EP4055267 - ENSEMBLE ROULEAU POUSSOIR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 12.01.2024 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.08.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.06.2021 | Dernier événement Tooltip | 12.01.2024 | Retrait de la demande | publié le 14.02.2024 [2024/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Cummins, Inc. 500 Jackson Street Columbus, Indiana 47201 / US | Pour tous les Etats désignés Unal, Mustafa Utku Bodastigen 9 151 68 Sodertalje / SE | [2022/37] | Inventeur(s) | 01 /
LESIN, Aleksandr E. 2422 Cedar Crest Drive Columbus, Indiana 47203 / US | 02 /
WANG, Chin-Pei 3753 Marcella Row Greenwood, Indiana 46143 / US | 03 /
JEFFRIES, Neil 7332 Woodington Place Indianapolis, Indiana 46259 / US | 04 /
GARCIA, Jason R. 10 Carrollwood Court Franklin, Indiana 46131 / US | 05 /
EDWARDS, Romaine O. 90 Dresden Drive Apt. 13B Greenwood, Indiana 46143 / US | 06 /
UNAL, Mustafa Utku Bodastigen 9 151 68 Sodertalje / SE | [2022/37] | Mandataire(s) | CSY Herts Helios Court 1 Bishop Square Hatfield, Hertfordshire AL10 9NE / GB | [2022/37] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19956998.9 | 19.12.2019 | [2022/37] | WO2019US67501 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021126210 | Date: | 24.06.2021 | Langue: | EN | [2021/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4055267 | Date: | 14.09.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.06.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 24.06.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.06.2023 | Classification | IPC: | F04B1/0426, F04B53/18, F02M59/10, F02M63/00 | [2023/31] | CPC: |
F02M59/102 (EP,US);
F02M63/0001 (EP);
F04B1/0426 (EP);
F04B53/18 (EP);
F16H53/06 (US);
F16H57/042 (US);
F16H57/0467 (US)
(-)
|
Précédent IPC [2022/37] | F02M59/00, F02M59/10, F01L1/14, F01L1/053 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/37] | Titre | Allemand: | STÖSSEL-ROLLENANORDNUNG | [2022/37] | Anglais: | TAPPET ROLLER ASSEMBLY | [2022/37] | Français: | ENSEMBLE ROULEAU POUSSOIR | [2022/37] | Entrée dans la phase régionale | 09.06.2022 | Taxe nationale de base payée | 09.06.2022 | Taxe de recherche payée | 09.06.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.06.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.06.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.06.2022 | Requête en examen déposée [2022/37] | 11.01.2024 | Demande retirée par le demandeur [2024/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.06.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP2001221131 (BOSCH AUTOMOTIVE SYSTEMS CORP) [A] 1* paragraphs [0014] - [0018]; figures 2-4 *; | [Y]US2006222517 (BREUER GERHARD [DE], et al) [Y] 4-6 * paragraph [0032] *; | [A]WO2012080330 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [A] 1 * page 6, line 19 - page 10, line 37; figures 1-5 *; | [Y]WO2012156136 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [Y] 2,3,7,11,12 * page 4, line 25 - page 6, line 30; figures 1-3 *; | [XYI]US2016222934 (OKI NAOTO [JP]) [X] 1,13,15-18 * paragraphs [0057] - [0063]; figures 5,6a-6d * [Y] 2-12 [I] 14; | [Y]WO2017072006 (DELPHI INT OPERATIONS LUXEMBOURG SARL [LU]) [Y] 9 * page 6, line 12 - page 9, line 17; figures 1-7 *; | [Y]US2018274647 (HAUVESPRE BENOÎT [FR], et al) [Y] 8,10 * paragraphs [0035] - [0057]; figures 2-5 * | Recherche internationale | [A]DE102012223413 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1-17 * ; Figure 4 [MACHINE TRANSLATED] *; | [A]US2015096537 (GRAHAM MARK S [GB]) [A] 1-17 * ; Figure 4; Paragraph [0042] *; | [A]US9200626 (PARK YONGSOON [KR]) [A] 1-17 * ; Figure 5 *; | [A]WO2016105355 (CUMMINS INC [US]) [A] 1-17 * ; Figure 2 *; | [A]WO2018153396 (SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG [DE]) [A] 1-17* ; Figure 1 [MACHINE TRANSLATED] * |