EP3888208 - SYSTÈMES ET PROCÉDÉS UTILISANT UN RÉSEAU DE COMMUNICATION POUR DÉTECTER UN DÉFAUT À LA TERRE DANS DES SYSTÈMES D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.09.2021 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 06.06.2020 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 21.12.2019 | Dernier événement Tooltip | 27.11.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Cummins Power Generation IP, Inc. 1400 73rd Avenue, NE Minneapolis, MN 55432 / US | [2021/40] | Inventeur(s) | 01 /
VERMA, Shubhranshu 3850 Victoria Street Shoreview, Minnesota 55126 / US | 02 /
DELAGO, Julie M. 15049 Afton Hills Dr. Afton, Minnesota 55001 / US | [2021/40] | Mandataire(s) | CSY London Helios Court 1 Bishop Square Hatfield Hertfordshire AL10 9NE / GB | [N/P] |
Précédent [2021/40] | CSY London 10 Fetter Lane London EC4A 1BR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 19818500.1 | 26.11.2019 | [2021/40] | WO2019US63267 | Numéro de priorité, date | US201816202571 | 28.11.2018 Format original publié: US201816202571 | [2021/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020112785 | Date: | 04.06.2020 | Langue: | EN | [2020/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3888208 | Date: | 06.10.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.06.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.06.2020 | Classification | IPC: | H02H3/04, H02H3/32, H02H7/26 | [2021/40] | CPC: |
H02H7/263 (EP);
G01R31/086 (US);
G01R31/088 (US);
H02H1/0007 (US);
H02H3/042 (EP);
H02H3/16 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/40] | Titre | Allemand: | SYSTEME UND VERFAHREN ZUR ERDFEHLERDETEKTION IN STROMSYSTEMEN MIT EINEM KOMMUNIKATIONSNETZ | [2021/40] | Anglais: | SYSTEMS AND METHODS FOR GROUND FAULT DETECTION IN POWER SYSTEMS USING COMMUNICATION NETWORK | [2021/40] | Français: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS UTILISANT UN RÉSEAU DE COMMUNICATION POUR DÉTECTER UN DÉFAUT À LA TERRE DANS DES SYSTÈMES D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | [2021/40] | Entrée dans la phase régionale | 24.05.2021 | Taxe nationale de base payée | 24.05.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.05.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 24.05.2021 | Requête en examen déposée [2021/40] | 24.05.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 10.01.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]CA2186988 (EATON CORP [US]); | [XI]US2010008000 (RILEY DONVILLE ANDRE [US], et al); | [XI]US9837812 (VALDES MARCELO ESTEBAN [US], et al) |