EP3712739 - CIRCUIT DE RÉFÉRENCE DE TENSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 30.08.2024 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.07.2024 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 20.05.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.03.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 21.08.2020 | Dernier événement Tooltip | 30.08.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 02.10.2024 [2024/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NXP USA, Inc. 6501 William Cannon Drive West Austin TX 78735 / US | [2020/39] | Inventeur(s) | 01 /
SICARD, Thierry Michel Alain NXP Semiconductors Intellectual Property and Licensing 134 av Eisenhower BP 72329 31023 Toulouse cedex 1 / FR | [2020/39] | Mandataire(s) | Schmütz, Christian Klaus Johannes NXP Semiconductors Germany GmbH Intellectual Property Group Beiersdorfstr. 12 22529 Hamburg / DE | [2024/40] |
Précédent [2020/39] | Bradler, Carola Romana NXP Semiconductors Germany GmbH Intellectual Property Group Troplowitzstraße 20 22529 Hamburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 19305354.3 | 22.03.2019 | [2020/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3712739 | Date: | 23.09.2020 | Langue: | EN | [2020/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3712739 | Date: | 02.10.2024 | Langue: | EN | [2024/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.09.2019 | Classification | IPC: | G05F3/30 | [2020/39] | CPC: |
G05F3/30 (EP,US);
G05F1/567 (CN);
G05F3/265 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/17] |
Précédent [2020/39] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | SPANNUNGSREFERENZSCHALTUNG | [2020/39] | Anglais: | A VOLTAGE REFERENCE CIRCUIT | [2020/39] | Français: | CIRCUIT DE RÉFÉRENCE DE TENSION | [2020/39] | Procédure d'examen | 04.02.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.03.2021 | Requête en examen déposée [2021/17] | 23.03.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 20.05.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.10.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.07.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.08.2024 | Taxe de délivrance payée | 27.08.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.08.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4249122 (WIDLAR ROBERT J); | [A]DE3321556 (TELEFUNKEN ELECTRONIC GMBH [DE]); | [A]GB2263794 (NEC CORP [JP]); | [A]US2016274617 (WADHWA SANJAY KUMAR [IN]) |