EP3764229 - PROGRAMME DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS, PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS ET APPAREIL DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 09.06.2023 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 28.01.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.01.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 11.12.2020 | Dernier événement Tooltip | 09.06.2023 | Retrait de la demande | publié le 12.07.2023 [2023/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FUJITSU LIMITED 1-1, Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588 / JP | [2021/02] | Inventeur(s) | 01 /
Yamazaki, Masanori c/o FUJITSU LIMITED 1-1, Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa, 211-8588 / JP | [2021/02] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2021/02] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20181378.9 | 22.06.2020 | [2021/02] | Numéro de priorité, date | JP20190126692 | 08.07.2019 Format original publié: JP 2019126692 | [2021/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3764229 | Date: | 13.01.2021 | Langue: | EN | [2021/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.11.2020 | Classification | IPC: | G06F9/50 | [2021/02] | CPC: |
G06F9/5088 (EP,CN);
G06F9/505 (CN,US);
G06F9/4856 (US);
G06F9/45558 (CN);
G06F9/4881 (US);
H04L43/0852 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/08] |
Précédent [2021/02] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | INFORMATIONSVERARBEITUNGSPROGRAMM, INFORMATIONSVERARBEITUNGSVERFAHREN UND INFORMATIONSVERARBEITUNGSVORRICHTUNG | [2021/02] | Anglais: | INFORMATION PROCESSING PROGRAM, INFORMATION PROCESSING METHOD, AND INFORMATION PROCESSING APPARATUS | [2021/02] | Français: | PROGRAMME DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS, PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS ET APPAREIL DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS | [2021/02] | Procédure d'examen | 14.01.2021 | Requête en examen déposée [2021/08] | 14.01.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 02.02.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.02.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.04.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.06.2023 | Demande retirée par le demandeur [2023/28] | 25.10.2023 | Date des procédures orales | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US2014173623 (CHANG SHU-HSIN [TW], et al) [I] 1-15 * abstract * * paragraphs [0024] - [0039] * * claim 1 ** figures 1,2,4,5 *; | [I]US2018157527 (TUNG YI-SHIN [TW], et al) [I] 1-15 * abstract * * paragraphs [0004] - [0009] * * paragraphs [0021] - [0026] * * figures 1-4 * | par le demandeur | JP2007226587 | JP2009237935 | JP2013250905 |