EP3593871 - SYSTÈME DE MAINTENANCE AUTOMATIQUE DES COURTS DE TENNIS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.12.2021 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.01.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.11.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.06.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 13.12.2019 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés STM Products S.r.l. Via Morgagni 14 37135 Verona (VR) / IT | [2020/03] | Inventeur(s) | 01 /
Bertoni, Giovanni Via Segai 8 37023 Stallavena / IT | 02 /
Martini, Alessandro Via Salita XX Settembre 14 37129 Verona / IT | [2020/03] | Mandataire(s) | Münchow, Vera Ute Barbara C/o Adexe Srl Corso Porta Nuova, 131 37122 Verona (VR) / IT | [2020/03] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19185366.2 | 10.07.2019 | [2020/03] | Numéro de priorité, date | IT20180007106 | 11.07.2018 Format original publié: IT201800007106 | [2020/03] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3593871 | Date: | 15.01.2020 | Langue: | EN | [2020/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3593871 | Date: | 17.02.2021 | Langue: | EN | [2021/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.11.2019 | Classification | IPC: | A63C19/04, A63C19/12, // A63C19/06 | [2020/03] | CPC: |
A63C19/12 (EP);
A63C2019/067 (EP);
A63C2203/12 (EP);
A63C2203/22 (EP);
A63C2203/24 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/29] |
Précédent [2020/03] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | AUTOMATISCHES TENNISPLATZWARTUNGSSYSTEM | [2020/03] | Anglais: | AUTOMATIC TENNIS COURT MAINTENANCE SYSTEM | [2020/03] | Français: | SYSTÈME DE MAINTENANCE AUTOMATIQUE DES COURTS DE TENNIS | [2020/03] | Procédure d'examen | 09.06.2020 | Requête en examen déposée [2020/29] | 09.06.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 13.11.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.01.2021 | Taxe de délivrance payée | 04.01.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.01.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 18.11.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/04] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 10.07.2019 | AL | 17.02.2021 | AT | 17.02.2021 | CY | 17.02.2021 | CZ | 17.02.2021 | DK | 17.02.2021 | EE | 17.02.2021 | FI | 17.02.2021 | HR | 17.02.2021 | LT | 17.02.2021 | LV | 17.02.2021 | MC | 17.02.2021 | MK | 17.02.2021 | MT | 17.02.2021 | NL | 17.02.2021 | PL | 17.02.2021 | RO | 17.02.2021 | RS | 17.02.2021 | SE | 17.02.2021 | SI | 17.02.2021 | SK | 17.02.2021 | SM | 17.02.2021 | TR | 17.02.2021 | BG | 17.05.2021 | NO | 17.05.2021 | GR | 18.05.2021 | IS | 17.06.2021 | PT | 17.06.2021 | IE | 10.07.2021 | LU | 10.07.2021 | BE | 31.07.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/29] | HU | 10.07.2019 | |
AL | 17.02.2021 | ||
AT | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
MK | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
TR | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
IE | 10.07.2021 | ||
LU | 10.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
Précédent [2024/23] | HU | 10.07.2019 | |
AL | 17.02.2021 | ||
AT | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
MK | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
IE | 10.07.2021 | ||
LU | 10.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 10.07.2019 | |
AL | 17.02.2021 | ||
AT | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
IE | 10.07.2021 | ||
LU | 10.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 17.02.2021 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
IE | 10.07.2021 | ||
LU | 10.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
Précédent [2022/35] | AL | 17.02.2021 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
IE | 10.07.2021 | ||
LU | 10.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 17.02.2021 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
LU | 10.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 17.02.2021 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
LU | 10.07.2021 | ||
Précédent [2022/18] | AL | 17.02.2021 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2022/13] | AL | 17.02.2021 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 17.02.2021 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 17.02.2021 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/47] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 17.02.2021 | |
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/42] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/39] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/38] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/37] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/36] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/35] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/33] | FI | 17.02.2021 | |
LT | 17.02.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | Citations: | Recherche | [A]WO2010054960 (BECOFLEX SA [BE], et al) [A] 1-11 * page 7, line 19 - page 7, line 28; figures 1,2 * * page 10, line 20 - page 10, line 23; figure 1 *; | [A]FR2803769 (GAUDON JEAN LUC [FR]) [A] 1-11 * page 6, line 21 - page 6, line 35; figure 1 *; | [A]US3108804 (WAGNER ARTHUR W) [A] 1-11 * column 3, line 24 - column 3, line 53; figures 1,3,4,6 *; | [A]WO2014068131 (BECOFLEX SA [BE]) [A] 1-11 * paragraphs [0024] - [0026] - [0027] , [0033] , [0039]; figures 1,2 *; | [A]FR2586358 (PERRACINO FREDERIC [FR]) [A] 1-11 * page 1, line 4 - page 2, line 33; figures 1,2 *; | [A]FR2743502 (SARCEVIC VLADO [FR]) [A] 1-11 * page 3, line 102 - page 6, line 205; figures 11,12,13 * | par le demandeur | FR2586358 | WO2010054960 | FR2803769 | US3108804 | WO2014068131 | FR2743502 |