EP3608260 - SYSTÈME DE GRILLE D'ENTREPÔT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.01.2023 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.02.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.09.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 31.07.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 10.01.2020 | Dernier événement Tooltip | 27.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 30.10.2024 [2024/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PPUH Zrembud w Cieszynie Sp. z o. o. Mala Laka 10 43-400 Cieszyn / PL | [2020/07] | Inventeur(s) | 01 /
KUNC, Tomasz UI. Orla 8A 43-400 Cieszyn / PL | 02 /
DOLATA, Jacek Osiedle Akacjowe 6 62-262 Wierzyce / PL | [2020/07] | Mandataire(s) | Marek, Joanna ul. Wodzislawska 14 44-200 Rybnik / PL | [2020/07] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19460035.9 | 17.06.2019 | [2020/07] | Numéro de priorité, date | PL20180426590 | 07.08.2018 Format original publié: PL 42659018 | [2020/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3608260 | Date: | 12.02.2020 | Langue: | EN | [2020/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3608260 | Date: | 16.03.2022 | Langue: | EN | [2022/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.01.2020 | Classification | IPC: | B65G1/02, B65G1/10 | [2020/07] | CPC: |
B65G1/02 (EP);
B65G1/1373 (US);
B65G1/0492 (US);
B65G1/065 (US);
B65G1/10 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/36] |
Précédent [2020/07] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | LAGERREGALSYSTEM | [2020/07] | Anglais: | WAREHOUSE RACK SYSTEM | [2020/07] | Français: | SYSTÈME DE GRILLE D'ENTREPÔT | [2020/07] | Procédure d'examen | 24.07.2020 | Requête en examen déposée [2020/36] | 24.07.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 29.07.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.09.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.01.2022 | Taxe de délivrance payée | 12.01.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.01.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 19.12.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 16.03.2022 | CY | 16.03.2022 | DK | 16.03.2022 | EE | 16.03.2022 | FI | 16.03.2022 | HR | 16.03.2022 | LT | 16.03.2022 | LV | 16.03.2022 | MC | 16.03.2022 | MK | 16.03.2022 | MT | 16.03.2022 | NL | 16.03.2022 | PL | 16.03.2022 | RO | 16.03.2022 | RS | 16.03.2022 | SI | 16.03.2022 | SM | 16.03.2022 | BG | 16.06.2022 | NO | 16.06.2022 | GR | 17.06.2022 | IE | 17.06.2022 | LU | 17.06.2022 | BE | 30.06.2022 | IS | 16.07.2022 | PT | 18.07.2022 | [2024/44] |
Précédent [2024/23] | AL | 16.03.2022 | |
CY | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
MK | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IE | 17.06.2022 | ||
LU | 17.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2024/20] | AL | 16.03.2022 | |
CY | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IE | 17.06.2022 | ||
LU | 17.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2023/25] | AL | 16.03.2022 | |
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IE | 17.06.2022 | ||
LU | 17.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2023/21] | AL | 16.03.2022 | |
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IE | 17.06.2022 | ||
LU | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2023/20] | AL | 16.03.2022 | |
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IE | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2023/10] | AL | 16.03.2022 | |
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2023/08] | AL | 16.03.2022 | |
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2023/07] | AL | 16.03.2022 | |
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2023/06] | AL | 16.03.2022 | |
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 16.03.2022 | |
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2022/51] | EE | 16.03.2022 | |
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2022/50] | EE | 16.03.2022 | |
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2022/49] | EE | 16.03.2022 | |
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2022/48] | EE | 16.03.2022 | |
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2022/47] | FI | 16.03.2022 | |
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2022/44] | FI | 16.03.2022 | |
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
Précédent [2022/39] | FI | 16.03.2022 | |
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
Précédent [2022/36] | HR | 16.03.2022 | |
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
Précédent [2022/35] | HR | 16.03.2022 | |
LT | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
Précédent [2022/33] | LT | 16.03.2022 | |
NO | 16.06.2022 | Citations: | Recherche | [XI]US2008166217 (FONTANA RICHARD R [US]) [X] 1,3-8 * the whole document *[I] 2,9-17; | [XI]US2016355338 (KAZAMA YORIKO [JP], et al) [X] 1,3-8 * the whole document * [I] 2,9-17; | [XI]US2017144873 (COLANTONIO PETER THOMAS [US]) [X] 1,3-8 * paragraph [0021] - paragraph [0103]; figure -; claim - * [I] 2,9-17 | par le demandeur | PL418251 |