EP3916450 - MODULE D'ÉPISSURE POURVU DE GUIDAGE POUR CORDONS DE BRASSAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.12.2023 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 20.01.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.11.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.10.2021 | Dernier événement Tooltip | 17.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 19.06.2024 [2024/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hauff-Technik GRIDCOM GmbH Geiselroter Heidle 1 73494 Rosenberg / DE | [2022/29] |
Précédent [2021/48] | Pour tous les Etats désignés ZweiCom-Hauff GmbH Geiselroter Heidle 1 73494 Rosenberg / DE | Inventeur(s) | 01 /
GSCHWINDER, Roland 73431 Aalen / DE | [2021/48] | Mandataire(s) | König Szynka Tilmann von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB München Zielstattstraße 38 81379 München / DE | [2023/08] |
Précédent [2021/48] | König Szynka Tilmann von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB Machtlfinger Strasse 9 81379 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 20177461.9 | 29.05.2020 | [2021/48] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3916450 | Date: | 01.12.2021 | Langue: | DE | [2021/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3916450 | Date: | 22.02.2023 | Langue: | DE | [2023/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.11.2020 | Classification | IPC: | G02B6/44 | [2021/48] | CPC: |
G02B6/4454 (EP);
G02B6/44524 (EP);
G02B6/4478 (EP);
G02B6/4452 (EP);
G02B6/4455 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/25] |
Précédent [2021/48] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | SPLEISSMODUL MIT FÜHRUNG FÜR PATCHKABEL | [2021/48] | Anglais: | SPLICE MODULE WITH GUIDE FOR PATCH CABLE | [2021/48] | Français: | MODULE D'ÉPISSURE POURVU DE GUIDAGE POUR CORDONS DE BRASSAGE | [2021/48] | Procédure d'examen | 03.09.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.09.2021 | Requête en examen déposée [2021/48] | 03.09.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.11.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.01.2023 | Taxe de délivrance payée | 13.01.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.01.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 23.11.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | EE | 22.02.2023 | FI | 22.02.2023 | HR | 22.02.2023 | LT | 22.02.2023 | LV | 22.02.2023 | MC | 22.02.2023 | RO | 22.02.2023 | RS | 22.02.2023 | SI | 22.02.2023 | SK | 22.02.2023 | SM | 22.02.2023 | NO | 22.05.2023 | LU | 29.05.2023 | BE | 31.05.2023 | IS | 22.06.2023 | PT | 22.06.2023 | [2024/25] |
Précédent [2024/11] | EE | 22.02.2023 | |
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
MC | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SI | 22.02.2023 | ||
SK | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
LU | 29.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2024/08] | EE | 22.02.2023 | |
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
MC | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SK | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
LU | 29.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2023/50] | EE | 22.02.2023 | |
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SK | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2023/49] | EE | 22.02.2023 | |
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2023/48] | EE | 22.02.2023 | |
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2023/46] | FI | 22.02.2023 | |
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2023/39] | FI | 22.02.2023 | |
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2023/36] | FI | 22.02.2023 | |
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2023/35] | HR | 22.02.2023 | |
LT | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2023/34] | LT | 22.02.2023 | |
RS | 22.02.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2023/33] | LT | 22.02.2023 | Citations: | Recherche | [XI]EP0657757 (AT & T CORP [US]); | [XI]US5511144 (HAWKINS PAUL D [US], et al); | [A]US5731546 (MILES SCOTT B [US], et al); | [A]US6678455 (KNIGHT PAUL A [US]); | [A]US2013214662 (PIMENTEL NELSON GONCALVES [DE], et al); | [A]US2017227728 (CLAESSENS BART MATTIE [BE], et al); | [A]US2019250350 (BURKETT ALAN DUNCAN [US], et al); | [XI]WO2020061144 (COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC [US]) | par le demandeur | EP2221650 | EP3511753 | EP3528023 |