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019122655 | Date: | 27.06.2019 | Langue: | FR | [2019/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3728977 | Date: | 28.10.2020 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 27.06.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3728977 | Date: | 04.08.2021 | Langue: | FR | [2021/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 27.06.2019 | Classification | IPC: | F28D9/00, F28F3/02, F28F13/18, F28F13/00 | [2020/44] | CPC: |
F28D9/0062 (EP);
F28F13/003 (EP);
F28F13/185 (EP);
F28F13/187 (EP);
F28F3/025 (EP);
F28F3/027 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/44] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | WÄRMETAUSCHER MIT ELEMENTEN UND PLATTEN MIT OBERFLÄCHENSTRUKTURIERUNG | [2020/44] | Anglais: | HEAT EXCHANGER COMPRISING ELEMENTS AND PLATES WITH SURFACE TEXTURING | [2020/44] | Français: | ECHANGEUR DE CHALEUR AVEC ELEMENTS ET PLAQUES A TEXTURATION DE SURFACE | [2020/44] | Entrée dans la phase régionale | 20.07.2020 | Taxe nationale de base payée | 20.07.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.07.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.01.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.07.2020 | Requête en examen déposée [2020/44] | 20.07.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.04.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.06.2021 | Taxe de délivrance payée | 24.06.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 24.06.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 06.05.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 17.12.2018 | AL | 04.08.2021 | AT | 04.08.2021 | CY | 04.08.2021 | CZ | 04.08.2021 | DK | 04.08.2021 | EE | 04.08.2021 | ES | 04.08.2021 | FI | 04.08.2021 | HR | 04.08.2021 | IT | 04.08.2021 | LT | 04.08.2021 | LV | 04.08.2021 | MC | 04.08.2021 | MK | 04.08.2021 | MT | 04.08.2021 | NL | 04.08.2021 | PL | 04.08.2021 | RO | 04.08.2021 | RS | 04.08.2021 | SE | 04.08.2021 | SI | 04.08.2021 | SK | 04.08.2021 | SM | 04.08.2021 | TR | 04.08.2021 | BG | 04.11.2021 | NO | 04.11.2021 | GR | 05.11.2021 | IS | 04.12.2021 | PT | 06.12.2021 | IE | 17.12.2021 | LU | 17.12.2021 | BE | 31.12.2021 | CH | 31.12.2021 | LI | 31.12.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/29] | HU | 17.12.2018 | |
AL | 04.08.2021 | ||
AT | 04.08.2021 | ||
CY | 04.08.2021 | ||
CZ | 04.08.2021 | ||
DK | 04.08.2021 | ||
EE | 04.08.2021 | ||
ES | 04.08.2021 | ||
FI | 04.08.2021 | ||
HR | 04.08.2021 | ||
IT | 04.08.2021 | ||
LT | 04.08.2021 | ||
LV | 04.08.2021 | ||
MC | 04.08.2021 | ||
MK | 04.08.2021 | ||
NL | 04.08.2021 | ||
PL | 04.08.2021 | ||
RO | 04.08.2021 | ||
RS | 04.08.2021 | ||
SE | 04.08.2021 | ||
SI | 04.08.2021 | ||
SK | 04.08.2021 | ||
SM | 04.08.2021 | ||
TR | 04.08.2021 | ||
BG | 04.11.2021 | ||
NO | 04.11.2021 | ||
GR | 05.11.2021 | ||
IS | 04.12.2021 | ||
PT | 06.12.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Précédent [2024/23] | HU | 17.12.2018 | |
AL | 04.08.2021 | ||
