EP3789520 - APPAREIL DE CROISSANCE D'UNE TRANCHE SEMI-CONDUCTRICE, EN PARTICULIER DE CARBURE DE SILICIUM ET PROCÉDÉ DE FABRICATION ASSOCIÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.05.2023 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.05.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.01.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.09.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 05.02.2021 | Dernier événement Tooltip | 27.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 30.10.2024 [2024/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics S.r.l. Via C. Olivetti, 2 20864 Agrate Brianza (MB) / IT | [2021/10] | Inventeur(s) | 01 /
ANZALONE, Ruggero Via C. Lo Bello, 2 95029 VIAGRANDE (CT) / IT | 02 /
FRAZZETTO, Nicolò Via Mongibello, 5/A 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) / IT | 03 /
LA VIA, Francesco Via Basile, 12 95124 CATANIA / IT | [2021/10] | Mandataire(s) | Cerbaro, Elena, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [2021/10] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20194374.3 | 03.09.2020 | [2021/10] | Numéro de priorité, date | IT20190015416 | 03.09.2019 Format original publié: IT201900015416 | [2021/10] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3789520 | Date: | 10.03.2021 | Langue: | EN | [2021/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3789520 | Date: | 29.06.2022 | Langue: | EN | [2022/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.12.2020 | Classification | IPC: | C30B25/12, C23C16/02, C23C16/32, C23C16/458, C30B29/36, C23C16/46 | [2022/03] | CPC: |
C30B29/36 (EP,CN,US);
H01L21/6875 (CN,US);
C30B25/12 (EP,US);
C23C16/0218 (EP);
C23C16/325 (EP,US);
C23C16/4583 (US);
C23C16/4585 (EP,US);
C23C16/46 (EP,US);
C30B25/08 (CN,US);
H01L21/02381 (CN);
H01L21/02529 (CN,US);
H01L21/0262 (CN,US);
|
Précédent IPC [2021/10] | C30B25/12, C23C16/02, C23C16/32, C23C16/458, C30B29/36 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/42] |
Précédent [2021/10] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUM ZÜCHTEN EINES HALBLEITERWAFERS, INSBESONDERE VON SILIZIUMKARBID, UND ZUGEHÖRIGES HERSTELLUNGSVERFAHREN | [2021/10] | Anglais: | APPARATUS FOR GROWING A SEMICONDUCTOR WAFER, IN PARTICULAR OF SILICON CARBIDE, AND ASSOCIATED MANUFACTURING PROCESS | [2021/10] | Français: | APPAREIL DE CROISSANCE D'UNE TRANCHE SEMI-CONDUCTRICE, EN PARTICULIER DE CARBURE DE SILICIUM ET PROCÉDÉ DE FABRICATION ASSOCIÉ | [2021/10] | Procédure d'examen | 09.09.2021 | Requête en examen déposée [2021/42] | 09.09.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.01.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.05.2022 | Taxe de délivrance payée | 19.05.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.05.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 30.03.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/23] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 03.09.2020 | AL | 29.06.2022 | AT | 29.06.2022 | CY | 29.06.2022 | CZ | 29.06.2022 | DK | 29.06.2022 | EE | 29.06.2022 | ES | 29.06.2022 | FI | 29.06.2022 | HR | 29.06.2022 | IT | 29.06.2022 | LT | 29.06.2022 | LV | 29.06.2022 | MC | 29.06.2022 | MK | 29.06.2022 | MT | 29.06.2022 | NL | 29.06.2022 | PL | 29.06.2022 | RO | 29.06.2022 | RS | 29.06.2022 | SE | 29.06.2022 | SI | 29.06.2022 | SK | 29.06.2022 | SM | 29.06.2022 | IE | 03.09.2022 | LU | 03.09.2022 | BG | 29.09.2022 | NO | 29.09.2022 | BE | 30.09.2022 | FR | 30.09.2022 | GR | 30.09.2022 | IS | 29.10.2022 | PT | 31.10.2022 | [2024/44] |
Précédent [2024/27] | HU | 03.09.2020 | |
AL | 29.06.2022 | ||
AT | 29.06.2022 | ||
CY | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
IT | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
MK | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
PL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SI | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
IE | 03.09.2022 | ||
LU | 03.09.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
FR | 30.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2024/26] | HU | 03.09.2020 | |
AL | 29.06.2022 | ||
AT | 29.06.2022 | ||
CY | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
IT | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
PL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SI | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
IE | 03.09.2022 | ||
LU | 03.09.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
FR | 30.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2024/21] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
CY | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
IT | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
PL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SI | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
IE | 03.09.2022 | ||
LU | 03.09.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
FR | 30.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2024/11] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
IT | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
PL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SI | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
IE | 03.09.2022 | ||
LU | 03.09.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
FR | 30.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/42] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
PL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SI | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
IE | 03.09.2022 | ||
LU | 03.09.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
FR | 30.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
PL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SI | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
IE | 03.09.2022 | ||
LU | 03.09.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
FR | 30.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/35] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
PL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
IE | 03.09.2022 | ||
LU | 03.09.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
FR | 30.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/33] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
PL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
IE | 03.09.2022 | ||
LU | 03.09.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
PL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
LU | 03.09.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/22] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
PL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/21] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
PL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/17] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
PL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/12] | AT | 29.06.2022 | |
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
PL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/11] | AT | 29.06.2022 | |
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
PL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AT | 29.06.2022 | |
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/08] | AT | 29.06.2022 | |
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
Précédent [2023/07] | AT | 29.06.2022 | |
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
Précédent [2023/02] | FI | 29.06.2022 | |
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
Précédent [2022/50] | FI | 29.06.2022 | |
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
Précédent [2022/49] | FI | 29.06.2022 | |
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
Précédent [2022/47] | FI | 29.06.2022 | |
LT | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | Citations: | Recherche | [AD]US2013157448 (FRISINA FERRUCCIO [IT], et al) [AD] 1-12* the whole document *; | [AD]US2018090350 (ANZALONE RUGGERO [IT], et al) [AD] 1-12 * the whole document * | par le demandeur | US2008069951 | US2009255901 | US2013157448 | US2018090350 |