EP3785575 - PRÉSENTOIR SÉCURISÉ POUR MONTRES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2021/09] | PRESENTOIR SECURISE POUR MONTRES | ||
[2023/21] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.05.2024 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.06.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.05.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.09.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 29.01.2021 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE, SI | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Swatch Group Research and Development Ltd Rue des Sors 3 2074 Marin / CH | [2021/09] | Inventeur(s) | 01 /
LAMONTAGNE, Alexandre 2036 Cormondrèche / CH | 02 /
BREGNARD, Jonathan 2024 St-Aubin-Sauges / CH | 03 /
NICOLAS, Cédric 2000 Neuchâtel / CH | [2023/28] |
Précédent [2021/09] | 01 /
LAMONTAGNE, Alexandre Rue du Coeur des Prés 18 25370 Metabief / FR | ||
02 /
BREGNARD, Jonathan Chemin de la Sagne 12 2024 St-Aubin-Sauges / CH | |||
03 /
NICOLAS, Cédric Rue Louis-Favre 29 2000 Neuchâtel / CH | Mandataire(s) | ICB SA Faubourg de l'Hôpital, 3 2001 Neuchâtel / CH | [2021/09] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19193625.1 | 26.08.2019 | [2021/09] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3785575 | Date: | 03.03.2021 | Langue: | FR | [2021/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3785575 | Date: | 19.07.2023 | Langue: | FR | [2023/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.12.2019 | Classification | IPC: | A47F7/02, A47F7/024, E05B73/00 | [2021/09] | CPC: |
A47F7/024 (EP,CN,US);
H04W4/30 (CN);
A47F7/022 (EP,US);
G08B13/02 (US);
G08B13/12 (US);
G08B13/14 (CN);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/41] |
Précédent [2021/09] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | GESICHERTER VERKAUFSSTÄNDER FÜR ARMBANDUHREN | [2021/09] | Anglais: | SECURE DISPLAY CASE FOR WATCHES | [2021/09] | Français: | PRÉSENTOIR SÉCURISÉ POUR MONTRES | [2023/21] |
Précédent [2021/09] | PRESENTOIR SECURISE POUR MONTRES | Procédure d'examen | 04.08.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.09.2021 | Requête en examen déposée [2021/41] | 03.09.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 02.05.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.05.2023 | Taxe de délivrance payée | 23.05.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.05.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 22.04.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 19.07.2023 | CZ | 19.07.2023 | DK | 19.07.2023 | EE | 19.07.2023 | ES | 19.07.2023 | FI | 19.07.2023 | HR | 19.07.2023 | IT | 19.07.2023 | LT | 19.07.2023 | LV | 19.07.2023 | MC | 19.07.2023 | NL | 19.07.2023 | PL | 19.07.2023 | RO | 19.07.2023 | RS | 19.07.2023 | SE | 19.07.2023 | SI | 19.07.2023 | SK | 19.07.2023 | SM | 19.07.2023 | IE | 26.08.2023 | LU | 26.08.2023 | BE | 31.08.2023 | GB | 19.10.2023 | NO | 19.10.2023 | GR | 20.10.2023 | IS | 19.11.2023 | PT | 20.11.2023 | [2024/36] |
Précédent [2024/33] | AT | 19.07.2023 | |
CZ | 19.07.2023 | ||
DK | 19.07.2023 | ||
EE | 19.07.2023 | ||
ES | 19.07.2023 | ||
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
IT | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
MC | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RO | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SK | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
IE | 26.08.2023 | ||
LU | 26.08.2023 | ||
GB | 19.10.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Précédent [2024/26] | AT | 19.07.2023 | |
CZ | 19.07.2023 | ||
DK | 19.07.2023 | ||
EE | 19.07.2023 | ||
ES | 19.07.2023 | ||
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
IT | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
MC | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RO | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SK | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
LU | 26.08.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Précédent [2024/23] | AT | 19.07.2023 | |
CZ | 19.07.2023 | ||
DK | 19.07.2023 | ||
EE | 19.07.2023 | ||
ES | 19.07.2023 | ||
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
MC | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RO | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SK | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
LU | 26.08.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Précédent [2024/22] | AT | 19.07.2023 | |
CZ | 19.07.2023 | ||
DK | 19.07.2023 | ||
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RO | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
LU | 26.08.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Précédent [2024/21] | AT | 19.07.2023 | |
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
LU | 26.08.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Précédent [2024/20] | AT | 19.07.2023 | |
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 19.07.2023 | |
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AT | 19.07.2023 | |
FI | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
Précédent [2024/08] | LT | 19.07.2023 | |
NL | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
Précédent [2024/05] | NL | 19.07.2023 | Citations: | Recherche | [Y]WO0197661 (A A SYSTEMES D AUTOMATISMES D [FR], et al) [Y] 2 * page 1, line 4 - page 1, line 20; figures 3,4 *; | [XYI]WO0239856 (LVMH SPECIALTY RETAIL CONCEPTS [US], et al) [X] 1 * page 3, line 19 - page 12, line 10; figures 1-8 * [Y] 2 [I] 5,7; | [A]WO2008122829 (BREITLING AG [CH], et al) [A] 1-7* the whole document *; | [XY]WO2016170524 (OUTFORM LTD [IL]) [X] 1,5,7 * page 2, line 18 - page 10, line 21; figures 2A-8 * [Y] 2 |