AT | 04.08.2021 | ||
CY | 04.08.2021 | ||
CZ | 04.08.2021 | ||
DK | 04.08.2021 | ||
EE | 04.08.2021 | ||
ES | 04.08.2021 | ||
FI | 04.08.2021 | ||
HR | 04.08.2021 | ||
IT | 04.08.2021 | ||
LT | 04.08.2021 | ||
LV | 04.08.2021 | ||
MC | 04.08.2021 | ||
MK | 04.08.2021 | ||
NL | 04.08.2021 | ||
PL | 04.08.2021 | ||
RO | 04.08.2021 | ||
RS | 04.08.2021 | ||
SE | 04.08.2021 | ||
SI | 04.08.2021 | ||
SK | 04.08.2021 | ||
SM | 04.08.2021 | ||
BG | 04.11.2021 | ||
NO | 04.11.2021 | ||
GR | 05.11.2021 | ||
IS | 04.12.2021 | ||
PT | 06.12.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Précédent [2023/41] | HU | 17.12.2018 | |
AL | 04.08.2021 | ||
AT | 04.08.2021 | ||
CY | 04.08.2021 | ||
CZ | 04.08.2021 | ||
DK | 04.08.2021 | ||
EE | 04.08.2021 | ||
ES | 04.08.2021 | ||
FI | 04.08.2021 | ||
HR | 04.08.2021 | ||
IT | 04.08.2021 | ||
LT | 04.08.2021 | ||
LV | 04.08.2021 | ||
MC | 04.08.2021 | ||
NL | 04.08.2021 | ||
PL | 04.08.2021 | ||
RO | 04.08.2021 | ||
RS | 04.08.2021 | ||
SE | 04.08.2021 | ||
SI | 04.08.2021 | ||
SK | 04.08.2021 | ||
SM | 04.08.2021 | ||
BG | 04.11.2021 | ||
NO | 04.11.2021 | ||
GR | 05.11.2021 | ||
IS | 04.12.2021 | ||
PT | 06.12.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 17.12.2018 | |
AL | 04.08.2021 | ||
AT | 04.08.2021 | ||
CY | 04.08.2021 | ||
CZ | 04.08.2021 | ||
DK | 04.08.2021 | ||
EE | 04.08.2021 | ||
ES | 04.08.2021 | ||
FI | 04.08.2021 | ||
HR | 04.08.2021 | ||
IT | 04.08.2021 | ||
LT | 04.08.2021 | ||
LV | 04.08.2021 | ||
MC | 04.08.2021 | ||
NL | 04.08.2021 | ||
PL | 04.08.2021 | ||
RO | 04.08.2021 | ||
RS | 04.08.2021 | ||
SE | 04.08.2021 | ||
SK | 04.08.2021 | ||
SM | 04.08.2021 | ||
BG | 04.11.2021 | ||
NO | 04.11.2021 | ||
GR | 05.11.2021 | ||
IS | 04.12.2021 | ||
PT | 06.12.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 04.08.2021 | |
AT | 04.08.2021 | ||
CY | 04.08.2021 | ||
CZ | 04.08.2021 | ||
DK | 04.08.2021 | ||
EE | 04.08.2021 | ||
ES | 04.08.2021 | ||
FI | 04.08.2021 | ||
HR | 04.08.2021 | ||
IT | 04.08.2021 | ||
LT | 04.08.2021 | ||
LV | 04.08.2021 | ||
MC | 04.08.2021 | ||
NL | 04.08.2021 | ||
PL | 04.08.2021 | ||
RO | 04.08.2021 | ||
RS | 04.08.2021 | ||
SE | 04.08.2021 | ||
SK | 04.08.2021 | ||
SM | 04.08.2021 | ||
BG | 04.11.2021 | ||
NO | 04.11.2021 | ||
GR | 05.11.2021 | ||
IS | 04.12.2021 | ||
PT | 06.12.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Précédent [2023/03] | AL | 04.08.2021 | |
AT | 04.08.2021 | ||
CZ | 04.08.2021 | ||
DK | 04.08.2021 | ||
EE | 04.08.2021 | ||
ES | 04.08.2021 | ||
FI | 04.08.2021 | ||
HR | 04.08.2021 | ||
IT | 04.08.2021 | ||
LT | 04.08.2021 | ||
LV | 04.08.2021 | ||
MC | 04.08.2021 | ||
NL | 04.08.2021 | ||
PL | 04.08.2021 | ||
RO | 04.08.2021 | ||
RS | 04.08.2021 | ||
SE | 04.08.2021 | ||
SK | 04.08.2021 | ||
SM | 04.08.2021 | ||
BG | 04.11.2021 | ||
NO | 04.11.2021 | ||
GR | 05.11.2021 | ||
IS | 04.12.2021 | ||
PT | 06.12.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 04.08.2021 | |
AT | 04.08.2021 | ||
CZ | 04.08.2021 | ||
DK | 04.08.2021 | ||
EE | 04.08.2021 | ||
