EP3913290 - UNITÉ EXTÉRIEURE POUR CLIMATISEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.09.2024 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 29.09.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 15.05.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.10.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.07.2020 | Dernier événement Tooltip | 19.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 23.10.2024 [2024/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2021/47] | Inventeur(s) | 01 /
SHIMAZAKI, Misaki c/o Mitsubishi Electric Corporation, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 02 /
FURUKUBO, Kei c/o Mitsubishi Electric Engineering Company Limited, 1-13-5, Kudankita, Chiyoda-ku Tokyo 102-0073 / JP | 03 /
IWASAKI, Kazuhisa c/o Mitsubishi Electric Corporation, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2023/44] |
Précédent [2021/47] | 01 /
SHIMAZAKI, Misaki Tokyo 100-8310 / JP | ||
02 /
FURUKUBO, Kei Tokyo 102-0073 / JP | |||
03 /
IWASAKI, Kazuhisa Tokyo 100-8310 / JP | Mandataire(s) | Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | [2021/47] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19909974.8 | 18.01.2019 | [2021/47] | WO2019JP01461 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020148888 | Date: | 23.07.2020 | Langue: | JA | [2020/30] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3913290 | Date: | 24.11.2021 | Langue: | EN | [2021/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3913290 | Date: | 01.11.2023 | Langue: | EN | [2023/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 23.07.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.01.2022 | Classification | IPC: | F24F1/36, F24F13/22, F24F13/30 | [2022/04] | CPC: |
F24F1/36 (EP,US);
F24F11/42 (US);
F24F13/22 (US);
F24F13/222 (EP);
F24F13/30 (EP);
F24F2221/34 (EP,US)
|
Précédent IPC [2021/47] | F24F1/36, F24F13/22 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/47] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AUSSENEINHEIT FÜR KLIMAANLAGE | [2021/47] | Anglais: | OUTDOOR UNIT FOR AIR CONDITIONER | [2021/47] | Français: | UNITÉ EXTÉRIEURE POUR CLIMATISEUR | [2021/47] | Entrée dans la phase régionale | 01.06.2021 | Traduction produite | 01.06.2021 | Taxe nationale de base payée | 01.06.2021 | Taxe de recherche payée | 01.06.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.06.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 01.06.2021 | Requête en examen déposée [2021/47] | 10.05.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.05.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.09.2023 | Taxe de délivrance payée | 21.09.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 21.09.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 02.08.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.07.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.12.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 01.11.2023 | CZ | 01.11.2023 | DK | 01.11.2023 | EE | 01.11.2023 | ES | 01.11.2023 | HR | 01.11.2023 | IT | 01.11.2023 | LT | 01.11.2023 | LV | 01.11.2023 | MC | 01.11.2023 | NL | 01.11.2023 | PL | 01.11.2023 | RS | 01.11.2023 | SE | 01.11.2023 | SK | 01.11.2023 | SM | 01.11.2023 | LU | 18.01.2024 | BG | 01.02.2024 | NO | 01.02.2024 | GR | 02.02.2024 | IS | 01.03.2024 | PT | 01.03.2024 | [2024/43] |
Précédent [2024/40] | AT | 01.11.2023 | |
CZ | 01.11.2023 | ||
DK | 01.11.2023 | ||
EE | 01.11.2023 | ||
ES | 01.11.2023 | ||
HR | 01.11.2023 | ||
IT | 01.11.2023 | ||
LT | 01.11.2023 | ||
LV | 01.11.2023 | ||
MC | 01.11.2023 | ||
