EP3801201 - MESURE DE DISTANCES DE SURFACE SUR DES CORPS HUMAINS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.03.2021 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 14.12.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 18.06.2019 | Dernier événement Tooltip | 06.08.2024 | Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIZEY OY Metsänneidonkuja 6 02130 Espoo / FI | [2021/15] | Inventeur(s) | 01 /
Kämäräinen, Joni c/o Tampere University of Technology Department of Signal Processing P.O.Box 553 33101 Tampere / FI | 02 /
Yan, Song Väinämöisenkatu 11 D 352 33540 Tampere / FI | 03 /
Wirta, Johan c/o NOMO Technologies Oy Metsänneidonkuja 6 02130 Espoo / FI | [2021/15] | Mandataire(s) | Papula Oy P.O. Box 981 00101 Helsinki / FI | [2021/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19729327.7 | 03.06.2019 | [2021/15] | WO2019FI50422 | Numéro de priorité, date | FI20180005517 | 06.06.2018 Format original publié: FI 20185517 | [2021/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019234293 | Date: | 12.12.2019 | Langue: | EN | [2019/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3801201 | Date: | 14.04.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.12.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.12.2019 | Classification | IPC: | A61B5/00, A61B5/107, G06T7/60 | [2021/15] | CPC: |
G06T7/60 (EP,US);
G06T7/30 (FI);
A61B5/0064 (EP);
A61B5/1072 (EP);
A61B5/1077 (EP);
A61B5/1079 (EP);
G06F18/22 (FI);
G06Q30/0601 (FI);
G06T17/20 (FI,US);
G06T19/20 (FI);
G06V20/64 (FI);
G06T2207/10028 (EP,US);
G06T2207/30196 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/15] | Titre | Allemand: | MESSUNG VON OBERFLÄCHENABSTÄNDEN AN MENSCHLICHEN KÖRPERN | [2021/15] | Anglais: | MEASURING SURFACE DISTANCES ON HUMAN BODIES | [2021/15] | Français: | MESURE DE DISTANCES DE SURFACE SUR DES CORPS HUMAINS | [2021/15] | Entrée dans la phase régionale | 05.01.2021 | Taxe nationale de base payée | 05.01.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.01.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 12.02.2020 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 05.01.2021 | Requête en examen déposée [2021/15] | 05.01.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.07.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2022 | 04   M06   Taxe payée le   22.11.2022 | 30.06.2024 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XYI] - TSOLI AGGELIKI ET AL, "Model-based anthropometry: Predicting measurements from 3D human scans in multiple poses", IEEE WINTER CONFERENCE ON APPLICATIONS OF COMPUTER VISION, IEEE, (20140324), doi:10.1109/WACV.2014.6836115, pages 83 - 90, XP032609898 [X] 1-5,7,12-15 * abstract * * sections 3. Measurement from 3D scan; 3.1. Registration; 3.2. Feature Extraction * [Y] 8-11 [I] 6 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/WACV.2014.6836115 | [Y] - PROBST THOMAS ET AL, "Efficient Model-Free Anthropometry from Depth Data", 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON 3D VISION (3DV), IEEE, (20171010), doi:10.1109/3DV.2017.00062, pages 486 - 495, XP033353220 [Y] 8-11 * abstract * * (section 2. Related Work * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/3DV.2017.00062 | [A] - ALEXANDER WEISS ET AL, "Home 3D body scans from noisy image and range data", COMPUTER VISION (ICCV), 2011 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON, IEEE, (20111106), doi:10.1109/ICCV.2011.6126465, ISBN 978-1-4577-1101-5, pages 1951 - 1958, XP032101418 [A] 1-15 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ICCV.2011.6126465 | [A] - HUANG H Q ET AL, "Block pattern generation: From parameterizing human bodies to fit feature-aligned and flattenable 3D garments", COMPUTERS IN INDUSTRY, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 63, no. 7, doi:10.1016/J.COMPIND.2012.04.001, ISSN 0166-3615, (20120403), pages 680 - 691, (20120417), XP028401077 [A] 1-15 * abstract * * section 3.3. Wireframe formation and ease distribution * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compind.2012.04.001 | [A] - WANG C C L ED - HORNUNG CHRISTOPH ET AL, "CyberTape: an interactive measurement tool on polyhedral surface", COMPUTERS AND GRAPHICS, ELSEVIER, GB, (20041001), vol. 28, no. 5, doi:10.1016/J.CAG.2004.06.011, ISSN 0097-8493, pages 731 - 745, XP004526645 [A] 1-15 * abstract * * section: 4. Stretching simulation * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2004.06.011 | [A] - XIAOZHI LI ET AL, "Human Body Dimensions Extraction from 3D Scan Data", INTELLIGENT COMPUTATION TECHNOLOGY AND AUTOMATION (ICICTA), 2010 INTERNATIONAL CONFERENCE ON, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20100511), ISBN 978-1-4244-7279-6, pages 441 - 444, XP031715709 [A] 1,14,15 * abstract * | par le demandeur | US2016203361 |