EP3789172 - VIS DE PLASTIFICATION POURVUE DE RAINURES AYANT DES PROFONDEURS ET DES ANGLES VARIABLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.04.2023 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 29.04.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 13.12.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.09.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 05.02.2021 | Dernier événement Tooltip | 19.01.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MC | publié le 21.02.2024 [2024/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Davis-Standard, LLC One Extrusion Drive Pawcatuck CT 06379 / US | [2021/10] | Inventeur(s) | 01 /
Christiano, John P. 7-1 Matson Ridge Old Lyme, CT 06371 / US | [2021/10] | Mandataire(s) | AWA Denmark A/S Strandgade 56 1401 Copenhagen K / DK | [2021/10] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20204529.0 | 05.04.2017 | [2021/10] | Numéro de priorité, date | US201615091802 | 06.04.2016 Format original publié: US201615091802 | [2021/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3789172 | Date: | 10.03.2021 | Langue: | EN | [2021/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3789172 | Date: | 01.06.2022 | Langue: | EN | [2022/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.01.2021 | Classification | IPC: | B29B7/42, B29C48/535, B29C48/56, B29C48/60, B29C48/605, B29C48/615, // B29C48/03, B29C48/395, B29C48/64, B29C48/65, B29C48/67 | [2021/10] | CPC: |
B29B7/429 (EP,KR,US);
B29C48/535 (EP,KR,US);
B29C48/53 (CN,US);
B29B7/826 (EP);
B29C48/03 (EP,KR,US);
B29C48/397 (EP,KR,US);
B29C48/505 (CN);
B29C48/54 (KR);
B29C48/56 (EP,CN,KR,US);
B29C48/59 (KR);
B29C48/60 (EP,US);
B29C48/605 (EP,US);
B29C48/615 (EP,US);
B29C48/655 (EP,KR,US);
B29C48/67 (EP,KR,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/41] |
Précédent [2021/10] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | PLASTIFIZIERUNGSSCHNECKE MIT RILLEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN WINKELN UND TIEFEN | [2021/10] | Anglais: | PLASTICATING SCREW HAVING GROOVES OF VARYING ANGLES AND DEPTHS | [2021/10] | Français: | VIS DE PLASTIFICATION POURVUE DE RAINURES AYANT DES PROFONDEURS ET DES ANGLES VARIABLES | [2021/10] | Procédure d'examen | 02.09.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.09.2021 | Requête en examen déposée [2021/41] | 02.09.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 14.12.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.04.2022 | Taxe de délivrance payée | 12.04.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 12.04.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP17165071.6 / EP3228435 | EP19196515.1 / EP3597386 | Opposition(s) | 02.03.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 01.06.2022 | CZ | 01.06.2022 | DK | 01.06.2022 | EE | 01.06.2022 | ES | 01.06.2022 | FI | 01.06.2022 | HR | 01.06.2022 | LT | 01.06.2022 | LV | 01.06.2022 | MC | 01.06.2022 | NL | 01.06.2022 | PL | 01.06.2022 | RO | 01.06.2022 | RS | 01.06.2022 | SE | 01.06.2022 | SI | 01.06.2022 | SK | 01.06.2022 | SM | 01.06.2022 | BG | 01.09.2022 | NO | 01.09.2022 | GR | 02.09.2022 | IS | 01.10.2022 | PT | 03.10.2022 | [2024/08] |
Précédent [2023/25] | AL | 01.06.2022 | |
CZ | 01.06.2022 | ||
DK | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SI | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Précédent [2023/21] | AL | 01.06.2022 | |
CZ | 01.06.2022 | ||
DK | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Précédent [2023/17] | AL | 01.06.2022 | |
CZ | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Précédent [2023/12] | CZ | 01.06.2022 | |
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Précédent [2023/09] | CZ | 01.06.2022 | |
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Précédent [2023/08] | ES | 01.06.2022 | |
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
Précédent [2023/02] | FI | 01.06.2022 | |
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
Précédent [2022/50] | FI | 01.06.2022 | |
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
Précédent [2022/49] | FI | 01.06.2022 | |
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
Précédent [2022/47] | FI | 01.06.2022 | |
LT | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | Citations: | Recherche | [A]FR2483319 (EL PASO POLYOLEFINS [US]) [A] 1-3* abstract *; | [A]US4639143 (FRANKLAND JR JAMES D [US]) [A] 1-3 * abstract *; | [A]US5816698 (DURINA MICHAEL F [US], et al) [A] 1-3 * column 1, lines 6-11 * * column 3, line 33 - column 5, line 29 * * abstract *; | [A]US6488399 (WOMER TIMOTHY W [US], et al) [A] 1-3 * column 1, lines 6-10 * * column 3, line 55 - column 5, line 67 * * abstract *; | [A]US6497508 (WOMER TIMOTHY W [US], et al) [A] 1-3 * column 1, lines 6-12 * * column 3, line 57 - column 6, line 8 * * abstract *; | [A]US2007104022 (KUHMAN JON L [US]) [A] 1-3 * paragraphs [0001] , [0015] - [0020] * * abstract * | par le demandeur | US6488399 |