EP3964784 - ÉCHANGEUR DE CHALEUR ET SON UTILISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.02.2023 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 04.02.2022 | Dernier événement Tooltip | 10.02.2023 | Demande réputée retirée | publié le 15.03.2023 [2023/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 75, Quai d'Orsay 75007 Paris / FR | [2022/10] | Inventeur(s) | 01 /
TSIAVA, Rémi 78350 Jouy-En-Josas / FR | 02 /
MA, Jiefu Newark, 19702 / US | 03 /
HOU, Meng Newark, 19702 / US | [2022/10] | Mandataire(s) | Air Liquide L'Air Liquide S.A. Direction de la Propriété Intellectuelle 75, Quai d'Orsay 75321 Paris Cedex 07 / FR | [2022/10] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20194754.6 | 07.09.2020 | [2022/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3964784 | Date: | 09.03.2022 | Langue: | EN | [2022/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.12.2020 | Classification | IPC: | F28D7/00, F28D21/00 | [2022/10] | CPC: |
F28D7/024 (EP,US);
F23L15/02 (EP);
F23L15/04 (EP);
F28D17/02 (EP);
F28D17/04 (EP);
F28D21/0003 (EP);
F28D21/001 (EP);
F28D7/0016 (EP);
F28D7/0066 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/10] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | WÄRMETAUSCHER UND VERWENDUNG DAVON | [2022/10] | Anglais: | HEAT EXCHANGER AND USE THEREOF | [2022/10] | Français: | ÉCHANGEUR DE CHALEUR ET SON UTILISATION | [2022/10] | Procédure dexamen | 10.09.2022 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2023/11] | 19.10.2022 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2023/11] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2022 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO0031473 (HAEUSLER PETER [CH]); | [X]EP2977699 (NGK INSULATORS LTD [JP]); | [XYI]EP3026387 (NGK INSULATORS LTD [JP]); | [Y]EP3339790 (AIR LIQUIDE [FR]) | par le demandeur | WO2018114993 |