EP3718939 - DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR DÉTECTER LA PRÉSENCE D'ANOMALIES DANS UNE BOBINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.11.2023 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.12.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 29.09.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.04.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 04.09.2020 | Dernier événement Tooltip | 19.04.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IE | publié le 22.05.2024 [2024/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fitesa Nãotecidos S.A. Siqueira Campos Street 1163 90010-001 Porto Alegre, RS / BR | [2022/31] |
Précédent [2020/41] | Pour tous les Etats désignés Fitesa S.A. Siqueira Campos Street, 1167/ 7° floor 90010-000 Porto Alegre, RS / BR | Inventeur(s) | 01 /
BARCELLOS RAMOS, ALEXANDRE Montreal Avenue, 387/ 202. Jardim Lindóia Porto Alegre / BR | 02 /
NUNES DA SILVA, RODRIGO Grécia Avenue, 1000/ 806B, Passo d'Areia Porto Alegre / BR | [2020/41] | Mandataire(s) | KATZAROV S.A. Geneva Business Center 12 Avenue des Morgines 1213 Petit-Lancy / CH | [2023/01] |
Précédent [2020/41] | KATZAROV S.A. European Patent Attorneys 12, Avenue des Morgines 1213 Petit-Lancy / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 19167111.4 | 03.04.2019 | [2020/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3718939 | Date: | 07.10.2020 | Langue: | EN | [2020/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3718939 | Date: | 04.01.2023 | Langue: | EN | [2023/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.09.2019 | Classification | IPC: | B65H63/00, G01N21/952, G01N21/88 | [2020/41] | CPC: |
B65H63/006 (EP,US);
G01N21/8851 (EP,US);
G01N21/952 (EP,US);
B65H2553/42 (EP,US);
B65H2701/31 (EP,US);
G01N2021/845 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/18] |
Précédent [2020/41] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR ERKENNUNG DES VORHANDENSEINS VON ABNORMALITÄTEN IN EINER ROLLE | [2020/41] | Anglais: | DEVICE AND METHOD FOR DETECTING THE PRESENCE OF ABNORMALITIES IN A REEL | [2020/41] | Français: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR DÉTECTER LA PRÉSENCE D'ANOMALIES DANS UNE BOBINE | [2020/41] | Procédure d'examen | 30.03.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.03.2021 | Requête en examen déposée [2021/18] | 30.03.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 30.09.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.11.2022 | Taxe de délivrance payée | 29.11.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.11.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 05.10.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 04.01.2023 | CZ | 04.01.2023 | DK | 04.01.2023 | EE | 04.01.2023 | ES | 04.01.2023 | FI | 04.01.2023 | HR | 04.01.2023 | LT | 04.01.2023 | LV | 04.01.2023 | MC | 04.01.2023 | NL | 04.01.2023 | PL | 04.01.2023 | RO | 04.01.2023 | RS | 04.01.2023 | SI | 04.01.2023 | SK | 04.01.2023 | SM | 04.01.2023 | IE | 03.04.2023 | LU | 03.04.2023 | GB | 04.04.2023 | NO | 04.04.2023 | GR | 05.04.2023 | BE | 30.04.2023 | CH | 30.04.2023 | FR | 30.04.2023 | LI | 30.04.2023 | IS | 04.05.2023 | PT | 04.05.2023 | [2024/21] |
Précédent [2024/11] | AT | 04.01.2023 | |
CZ | 04.01.2023 | ||
DK | 04.01.2023 | ||
EE | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
MC | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RO | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SI | 04.01.2023 | ||
SK | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
LU | 03.04.2023 | ||
GB | 04.04.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
BE | 30.04.2023 | ||
CH | 30.04.2023 | ||
FR | 30.04.2023 | ||
LI | 30.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AT | 04.01.2023 | |
CZ | 04.01.2023 | ||
DK | 04.01.2023 | ||
EE | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
MC | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RO | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SK | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
LU | 03.04.2023 | ||
GB | 04.04.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
CH | 30.04.2023 | ||
LI | 30.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AT | 04.01.2023 | |
CZ | 04.01.2023 | ||
DK | 04.01.2023 | ||
EE | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
MC | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RO | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SK | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
LU | 03.04.2023 | ||
GB | 04.04.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2024/04] | AT | 04.01.2023 | |
CZ | 04.01.2023 | ||
DK | 04.01.2023 | ||
EE | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RO | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SK | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
LU | 03.04.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AT | 04.01.2023 | |
CZ | 04.01.2023 | ||
DK | 04.01.2023 | ||
EE | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RO | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SK | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/49] | AT | 04.01.2023 | |
CZ | 04.01.2023 | ||
DK | 04.01.2023 | ||
EE | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RO | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 04.01.2023 | |
DK | 04.01.2023 | ||
EE | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/46] | AT | 04.01.2023 | |
DK | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/39] | AT | 04.01.2023 | |
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AT | 04.01.2023 | |
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AT | 04.01.2023 | |
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/36] | AT | 04.01.2023 | |
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AT | 04.01.2023 | |
ES | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/34] | ES | 04.01.2023 | |
LT | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/33] | ES | 04.01.2023 | |
LT | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
Précédent [2023/31] | NL | 04.01.2023 | Citations: | Recherche | [Y]JPH07125925 (MURATA MACHINERY LTD) [Y] 1-15 * abstract *; | [A]JP2000337827 (FUJI PHOTO FILM CO LTD) [A] 1-15* abstract *; | [Y]WO2016058105 (NABAVI NIMA [CA]) [Y] 8 * page 1, line 30 - page 2, line 8 *; | [A]WO2016135664 (PULSAR SRL [IT]) [A] 1-15 * page 7, line 8 - page 9, line 3; figure - *; | [Y]EP3109826 (COGNEX CORP [US]) [Y] 1-7,9-15 * paragraphs [0003] , [0008] , [0045] , [0 46] , [0047]; figure - * | Examen | JP2001039628 | par le demandeur | JPH085581 | EP0934897 | WO0240383 | WO2014160180 |