EP3886629 - CHAUSSURE À AUTO-LAÇAGE COMPORTANT UN DISPOSITIF DE FIXATION COULISSANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.03.2024 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.10.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 10.03.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.09.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 06.06.2020 | Dernier événement Tooltip | 27.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 30.10.2024 [2024/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NIKE Innovate C.V. One Bowerman Drive Beaverton, Oregon 97005 / US | [2021/40] | Inventeur(s) | 01 /
AVAR, Eric P. c/o NIKE, Inc. One Bowerman Drive Beaverton, Oregon 97005-6453 / US | 02 /
SCHNEIDER, Summer L. c/o NIKE, Inc. One Bowerman Drive Beaverton, Oregon 97005-6453 / US | [2024/14] |
Précédent [2021/40] | 01 /
AVAR, Eric P. C/O NIKE, Inc. One Bowerman Drive Beaverton, Oregon 97005-6453 / US | ||
02 /
SCHNEIDER, Summer L. C/O NIKE, Inc. One Bowerman Drive Beaverton, Oregon 97005-6453 / US | Mandataire(s) | Haseltine Lake Kempner LLP One Portwall Square Portwall Lane Bristol BS1 6BH / GB | [2024/14] |
Précédent [2021/40] | Haseltine Lake Kempner LLP Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 19888419.9 | 26.11.2019 | [2021/40] | WO2019US63352 | Numéro de priorité, date | US201862773379P | 30.11.2018 Format original publié: US 201862773379 P | [2021/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020112841 | Date: | 04.06.2020 | Langue: | EN | [2020/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3886629 | Date: | 06.10.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.06.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3886629 | Date: | 03.04.2024 | Langue: | EN | [2024/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 04.06.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.07.2022 | Classification | IPC: | A43B3/00, A43C1/04, A43C7/00, A43C19/00, A43B3/40, A43B11/00, A43C11/00 | [2022/32] | CPC: |
A43C11/165 (EP,KR,US);
A43B11/00 (EP,KR);
A43B13/125 (EP);
A43B3/06 (EP);
A43B3/34 (EP,KR,US);
A43B3/40 (EP);
A43C1/00 (EP,US);
A43C1/04 (KR);
A43C11/004 (EP);
|
Précédent IPC [2021/40] | A43B3/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/40] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SELBSTSCHNÜRENDES SCHUHWERK MIT EINER GLEITFIXIERVORRICHTUNG | [2021/40] | Anglais: | AUTOLACING FOOTWEAR HAVING A SLIDING SECURING DEVICE | [2021/40] | Français: | CHAUSSURE À AUTO-LAÇAGE COMPORTANT UN DISPOSITIF DE FIXATION COULISSANT | [2021/40] | Entrée dans la phase régionale | 26.04.2021 | Taxe nationale de base payée | 26.04.2021 | Taxe de recherche payée | 26.04.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.04.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.04.2021 | Requête en examen déposée [2021/40] | 26.01.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.03.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.07.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.10.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.02.2024 | Taxe de délivrance payée | 23.02.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.02.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP24167968.7 / EP4403064 | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.09.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 03.04.2024 | [2024/44] | Citations: | Recherche | [IA]KR100807105B (KANG BYUNG DO [KR]) | Recherche internationale | [A]US5327662 (HALLENBECK BARRY [US]); | [Y]KR100807105B (KANG BYUNG DO [KR]); | [A]US2008307673 (JOHNSON GREGORY G [US]); | [A]KR20110106772 (JEONG MAN HO [KR]); | [Y]US2017265579 (SCHNEIDER SUMMER L [US], et al) | par le demandeur | KR100807105B |