EP3689626 - IMPRIMANTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.02.2024 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.03.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 15.12.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.07.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 06.04.2019 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sato Holdings Kabushiki Kaisha 7-1 Shimomeguro 1-chome Meguro-ku Tokyo 153-0064 / JP | [2020/32] | Inventeur(s) | 01 /
MAEDA, Hideyuki C/O SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 7-1 Shimomeguro 1-chome Meguro-ku Tokyo 153-0064 / JP | 02 /
JINNOUCHI, Takayoshi C/O SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 7-1 Shimomeguro 1-chome Meguro-ku Tokyo 153-0064 / JP | [2020/32] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2020/32] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18863074.3 | 25.09.2018 | [2020/32] | WO2018JP35515 | Numéro de priorité, date | JP20170185378 | 26.09.2017 Format original publié: JP 2017185378 | [2020/32] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019065654 | Date: | 04.04.2019 | Langue: | JA | [2019/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3689626 | Date: | 05.08.2020 | Langue: | EN | [2020/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3689626 | Date: | 05.04.2023 | Langue: | EN | [2023/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 04.04.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.10.2020 | Classification | IPC: | B41J17/24, B41J2/325, B41J3/36, B41J35/08 | [2020/49] | CPC: |
B41J35/08 (EP,US);
B41J2/325 (EP,US);
B41J17/24 (EP,US);
B41J3/36 (EP,US);
B41J35/28 (US);
B41J2202/30 (US);
B41J2202/31 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2020/32] | B41J17/24, B41J2/325, B41J3/36 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/32] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DRUCKER | [2020/32] | Anglais: | PRINTER | [2020/32] | Français: | IMPRIMANTE | [2020/32] | Entrée dans la phase régionale | 25.10.2019 | Traduction produite | 25.10.2019 | Taxe nationale de base payée | 25.10.2019 | Taxe de recherche payée | 25.10.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.10.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.10.2019 | Requête en examen déposée [2020/32] | 26.05.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.12.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.02.2023 | Taxe de délivrance payée | 21.02.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 21.02.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 08.01.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 05.04.2023 | AT | 05.04.2023 | CZ | 05.04.2023 | DK | 05.04.2023 | EE | 05.04.2023 | ES | 05.04.2023 | FI | 05.04.2023 | HR | 05.04.2023 | IT | 05.04.2023 | LT | 05.04.2023 | LV | 05.04.2023 | MC | 05.04.2023 | NL | 05.04.2023 | PL | 05.04.2023 | RO | 05.04.2023 | RS | 05.04.2023 | SE | 05.04.2023 | SI | 05.04.2023 | SK | 05.04.2023 | SM | 05.04.2023 | NO | 05.07.2023 | GR | 06.07.2023 | IS | 05.08.2023 | PT | 07.08.2023 | IE | 25.09.2023 | LU | 25.09.2023 | BE | 30.09.2023 | CH | 30.09.2023 | [2024/36] |
Précédent [2024/34] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
IT | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
MC | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
IE | 25.09.2023 | ||
LU | 25.09.2023 | ||
CH | 30.09.2023 | ||
Précédent [2024/33] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
IT | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
MC | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
IE | 25.09.2023 | ||
LU | 25.09.2023 | ||
Précédent [2024/28] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
IT | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
MC | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
LU | 25.09.2023 | ||
Précédent [2024/26] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
IT | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
LU | 25.09.2023 | ||
Précédent [2024/25] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
LU | 25.09.2023 | ||
Précédent [2024/24] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Précédent [2024/03] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Précédent [2024/01] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 05.04.2023 | |
ES | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Précédent [2023/46] | ES | 05.04.2023 | |
NL | 05.04.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Précédent [2023/43] | NL | 05.04.2023 | Citations: | Recherche | [Y]JPH05162405 (SONY CORP) [Y] 1-3 * paragraph [0019]; figures 4-6 *; | [Y]EP1293352 (SHARP KK [JP]) [Y] 1-4,6 * paragraph [0062]; figure 6 *; | [YA]EP2284014 (SATO KK [JP], et al) [Y] 1-4,6 * paragraph [0036] - paragraph [0040]; figures 3, 6, 7, 8 * [A] 5; | [Y]US2015165802 (WONG RANDAL [US], et al) [Y] 1-4,6* paragraph [0036] - paragraph [0040]; figures 3, 8 * | Recherche internationale | [YA]JPS6010081 (SIEMENS AG) [Y] 1-3 * , * [A] 4-6; | [A]US5374007 (MURISON ALEXANDER S [CA]) [A] 1-6* , *; | [YA]JP2003080783 (SHARP KK) [Y] 1-3 * , * [A] 4-6; | [YA]JP2009286000 (SATO KNOWLEDGE & IP INST, et al) [Y] 1-3 * , * [A] 4-6 | par le demandeur | JP2009179010 | JP2017185378 |