EP3624017 - APPAREIL, PROCÉDÉ ET PROGRAMME D'ANALYSE DE DONNÉES DE SÉRIE CHRONOLOGIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 01.07.2021 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.02.2020 | Dernier événement Tooltip | 17.01.2024 | Nouvelle entrée: date de la procédure orale | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hitachi, Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | [2020/12] | Inventeur(s) | 01 /
Shibahara, Takuma Hitachi, Ltd. 6-6 Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo, 100-8280 / JP | 02 /
Suzuki, Mayumi Hitachi, Ltd. 6-6 Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo, 100-8280 / JP | 03 /
Yamashita, Yasuho Hitachi, Ltd. 6-6 Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo, 100-8280 / JP | [2020/12] | Mandataire(s) | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | [2020/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19194591.4 | 30.08.2019 | [2020/12] | Numéro de priorité, date | JP20180170769 | 12.09.2018 Format original publié: JP 2018170769 | [2020/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3624017 | Date: | 18.03.2020 | Langue: | EN | [2020/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.02.2020 | Classification | IPC: | G06N3/04, G06N5/04, G06N3/08 | [2020/12] | CPC: |
G06N5/045 (EP,US);
G06N3/042 (EP);
G06N3/044 (EP);
G06N3/045 (EP);
G06N3/049 (US);
G06N3/08 (EP);
G06N3/082 (US);
G16H50/30 (EP);
G16H50/70 (EP);
G16H40/20 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/12] | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ZEITREIHENDATENANALYSEVORRICHTUNG, ZEITREIHENDATENANALYSEVERFAHREN UND ZEITREIHENDATENANALYSEPROGRAMM | [2020/12] | Anglais: | TIME SERIES DATA ANALYSIS APPARATUS, TIME SERIES DATA ANALYSIS METHOD AND TIME SERIES DATA ANALYSIS PROGRAM | [2020/12] | Français: | APPAREIL, PROCÉDÉ ET PROGRAMME D'ANALYSE DE DONNÉES DE SÉRIE CHRONOLOGIQUE | [2020/12] | Procédure d'examen | 30.08.2019 | Requête en examen déposée [2020/12] | 10.06.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.06.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.10.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.09.2024 | Date des procédures orales | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2017032241 (CORRADO GREGORY SEAN [US], et al); | [I]US2018158552 (LIU YAN [US], et al) | par le demandeur | JP2018170769 |