ES | 04.08.2021 | ||
FI | 04.08.2021 | ||
HR | 04.08.2021 | ||
IT | 04.08.2021 | ||
LT | 04.08.2021 | ||
LV | 04.08.2021 | ||
MC | 04.08.2021 | ||
NL | 04.08.2021 | ||
PL | 04.08.2021 | ||
RO | 04.08.2021 | ||
RS | 04.08.2021 | ||
SE | 04.08.2021 | ||
SK | 04.08.2021 | ||
SM | 04.08.2021 | ||
BG | 04.11.2021 | ||
NO | 04.11.2021 | ||
GR | 05.11.2021 | ||
IS | 04.12.2021 | ||
PT | 06.12.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
Précédent [2022/48] | AL | 04.08.2021 | |
AT | 04.08.2021 | ||
CZ | 04.08.2021 | ||
DK | 04.08.2021 | ||
EE | 04.08.2021 | ||
ES | 04.08.2021 | ||
FI | 04.08.2021 | ||
HR | 04.08.2021 | ||
IT | 04.08.2021 | ||
LT | 04.08.2021 | ||
LV | 04.08.2021 | ||
MC | 04.08.2021 | ||
NL | 04.08.2021 | ||
PL | 04.08.2021 | ||
RO | 04.08.2021 | ||
RS | 04.08.2021 | ||
SE | 04.08.2021 | ||
SK | 04.08.2021 | ||
SM | 04.08.2021 | ||
BG | 04.11.2021 | ||
NO | 04.11.2021 | ||
GR | 05.11.2021 | ||
IS | 04.12.2021 | ||
PT | 06.12.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
Précédent [2022/46] | AL | 04.08.2021 | |
AT | 04.08.2021 | ||
CZ | 04.08.2021 | ||
DK | 04.08.2021 | ||
EE | 04.08.2021 | ||
ES | 04.08.2021 | ||
FI | 04.08.2021 | ||
HR | 04.08.2021 | ||
IT | 04.08.2021 | ||
LT | 04.08.2021 | ||
LV | 04.08.2021 | ||
MC | 04.08.2021 | ||
NL | 04.08.2021 | ||
PL | 04.08.2021 | ||
RO | 04.08.2021 | ||
RS | 04.08.2021 | ||
SE | 04.08.2021 | ||
SK | 04.08.2021 | ||
SM | 04.08.2021 | ||
BG | 04.11.2021 | ||
NO | 04.11.2021 | ||
GR | 05.11.2021 | ||
IS | 04.12.2021 | ||
PT | 06.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 04.08.2021 | |
AT | 04.08.2021 | ||
CZ | 04.08.2021 | ||
DK | 04.08.2021 | ||
EE | 04.08.2021 | ||
ES | 04.08.2021 | ||
FI | 04.08.2021 | ||
HR | 04.08.2021 | ||
IT | 04.08.2021 | ||
LT | 04.08.2021 | ||
LV | 04.08.2021 | ||
MC | 04.08.2021 | ||
NL | 04.08.2021 | ||
PL | 04.08.2021 | ||
RO | 04.08.2021 | ||
RS | 04.08.2021 | ||
SE | 04.08.2021 | ||
SK | 04.08.2021 | ||
SM | 04.08.2021 | ||
BG | 04.11.2021 | ||
NO | 04.11.2021 | ||
GR | 05.11.2021 | ||
IS | 04.12.2021 | ||
PT | 06.12.2021 | ||
Précédent [2022/33] | AL | 04.08.2021 | |
AT | 04.08.2021 | ||
CZ | 04.08.2021 | ||
DK | 04.08.2021 | ||
EE | 04.08.2021 | ||
ES | 04.08.2021 | ||
FI | 04.08.2021 | ||
HR | 04.08.2021 | ||
LT | 04.08.2021 | ||
LV | 04.08.2021 | ||
MC | 04.08.2021 | ||
NL | 04.08.2021 | ||
PL | 04.08.2021 | ||
RO | 04.08.2021 | ||
RS | 04.08.2021 | ||
SE | 04.08.2021 | ||
SK | 04.08.2021 | ||
SM | 04.08.2021 | ||
BG | 04.11.2021 | ||
NO | 04.11.2021 | ||
GR | 05.11.2021 | ||
IS | 04.12.2021 | ||
PT | 06.12.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 04.08.2021 | |
AT | 04.08.2021 | ||
CZ | 04.08.2021 | ||
DK | 04.08.2021 | ||
EE | 04.08.2021 | ||
ES | 04.08.2021 | ||
FI | 04.08.2021 | ||
HR | 04.08.2021 | ||
LT | 04.08.2021 | ||
LV | 04.08.2021 | ||
NL | 04.08.2021 | ||
PL | 04.08.2021 | ||
RO | 04.08.2021 | ||
RS | 04.08.2021 | ||
SE | 04.08.2021 | ||
SK | 04.08.2021 | ||
SM | 04.08.2021 | ||
BG | 04.11.2021 | ||
NO | 04.11.2021 | ||
