EP4019639 - PROMOTION DE RÉGÉNÉRATION ET DE TRANSFORMATION EN BETA VULGARIS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.05.2022 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.12.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KWS SAAT SE & Co. KGaA Grimsehlstraße 31 37574 Einbeck / DE | [2022/26] | Inventeur(s) | 01 /
KONG, Jixiang 37574 Einbeck / DE | 02 /
MARTIN-ORTIGOSA, Susana 37574 Einbeck / DE | 03 /
PACHECO VILLALOBOS, David 37574 Einbeck / DE | 04 /
KASTNER, Christine 37574 Einbeck / DE | 05 /
LUDEWIG, Frank 37574 Einbeck / DE | [2022/26] | Mandataire(s) | Weickmann & Weickmann PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | [N/P] |
Précédent [2022/26] | Weickmann & Weickmann PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 20216530.4 | 22.12.2020 | [2022/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4019639 | Date: | 29.06.2022 | Langue: | EN | [2022/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.05.2021 | Classification | IPC: | C12N15/82, A01H4/00 | [2022/26] | CPC: |
A01H4/002 (EP);
A01H4/005 (EP);
A01H4/008 (EP);
C12N15/8201 (EP);
C12N15/821 (EP);
C12N15/8213 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/26] | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FÖRDERUNG DER REGENERATION UND TRANSFORMATION IN BETA VULGARIS | [2022/26] | Anglais: | PROMOTING REGENERATION AND TRANSFORMATION IN BETA VULGARIS | [2022/26] | Français: | PROMOTION DE RÉGÉNÉRATION ET DE TRANSFORMATION EN BETA VULGARIS | [2022/26] | Procédure d'examen | 22.12.2020 | Requête en examen déposée [2022/26] | 09.12.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.12.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]WO0075330 (PLANT RES INTERNAT [NL], et al); | [XDY]US7388126 (DUNCAN DAVID R [US], et al); | [XDY]US7855325 (DUNCAN DAVID R [US], et al); | [XY]WO2011003850 (ENZA ZADEN BEHEER BV [NL], et al); | [X]WO2011003471 (HEIDMANN IRIS ALKE [NL], et al); | [Y]WO2011082310 (PIONEER HI BRED INT [US], et al); | [Y]WO2019122394 (KWS SAAT SE & CO KGAA [DE]); | [A]WO2019177978 (PIONEER HI BRED INT [US]); | [A]WO2019238911 (KWS SAAT SE & CO KGAA [DE]); | [A]WO2019238909 (KWS SAAT SE & CO KGAA [DE]); | [A]WO2019238908 (KWS SAAT SE & CO KGAA [DE]); | [A]WO2020185751 (PIONEER HI BRED INT [US]); | par le demandeur | WO9418313 | WO9509233 | WO0216655 | US2002046419 | WO03004659 | WO03080809 | EP1452596 | US7388126 | WO2010079430 | US7855325 | WO2011003850 | WO2011072246 | WO2011146121 | WO2011154393 | WO2012001527 | WO2012093833 | WO2012104729 | WO2012138927 | WO2012138939 | WO2016021973 | WO2019238911 |