EP3737671 - PROCÉDÉ DE PRÉPARATION DE 4-(4-AMINOPHÉNYL)MORPHOLIN-3-ONE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.09.2022 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.10.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.08.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 16.10.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 19.07.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 02.03.2019 | Dernier événement Tooltip | 23.09.2022 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 26.10.2022 [2022/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Richter Gedeon Nyrt. Gyömröi út 19-21 1103 Budapest / HU | [2020/47] | Inventeur(s) | 01 /
SZABÓ, Tamás Hungária út 1. 2510 Dorog / HU | 02 /
NEU, József Hegedüs Gyula u. 44/B. 1133 Budapest / HU | 03 /
GARADNAY, Sándor Lángliliom u. 3/B. 1037 Budapest / HU | [2021/46] |
Précédent [2020/47] | 01 /
SZABÓ, Tamás Hungária út 1. 2510 Dorog / HU | ||
02 /
NEU, József Heged s Gyula u. 44/B. 1133 Budapest / HU | |||
03 /
GARADNAY, Sándor Lángliliom u. 3/B. 1037 Budapest / HU | Mandataire(s) | Kutzenberger Wolff & Partner Waidmarkt 11 50676 Köln / DE | [2020/47] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19705818.3 | 11.01.2019 | [2020/47] | WO2019IB50213 | Numéro de priorité, date | HU20180000007 | 12.01.2018 Format original publié: HU 1800007 | [2020/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019138362 | Date: | 18.07.2019 | Langue: | EN | [2019/29] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3737671 | Date: | 18.11.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.07.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3737671 | Date: | 17.11.2021 | Langue: | EN | [2021/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.07.2019 | Classification | IPC: | C07D265/32, C07C231/02, C07C51/29, C07C59/135, C07C235/16 | [2021/36] | CPC: |
C07D265/32 (EP,HU);
C07C231/02 (EP);
C07C51/29 (EP)
| C-Set: |
C07C231/02, C07C235/16 (EP);
C07C51/29, C07C59/135 (EP) |
Précédent IPC [2020/47] | C07D265/32, C07C231/02, C07C51/16 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/47] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON 4-(4-AMINOPHENYL)MORPHOLIN-3-ON | [2020/47] | Anglais: | PROCESS FOR THE PREPARATION OF 4-(4-AMINOPHENYL)MORPHOLIN-3-ONE | [2020/47] | Français: | PROCÉDÉ DE PRÉPARATION DE 4-(4-AMINOPHÉNYL)MORPHOLIN-3-ONE | [2020/47] | Entrée dans la phase régionale | 12.08.2020 | Taxe nationale de base payée | 12.08.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.08.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.08.2020 | Requête en examen déposée [2020/47] | 12.08.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.02.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.08.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.10.2021 | Taxe de délivrance payée | 05.10.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.10.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 18.08.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | SM | 17.11.2021 | [2022/33] | Cité dans | Recherche internationale | [A]CN102464580 (CHONGQING HUABANG SHENGKAI PHARMACEUTICAL CO LTD) [A] 1-5 * example 1 *; | [A]CN104098525 (SHANGHAI SYNCORES TECHNOLOGIES INC) [A] 1-5* Method 2) *; | [A] - ANIL C MALI ET AL, "Facile approach for the synthesis of rivaroxaban using alternate synthon: reaction, crystallization and isolation in single pot to achieve desired yield, quality and crystal form", SUSTAINABLE CHEMICAL PROCESSES, (20150713), vol. 48, no. 1, doi:10.1186/s40508-015-0036-3, page 5900, XP055230109 [A] 1-5 * scheme 3; page 5 * DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s40508-015-0036-3 | par le demandeur | EP164O373 | US2003153610 | WO2005026135 | WO2008075152 | - MEDERSKI et al., Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, (20040000), vol. 14, pages 58 17 - 5822 | - MALI et al., Sustain Chem. Process, (20150000), vol. 3, page 11 | - Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, (20040000), vol. 14, pages 5817 - 5822 |