GR | 05.11.2021 | ||
IS | 04.12.2021 | ||
PT | 06.12.2021 | ||
Précédent [2022/25] | AT | 04.08.2021 | |
CZ | 04.08.2021 | ||
DK | 04.08.2021 | ||
EE | 04.08.2021 | ||
ES | 04.08.2021 | ||
FI | 04.08.2021 | ||
HR | 04.08.2021 | ||
LT | 04.08.2021 | ||
LV | 04.08.2021 | ||
NL | 04.08.2021 | ||
PL | 04.08.2021 | ||
RO | 04.08.2021 | ||
RS | 04.08.2021 | ||
SE | 04.08.2021 | ||
SK | 04.08.2021 | ||
SM | 04.08.2021 | ||
BG | 04.11.2021 | ||
NO | 04.11.2021 | ||
GR | 05.11.2021 | ||
IS | 04.12.2021 | ||
PT | 06.12.2021 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 04.08.2021 | |
CZ | 04.08.2021 | ||
DK | 04.08.2021 | ||
EE | 04.08.2021 | ||
ES | 04.08.2021 | ||
FI | 04.08.2021 | ||
HR | 04.08.2021 | ||
LT | 04.08.2021 | ||
LV | 04.08.2021 | ||
NL | 04.08.2021 | ||
PL | 04.08.2021 | ||
RO | 04.08.2021 | ||
RS | 04.08.2021 | ||
SE | 04.08.2021 | ||
SK | 04.08.2021 | ||
BG | 04.11.2021 | ||
NO | 04.11.2021 | ||
GR | 05.11.2021 | ||
IS | 04.12.2021 | ||
PT | 06.12.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 04.08.2021 | |
DK | 04.08.2021 | ||
ES | 04.08.2021 | ||
FI | 04.08.2021 | ||
HR | 04.08.2021 | ||
LT | 04.08.2021 | ||
LV | 04.08.2021 | ||
NL | 04.08.2021 | ||
PL | 04.08.2021 | ||
RS | 04.08.2021 | ||
SE | 04.08.2021 | ||
BG | 04.11.2021 | ||
NO | 04.11.2021 | ||
GR | 05.11.2021 | ||
IS | 04.12.2021 | ||
PT | 06.12.2021 | ||
Précédent [2022/16] | AT | 04.08.2021 | |
ES | 04.08.2021 | ||
FI | 04.08.2021 | ||
HR | 04.08.2021 | ||
LT | 04.08.2021 | ||
LV | 04.08.2021 | ||
NL | 04.08.2021 | ||
PL | 04.08.2021 | ||
RS | 04.08.2021 | ||
SE | 04.08.2021 | ||
BG | 04.11.2021 | ||
NO | 04.11.2021 | ||
GR | 05.11.2021 | ||
IS | 04.12.2021 | ||
PT | 06.12.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AT | 04.08.2021 | |
ES | 04.08.2021 | ||
FI | 04.08.2021 | ||
HR | 04.08.2021 | ||
LT | 04.08.2021 | ||
LV | 04.08.2021 | ||
PL | 04.08.2021 | ||
RS | 04.08.2021 | ||
SE | 04.08.2021 | ||
BG | 04.11.2021 | ||
NO | 04.11.2021 | ||
GR | 05.11.2021 | ||
IS | 04.12.2021 | ||
PT | 06.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | AT | 04.08.2021 | |
ES | 04.08.2021 | ||
FI | 04.08.2021 | ||
LT | 04.08.2021 | ||
RS | 04.08.2021 | ||
SE | 04.08.2021 | ||
BG | 04.11.2021 | ||
NO | 04.11.2021 | ||
PT | 06.12.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AT | 04.08.2021 | |
ES | 04.08.2021 | ||
FI | 04.08.2021 | ||
LT | 04.08.2021 | ||
SE | 04.08.2021 | ||
BG | 04.11.2021 | ||
NO | 04.11.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AT | 04.08.2021 | |
LT | 04.08.2021 | ||
NO | 04.11.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2005121181 (SZULMAN CLAIRE [FR], et al) [A] 1-16 * the whole document *; | [A]EP3098554 (SUMITOMO PRECISION PROD CO [JP]) [A] 1-16 * the whole document *; | [A]US5514248 (OKUDA NOBUYUKI [JP], et al) [A] 1-16 * the whole document *; | [A]CN102322765 (WUXI GUANYUN HEAT EXCHANGER CO LTD) [A] 1-16 * the whole document * | par le demandeur | US2005121181 | EP3098554 | US5514248 | CN102322765 | WO2005075920 | WO2004109211 |