EP3922621 - PROCÉDÉ DE FABRICATION DE PROPYLÈNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2021/50] | PROCÉDÉ ET INSTALLATION DE FABRICATION DE PROPYLÈNES | ||
[2023/01] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.07.2024 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 28.07.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 29.03.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.06.2022 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 12.11.2021 | Dernier événement Tooltip | 05.07.2024 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 07.08.2024 [2024/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Linde GmbH Dr.-Carl-von-Linde-Straße 6-14 82049 Pullach / DE | [2023/35] |
Précédent [2021/50] | Pour tous les Etats désignés Linde GmbH Dr.-Carl-von-Linde-Straße 6-14 82049 Pullach / DE | Inventeur(s) | 01 /
Haidegger, Ernst 85521 Riemerling / DE | 02 /
Meiswinkel, Andreas 83253 Rimsting / DE | 03 /
Zander, Hans-Jörg 81479 München / DE | [2021/50] | Mandataire(s) | Reuß, Stephanie Linde GmbH Intellectual Property EMEA Dr.-Carl-von-Linde-Straße 6-14 82049 Pullach / DE | [2023/35] |
Précédent [2021/50] | DehnsGermany Partnerschaft von Patentanwälten Postfach 33 04 29 80064 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 20179366.8 | 10.06.2020 | [2021/50] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3922621 | Date: | 15.12.2021 | Langue: | DE | [2021/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3922621 | Date: | 30.08.2023 | Langue: | DE | [2023/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.01.2021 | Classification | IPC: | C07C1/04, C07C1/24, C07C11/04, C07C11/06, C07C29/141, C07C31/10, C07C45/50, C07C47/02, C07C4/02 | [2021/50] | CPC: |
C07C11/04 (EP);
C07C1/24 (EP,US);
C07C11/06 (EP);
C07C29/141 (EP);
C07C31/10 (EP);
C07C4/02 (EP);
C07C45/50 (EP,US);
C07C47/02 (EP);
Y02P20/141 (EP);
Y02P20/582 (EP)
(-)
| C-Set: |
C07C1/24, C07C11/06 (EP);
C07C29/141, C07C31/10 (EP);
C07C4/02, C07C11/04 (EP);
C07C45/50, C07C47/02 (EP) | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/29] |
Précédent [2021/50] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | PROZESS ZUR HERSTELLUNG VON PROPYLEN | [2023/01] | Anglais: | PROCESS FOR MANUFACTURING PROPYLENE | [2023/01] | Français: | PROCÉDÉ DE FABRICATION DE PROPYLÈNE | [2023/01] |
Précédent [2021/50] | PROZESS UND ANLAGE ZUR HERSTELLUNG VON PROPYLEN | ||
Précédent [2021/50] | PROCESS AND SYSTEM FOR MANUFACTURING PROPYLENE | ||
Précédent [2021/50] | PROCÉDÉ ET INSTALLATION DE FABRICATION DE PROPYLÈNES | Procédure d'examen | 15.06.2022 | Requête en examen déposée [2022/29] | 15.06.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 29.11.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.03.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.07.2023 | Taxe de délivrance payée | 24.07.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.07.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 03.06.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.06.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 30.08.2023 | ES | 30.08.2023 | HR | 30.08.2023 | PL | 30.08.2023 | RO | 30.08.2023 | RS | 30.08.2023 | SK | 30.08.2023 | SM | 30.08.2023 | NO | 30.11.2023 | GR | 01.12.2023 | IS | 30.12.2023 | [2024/23] |
Précédent [2024/20] | HR | 30.08.2023 | |
PL | 30.08.2023 | ||
RS | 30.08.2023 | ||
SM | 30.08.2023 | ||
NO | 30.11.2023 | ||
GR | 01.12.2023 | ||
IS | 30.12.2023 | ||
Précédent [2024/10] | HR | 30.08.2023 | |
PL | 30.08.2023 | ||
RS | 30.08.2023 | ||
NO | 30.11.2023 | ||
GR | 01.12.2023 | ||
IS | 30.12.2023 | ||
Précédent [2024/09] | NO | 30.11.2023 | |
GR | 01.12.2023 | ||
IS | 30.12.2023 | ||
Précédent [2024/08] | NO | 30.11.2023 | |
GR | 01.12.2023 | Citations: | Recherche | [A]BRPI0604284 (BRASKEM SA [BR]) [A] 1-18 * claim 1 *; | [AD]US10519087 (CORTHALS STEVEN L F [BE], et al) [AD] 1-18* figure 1; claim 1 * | Examen | US9856198 | par le demandeur | US10519087 |