NL | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
SE | 01.11.2023 | ||
SK | 01.11.2023 | ||
SM | 01.11.2023 | ||
BG | 01.02.2024 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
PT | 01.03.2024 | ||
Précédent [2024/36] | AT | 01.11.2023 | |
CZ | 01.11.2023 | ||
DK | 01.11.2023 | ||
EE | 01.11.2023 | ||
ES | 01.11.2023 | ||
HR | 01.11.2023 | ||
IT | 01.11.2023 | ||
LT | 01.11.2023 | ||
LV | 01.11.2023 | ||
NL | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
SE | 01.11.2023 | ||
SK | 01.11.2023 | ||
SM | 01.11.2023 | ||
BG | 01.02.2024 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
PT | 01.03.2024 | ||
Précédent [2024/35] | AT | 01.11.2023 | |
CZ | 01.11.2023 | ||
DK | 01.11.2023 | ||
EE | 01.11.2023 | ||
ES | 01.11.2023 | ||
HR | 01.11.2023 | ||
LT | 01.11.2023 | ||
LV | 01.11.2023 | ||
NL | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
SE | 01.11.2023 | ||
SM | 01.11.2023 | ||
BG | 01.02.2024 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
PT | 01.03.2024 | ||
Précédent [2024/34] | AT | 01.11.2023 | |
DK | 01.11.2023 | ||
EE | 01.11.2023 | ||
ES | 01.11.2023 | ||
HR | 01.11.2023 | ||
LT | 01.11.2023 | ||
LV | 01.11.2023 | ||
NL | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
SE | 01.11.2023 | ||
SM | 01.11.2023 | ||
BG | 01.02.2024 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
PT | 01.03.2024 | ||
Précédent [2024/33] | AT | 01.11.2023 | |
DK | 01.11.2023 | ||
ES | 01.11.2023 | ||
HR | 01.11.2023 | ||
LT | 01.11.2023 | ||
LV | 01.11.2023 | ||
NL | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
SE | 01.11.2023 | ||
SM | 01.11.2023 | ||
BG | 01.02.2024 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
PT | 01.03.2024 | ||
Précédent [2024/26] | AT | 01.11.2023 | |
ES | 01.11.2023 | ||
HR | 01.11.2023 | ||
LT | 01.11.2023 | ||
LV | 01.11.2023 | ||
NL | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
SE | 01.11.2023 | ||
BG | 01.02.2024 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
PT | 01.03.2024 | ||
Précédent [2024/25] | AT | 01.11.2023 | |
ES | 01.11.2023 | ||
HR | 01.11.2023 | ||
LT | 01.11.2023 | ||
NL | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
SE | 01.11.2023 | ||
BG | 01.02.2024 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
PT | 01.03.2024 | ||
Précédent [2024/23] | AT | 01.11.2023 | |
ES | 01.11.2023 | ||
LT | 01.11.2023 | ||
NL | 01.11.2023 | ||
BG | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
PT | 01.03.2024 | ||
Précédent [2024/21] | LT | 01.11.2023 | |
NL | 01.11.2023 | ||
BG | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
Précédent [2024/20] | GR | 02.02.2024 | |
IS | 01.03.2024 | Citations: | Recherche | [Y]JPH06281201 (SHARP KK) [Y] 1-4,14,16* paragraphs [0013] , [0014]; figure 3 *; | [Y]KR20040098275 (LG ELECTRONICS INC) [Y] 1-3,14-16 * paragraphs [0030] - [0032]; figures 1,5,6 *; | [YA]WO2018011939 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [Y] 1-4,14-16 * paragraphs [0013] , [0017]; figures 1,4,5b; claims 1,2 * [A] 5-13,17 | Recherche internationale | [YA]US3077084 (DE KANTER SCIPIO) [Y] 1, 14-16 * , * [A] 2-13, 17; | JPH01167527U [ ]; | [A]JPH06281201 (SHARP KK) [A] 1-17 * , *; | [A]JP2001201108 (TOSHIBA CARRIER KK) [A] 1-17 * , -0037, 1-6 & US 2002/0134099 A1, 0001-0070, 1-8 & AU 2548601 A & TW 494212 B & ES 2250344 T & CN 1358265 A & KR 10-0438105 B *; | [A]EP2636966 (VECAM CO S P A [IT]) [A] 1-17* , 1-8 & IT VR20120036 A1 *; | [YA]WO2018011939 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [Y] 1, 14-16 * , * [A] 2-13, 17 | par le demandeur | WO2011030678 | WO2013088713 |