EP3971993 - PROCÉDÉ DE FABRICATION DE LA STRUCTURE DORSALE D'UNE CELLULE SOLAIRE DOUBLE FACE DE TYPE P [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.02.2023 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 18.02.2022 | Dernier événement Tooltip | 03.02.2023 | Demande réputée retirée | publié le 08.03.2023 [2023/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Jbao Technology Ltd. 13F-2, No.100, Sec.1, Jiafeng 11th Rd. Zhubei City Hsinchu County 30273 / TW | [2022/12] | Inventeur(s) | 01 /
Shan, Ling-Pao 30273 Hsinchu County / TW | [2022/12] | Mandataire(s) | Cabinet Chaillot 16/20, avenue de l'Agent Sarre B.P. 74 92703 Colombes Cedex / FR | [2022/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20196539.9 | 16.09.2020 | [2022/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3971993 | Date: | 23.03.2022 | Langue: | EN | [2022/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.01.2021 | Classification | IPC: | H01L31/0224 | [2022/12] | CPC: |
H01L31/022425 (EP);
Y02E10/50 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/12] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DER RÜCKSEITENSTRUKTUR EINER DOPPELSEITIGEN SOLARZELLE DES TYPS P | [2022/12] | Anglais: | MANUFACTURING METHOD FOR BACK STRUCTURE OF DOUBLE-SIDED P-TYPE SOLLAR CELL | [2022/12] | Français: | PROCÉDÉ DE FABRICATION DE LA STRUCTURE DORSALE D'UNE CELLULE SOLAIRE DOUBLE FACE DE TYPE P | [2022/12] | Procédure dexamen | 24.09.2022 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2023/10] | 17.10.2022 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2023/10] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2022 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2010193367 (LUCH DANIEL [US]) [A] 1-7 * paragraph [0179] - paragraph [0183]; figures 15,18 *; | [A]US2011265870 (PARK CHANGSEO [KR], et al) [A] 1-7 * the whole document *; | [A]US2014332072 (BEAUCARNE GUY DAMIEN SERGE [BE], et al) [A] 1-7 * the whole document *; | [I]EP2898545 (IMEC VZW [BE]) [I] 1-7 * the whole document *; | [A]KR101597532B (LG ELECTRONICS INC [KR]) [A] 1-7* the whole document *; | [A]US2016104810 (ADACHI DAISUKE [JP]) [A] 1-7 * the whole document *; | [A]KR101889776B (LG ELECTRONICS INC [KR]) [A] 1-7 * the whole document * |